ImmatriculationLa société ICC SERVICES est situé au 33 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16
Elle a été crée le 29/09/1978 et elle est immatriculée sous le numéro 313975237 au greffe de PARIS
ICC SERVICES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5811Z (Ãdition de livres) et le code de l'activité de son établissement principal est 5811Z (Ãdition de livres).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5811Z (Ãdition de livres), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique (CD, écrans, etc.), audio ou encore sur Internet.
- l'édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies
- l'édition d'atlas, de cartes et de plans
- l'édition de livres audio
- l'édition d'encyclopédies et d'ouvrages similaires sur CD-ROM
Mais sont exclues les activités :
- la production de globes (cf32.99Z)
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- l'édition de livres musicaux et de partitions (cf59.20Z)
- les activités des auteurs indépendants, notamment la production d'Åuvres originales (cf90.03B)
ICC SERVICES à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 3 854 000,00 pour un résultat net de -1 054 000,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeICC SERVICES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi ICC SERVICES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45313975237.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ICC SERVICES de part son activité de 5811Z (Ãdition de livres) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
Siége social et établissementsICC SERVICES à son siége social situé au 33 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 21 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 30 juin 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 juillet 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 26 novembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 31 juillet 2012 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal)
- 27 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 26 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 19 décembre 2013 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 13 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 09 janvier 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 31 mars 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 27 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 24 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 04 novembre 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 17 novembre 2019 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 31/03/1970 : Emmanuel JOLIVET (Directeur général)
- 28/07/1960 : Philip KUCHARSKI (Président)
- 01/07/1960 : Sarah ANDRE (Président)
- 29/12/1973 : Sophie MASSON (Président)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ICC SERVICES est de 57 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 63 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Philip KUCHARSKI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ICC SERVICES |
Identifiant de l'entreprise | 313975237 |
Numéro interne du siège | 00022 |
Adresse | 33 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 novembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1978 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 3 854 000,00 |
Résultat net | -1 054 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5811Z : Ãdition de livres |
Activité principale de l'entreprise | 5811Z : Ãdition de livres |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Médias |
Activite | Ãdition de livres |
Synonyme | éditeur, maison d'édition |
Principal | éditeur |
Président partant : Wassell, Martin, nomination du Président : Jordan-Rozwadowski, Jan
Président partant : Jordan-Rozwadowski, Jan, nomination du Président : Salama, nom d'usage : André, Sarah Tania
Président partant : Salama, nom d'usage : André, Sarah Tania, nomination du Président : Masson, Sophie, Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président partant : Masson, Sophie, nomination du Président : Kucharski, Philip, nomination du Directeur général : Jolivet, Emmanuel
Président partant : Kucharski, Philip ; nomination du Président : Denton, John
PARIS 16
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 941 000 |
Immobilisation incorporelle | 15 000 |
Immobilisation corporelle | 599 000 |
Immobilisation financière | 327 000 |
Actif circulant net | 1 567 000 |
Stock | 43 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 216 000 |
Placement | 308 000 |
Total Actif | 2 508 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -772 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 400 000 |
Dette | 2 880 000 |
Total Passif | 2 508 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 854 000 |
Produit d'exploitation | 4 698 000 |
Charge d'exploitation | 5 750 000 |
Résultat d'exploitation | -1 053 000 |
Produit financier net | 18 000 |
Charge financière | 16 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | -1 050 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | -1 054 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ICC SERVICES - Version en cache du 10/03/2023 10:57:28.