ImmatriculationLa société MARBOUR FOODS est situé au 3 RUE STEVENSON 97420 97822 LE PORT
Elle a été crée le 01/01/1974 et elle est immatriculée sous le numéro 310851654 au greffe de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MARBOUR FOODS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 052 512,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
MARBOUR FOODS à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 352 110,00 pour un résultat net de 3 162 115,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMARBOUR FOODS est du ressort du greffe de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION dont les coordonnées postales sont REGISTRE DU COMMERCE - BP 338 97494 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 62 40 23 45
Les greffiers sont :.
TVASi MARBOUR FOODS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78310851654.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MARBOUR FOODS de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsMARBOUR FOODS à son siége social situé au 3 RUE STEVENSON 97420 97822 LE PORT.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 03 février 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 20/06/2007)
- 19 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 13 février 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 16 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 23 décembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 30 janvier 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 novembre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 26 juin 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 17 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 28 mars 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 28 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 avril 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 31 octobre 2016 : Modification (modification survenue sur la dénomination et l?administration)
- 11 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 11 avril 2017 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 04 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 05 juillet 2018 : Modification (Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2016 : Personnes morales ayant participé à l'opération : MARBOUR FOODS, Société par actions simplifiée (SAS), Rue Steveson - Zone Industrielle N° 1 - 97420 LE PORT (RCS ST DENIS DE LA REUNION TGI 9741 310 851 654), société absorbante ; SIACOM NEDERLAND B.V., Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (SARLEEE), KETELWEG 34 - PAPENDRECHT 3356 LE PAYS-BAS (Chambre de Commerce des PAYS-BAS 24353063), société absorbée ; OBJET DE LA FORMALITE : Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2016 : Personnes morales ayant participé à l'opération : MARBOUR FOODS, Société par actions simplifiée (SAS), Rue Steveson - Zone Industrielle N° 1 - 97420 LE PORT (RCS ST DENIS DE LA REUNION TGI 9741 310 851 654), société absorbante ; SIACOM NEDERLAND B.V., Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (SARLEEE), KETELWEG 34 - PAPENDRECHT 3356 LE PAYS-BAS (Chambre de Commerce des PAYS-BAS 24353063), société absorbée)
- 14 août 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/05/2017 : Partant : COROI HOLDING (SAS) représentée par ARMENGAUD Sylvie, Membre du comité d'administration ; Partant : ETABLISSEMENTS ISAUTIER représentée par ISAUTIER Patrick, Membre du comité d'administration)
- 04 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 29 février 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 31 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/01/1961 : Guy DE LAVENNE (Directeur général)
- 07/12/1950 : Jean BOURDILLON (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MARBOUR FOODS est de 67 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 72 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 février 2020 : SELOSSE Etienne Jean-Marie Claude nom d'usage : SELOSSE devient directeur général. BOURDILLON Sébastien Richard nom d'usage : BOURDILLON devient directeur général délégué)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Guy DE LAVENNE
Jean BOURDILLON
- Administrateur de CEINERAY
- Président du conseil d'administration de COMPAGNIE AGRICOLE DE MANA
- Président de COROI HOLDING
- Associé-Gérant de DE CORTON
- Administrateur de GROUPE QUARTIER FRANCAIS
- Associé-Gérant de HOTEL DES CAVALIERS
- Président de LES PORTES DU MANOIR
- Administrateur de QUARTIER FRANCAIS SPIRITUEUX OUTRE MER
- Gérant de SIGLOI HOLDING
- Administrateur de SOBORIZ INDUSTRIE
- Gérant de SOUFIRELLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARBOUR FOODS |
Sigle de l'entreprise | SIACOM |
Identifiant de l'entreprise | 310851654 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 3 RUE STEVENSON 97420 97822 LE PORT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1974 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 052 512,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 352 110,00 |
Résultat net | 3 162 115,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
modification relative aux dirigeants, membre du comité d'administration partant : FOURCADE (Robert), membre du comité d'administration nouveau : LA SAS COROI HOLDING représentée par De La VENNE de la MONTOISE (Guy), membre du comité d'administration nouveau : La SAS VIVERIS management représentée par NOEL (Jean, Claude).
président : BOURDILLON (Jean) ; membres du comité : ETABLISSEMENTS ISAUTIER représentés par ISAUTIER (Patrick) ; MARBOUR REUNION (SA) représenté par DE PALMAS (Chantal) ; THIEBLIN (Xavier, Marie, Michel) ; COROI HOLDING (SAS) représentée par ARMENGAUD (Sylvie) ; VIVERIS MANAGEMENT (SAS) représentée par NOEL (Jean-Claude) ; PFISTER (Jacques) ; MUNIER (Christian) ; commissaires aux compte titulaires : SOCIETE EXA (SA) ; CABINET FIDECOMPTA ; commissaires aux comptes suppléants : CABINET FIDAREX ; SOCIETE AUDITEC (SA)
président : BOURDILILON (Jean) ; membres du comité : ETABLISSEMENTS ISAUTIER, représenté par ISAUTIER (Patrick), MARBOUR REUNION (S.A.), représenté par DE PALMAS (Chantal), THIEBLIN (Xavier, Marie, Michel), COROI HOLDING (S.A.S.), représenté par ARMENGAUD (Sylvie), VIVERIS MANAGEMENT (S.A.S.), représenté par NOEL (Jean-Claude), PFISTER (Jacques) et MUNIER (Christian) ; commissaires aux comptes titulaires : SOCIETE EXA (S.A.) et CABINET FIDECOMPTA ; commissaires aux comptes suppléants : CABINET FIDAREX et SOCIETE AUDITEC (S.A.)
membre du comité : BOURDILLON (Sébastien, Richard) ; président : BOURDILLON (Jean) ; membres du comité : ETABLISSEMENT ISAUTIER représenté par ISAUTIER (Patrick), MARBOUR REUNION (SA) représenté par DE PALMAS (Chantal), COROI HOLDING (SAS) représenté par ARMENGAUD (Sylvie), VIVERIS MANAGEMENT (SAS) représenté par NOEL (Jean-Claude), PFISTER (Jacques), MUNIER (Christian) ; commissaires aux comptes titulaires : SOCIETE EXA (SA), CABINET FIDECOMPTA ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET FIDAREX, SOCIETE AUDITEC (SA)
président : BOURDILLON (Jean) ; membres du comité : BOURDILLON (Sébastien, Richard), ETABLISSEMENTS ISAUTIER représenté par ISAUTIER (Patrick), MARBOUR REUNION (SA) représenté par DE PALMAS (Chantal), COROI HOLDING (SAS) représenté par ARMENGAUD (Sylvie), PFISTER (Jacques), MUNIER (Christian) ; commissaires aux comptes titulaires : SOCIETE EXA (SA), CABINET FIDECOMPTA ; commissaires aux comptes suppléants : CABINET FIDAREX, SOCIETE AUDITEC (SA)
président : BOURDILLON (Jean) ; membres du comité d?administration : ETABLISSEMENTS ISAUTIER représenté par ISAUTIER (Patrick), MARBOUR SA représenté par DE PALMAS (Chantal, Anne, Marie) née BOURDILLON, COROI HOLDING (SAS) représenté par ARMENGAUD (Sylvie), PFISTER (Jacques), MUNIER (Christian), GASQUET (Denis, Claude, Marcellin) ; commissaires aux comptes titulaires : SOCIETE EXA (SA), CABINET FIDECOMPTA ; commissaires aux comptes titulaires : CABINET FIDAREX, SOCIETE AUDITEC (SA)
Art. R. 236-15 du Code de Commerce
Président : BOURDILLON Jean ; Membre du comité d'administration : MARBOUR SAS (SAS) représenté par DE PALMAS Chantal, Anne, Marie né(e) BOURDILLON ; Membre du comité d'administration : PFISTER Jacques ; Membre du comité d'administration : MUNIER Christian ; Membre du comité d'administration : GASQUET Denis, Claude, Marcellin ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE EXA (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDECOMPTA ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FIDAREX ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE AUDITEC (SA)
SELOSSE Etienne Jean-Marie Claude nom d'usage : SELOSSE devient directeur général. BOURDILLON Sébastien Richard nom d'usage : BOURDILLON devient directeur général délégué
LE PORT
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 15 325 271 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 74 899 |
Immobilisation financière | 15 250 372 |
Actif circulant net | 352 935 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 341 957 |
Placement | 10 978 |
Total Actif | 15 678 206 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 147 382 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 530 823 |
Total Passif | 15 678 205 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 352 110 |
Produit d'exploitation | 352 111 |
Charge d'exploitation | 350 551 |
Résultat d'exploitation | 1 560 |
Produit financier net | 3 254 542 |
Charge financière | 94 736 |
Résultat financier | 3 159 806 |
Résultat courrant | 3 161 366 |
Produit exceptionnel | 750 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 750 |
Résultat net | 3 162 115 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MARBOUR FOODS - Version en cache du 12/10/2022 09:25:32.