ImmatriculationLa société RSI est situé au 19 B CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN
Elle a été crée le 08/04/1980 et elle est immatriculée sous le numéro 318502127 au greffe de GRENOBLE
RSI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 4 346 250,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
RSI à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 9 921 000,00 pour un résultat net de 899 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeRSI est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont BP 150 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique .
TVASi RSI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36318502127.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à RSI de part son activité de 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Siége social et établissementsRSI à son siége social situé au 19 B CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN.
Le numéro de téléphone est 0476522893
Le numéro de fax est 04Â 76Â 52Â 28Â 93
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 10 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 10 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 01 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 09 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 28 décembre 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 28 décembre 2008 : Modification (Modification du capital. Modification de l'administration.)
- 23 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 23 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 19 mars 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 01 avril 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 02 septembre 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 08 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 08 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 30 décembre 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 23 août 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 17 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 24 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 02 mai 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 09 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 09 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 novembre 2013 : Modification (Nouveau siège.)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 03 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 03 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 02 septembre 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 10 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 31 août 2017 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 01 septembre 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 décembre 2017 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/11/1963 : Benoit MOUREZ (Administrateur)
- 30/05/1963 : Françoise VIROULET (Administrateur)
- 26/01/1966 : Jean LE GAL (Administrateur)
- 29/12/1954 : Jean-luc KARNIK (Administrateur)
- 24/09/1956 : Philippe VACHER (Directeur général)
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société RSI est de 62 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 68 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 décembre 2008 : FREUND Edouard Franklin nom d'usage : FREUND Edouard n'est plus administrateur..)
- 28 décembre 2008 : BARTHELEMY Pascal Olivier nom d'usage : BARTHELEMY Pascal devient administrateur..)
- 19 mars 2010 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur IFP ets public à caractèr indus ou cial : VIROULET Françoise Nicole nom d'usage : MECHIN devient représentant permanent.)
- 01 avril 2011 : BARTHE Dominique Laurent Vincent Paul nom d'usage : BARTHE devient administrateur. SENTENAC Jean Pierre Marc nom d'usage : SENTENAC n'est plus administrateur.)
- 02 septembre 2011 : BUI TRAN Van nom d'usage : BUI TRAN n'est plus administrateur. BOUTECA Maurice Jean nom d'usage : BOUTECA n'est plus administrateur. BARTHELEMY Pascal Olivier nom d'usage : BARTHELEMY n'est plus administrateur. RAFFALLI Christophe Pierre nom d'usage : RAFFALLI n'est plus administrateur. BARTHE Dominique Laurent Vincent Paul nom d'usage : BARTHE n'est plus administrateur. MOUREZ Benoit Jean François Marie nom d'usage : MOUREZ devient administrateur. GRANIER Marc Jean Adolphe nom d'usage : GRANIER devient administrateur. Sté par actions simplifiée IFP TRAINING SA devient administrateur représenté(e) par BARTHE Dominique nom d'usage : BARTHE.)
- 30 décembre 2011 : LE GAL Jean Hervé Louis nom d'usage : LE GAL devient administrateur.)
- 23 août 2012 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur IFP TRAINING SA SA à conseil d'administration : BARTHE Dominique nom d'usage : BARTHE n'est plus représentant permanent; KARNIK Jean-Luc Paul nom d'usage : KARNIK devient représentant permanent.)
- 02 mai 2013 : GRANIER Marc Jean Adolphe nom d'usage : GRANIER n'est plus administrateur.)
- 02 septembre 2015 : Ets public à caractèr indus ou cial IFP ENERGIES NOUVELLES n'est plus administrateur. LE GAL Jean-Hervé Louis nom d'usage : LE GAL n'est plus administrateur.)
- 01 septembre 2017 : GATHMANN Ralf nom d'usage : GATHMANN devient président du conseil d'administration. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER n'est plus président du conseil d'administration. GATHMANN Ralf nom d'usage : GATHMANN devient directeur général. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER devient directeur général délégué. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER devient administrateur. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER n'est plus directeur général. MOUREZ Benoit Jean François Marie nom d'usage : MOUREZ n'est plus administrateur. MILLOT Yves Robert Pierre nom d'usage : MILLOT devient administrateur. SA à conseil d'administration IFP TRAINING SA n'est plus administrateur)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Françoise VIROULET
Jean-luc KARNIK
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RSI |
Sigle de l'entreprise | RSI |
Identifiant de l'entreprise | 318502127 |
Numéro interne du siège | 00042 |
Adresse | 19 B CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 29 septembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 4 346 250,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros |
Dernier CA connu (2013 ) | 9 921 000,00 |
Résultat net | 899 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Activité principale | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Première activité | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Deuxième activité | 6201Z : Programmation informatique |
Activité au siege | |
Secteur | telecom |
Catégorie | Informatique |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
FREUND Edouard Franklin nom d'usage : FREUND Edouard n'est plus administrateur..
BARTHELEMY Pascal Olivier nom d'usage : BARTHELEMY Pascal devient administrateur..
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur IFP ets public à caractèr indus ou cial : VIROULET Françoise Nicole nom d'usage : MECHIN devient représentant permanent.
BARTHE Dominique Laurent Vincent Paul nom d'usage : BARTHE devient administrateur. SENTENAC Jean Pierre Marc nom d'usage : SENTENAC n'est plus administrateur.
BUI TRAN Van nom d'usage : BUI TRAN n'est plus administrateur. BOUTECA Maurice Jean nom d'usage : BOUTECA n'est plus administrateur. BARTHELEMY Pascal Olivier nom d'usage : BARTHELEMY n'est plus administrateur. RAFFALLI Christophe Pierre nom d'usage : RAFFALLI n'est plus administrateur. BARTHE Dominique Laurent Vincent Paul nom d'usage : BARTHE n'est plus administrateur. MOUREZ Benoit Jean François Marie nom d'usage : MOUREZ devient administrateur. GRANIER Marc Jean Adolphe nom d'usage : GRANIER devient administrateur. Sté par actions simplifiée IFP TRAINING SA devient administrateur représenté(e) par BARTHE Dominique nom d'usage : BARTHE.
LE GAL Jean Hervé Louis nom d'usage : LE GAL devient administrateur.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur IFP TRAINING SA SA à conseil d'administration : BARTHE Dominique nom d'usage : BARTHE n'est plus représentant permanent; KARNIK Jean-Luc Paul nom d'usage : KARNIK devient représentant permanent.
GRANIER Marc Jean Adolphe nom d'usage : GRANIER n'est plus administrateur.
Ets public à caractèr indus ou cial IFP ENERGIES NOUVELLES n'est plus administrateur. LE GAL Jean-Hervé Louis nom d'usage : LE GAL n'est plus administrateur.
Art. L.236-14 du code de commerce
GATHMANN Ralf nom d'usage : GATHMANN devient président du conseil d'administration. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER n'est plus président du conseil d'administration. GATHMANN Ralf nom d'usage : GATHMANN devient directeur général. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER devient directeur général délégué. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER devient administrateur. VACHER Philippe Henri Maurice nom d'usage : VACHER n'est plus directeur général. MOUREZ Benoit Jean François Marie nom d'usage : MOUREZ n'est plus administrateur. MILLOT Yves Robert Pierre nom d'usage : MILLOT devient administrateur. SA à conseil d'administration IFP TRAINING SA n'est plus administrateur
- Françoise VIROULET
- SEM PATRIMONIALE SATORY MOBILITE
- Jean-francois RAYNAL
Administrateur - Laurent DELAPORTE
Administrateur - Francois DE MAZIERES
Administrateur - Bertrand HAUET
Administrateur - Axelle FOFOU
Administrateur - Olivier DE LA FAIRE
Président du conseil d'administration - Marie-cecie GUILLAUME
Administrateur - Bernard HAUET
Administrateur - Laurie LEMOINE
Administrateur - Olivier LEBRUIN
Administrateur - Marie-cécile GUILLAUME
Administrateur
- Jean-francois RAYNAL
- SEM PATRIMONIALE SATORY MOBILITE
MEYLAN
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 395 000 |
Immobilisation incorporelle | 461 000 |
Immobilisation corporelle | 321 000 |
Immobilisation financière | 3 613 000 |
Actif circulant net | 10 726 000 |
Stock | 0 |
Avance | 1 000 |
Créance | 8 083 000 |
Placement | 2 641 000 |
Total Actif | 15 121 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 081 000 |
Autres fonds | 396 000 |
Provision | 495 000 |
Dette | 7 149 000 |
Total Passif | 15 121 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 921 000 |
Produit d'exploitation | 10 879 000 |
Charge d'exploitation | 9 680 000 |
Résultat d'exploitation | 1 199 000 |
Produit financier net | 15 000 |
Charge financière | 74 000 |
Résultat financier | -59 000 |
Résultat courrant | 1 141 000 |
Produit exceptionnel | 74 000 |
Charges exceptionnelles | 70 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 899 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société RSI - Version en cache du 26/10/2022 16:36:30.