ImmatriculationLa société VOUZIERS DISTRIBUTION est situé au RUE DU BLANC MONT 08400 VOUZIERS
Elle a été crée le 02/07/1981 et elle est immatriculée sous le numéro 321850836 au greffe de SEDAN
VOUZIERS DISTRIBUTION est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
VOUZIERS DISTRIBUTION à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 1 282 000,00 pour un résultat net de 463 000,00 euros , grace à 2 établissements et 1 ou 2 salariés.
GreffeVOUZIERS DISTRIBUTION est du ressort du greffe de SEDAN dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA COMEDIE BP 40037 08202 SEDAN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 24 57 50 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr.
Les greffiers sont : HARDY Alain , HARDY Christophe
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30.
TVASi VOUZIERS DISTRIBUTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR67321850836.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à VOUZIERS DISTRIBUTION de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsVOUZIERS DISTRIBUTION à son siége social situé au RUE DU BLANC MONT 08400 VOUZIERS.
Le numéro de téléphone est 0324716422
Le numéro de fax est 03Â 24Â 72Â 14Â 92
Les établissements sont les suivants :
- vouziers distribution centre leclerc zone industrielle de l etoile rue henri bauchet 08300 rethel france
- vouziers distribution centre leclerc lieudit les houies 51800 ste menehould france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 05 juin 2008 : Modification (Changement de président de S.A.S.)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2008-03-31)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2009-03-31)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2010-03-31)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-03-31)
- 18 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 25 mars 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2007-03-31)
- 28 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 21 avril 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 11 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 11 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 05 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-03-31)
- 01 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-03-31)
- 26 janvier 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-03-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 31/01/1974 : Delphine SART (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société VOUZIERS DISTRIBUTION est de 48 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 48 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Delphine SART
- Président de FINANCIERE DE VOUZIERS
- Gérant de GALERIES CARNOT
- Associé-Gérant de SCI DU BLANC MONT
- Gérant de SCI NGLN
- Président de VOUDIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VOUZIERS DISTRIBUTION |
Identifiant de l'entreprise | 321850836 |
Numéro interne du siège | 00016 |
Adresse | RUE DU BLANC MONT 08400 VOUZIERS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 mai 1981 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 mai 1981 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 1 282 000,00 |
Résultat net | 463 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Président de la société : SART DelphineCommissaire aux comptes titulaire : VDB ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER François.
VOUZIERS
1
salarié(s)
RETHEL
0
salarié(s)
SAINTE MENEHOULD
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 7 273 000 |
Immobilisation incorporelle | 448 000 |
Immobilisation corporelle | 6 019 000 |
Immobilisation financière | 806 000 |
Actif circulant net | 1 617 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 606 000 |
Placement | 1 011 000 |
Total Actif | 8 890 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 198 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 692 000 |
Total Passif | 8 890 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 282 000 |
Produit d'exploitation | 1 443 000 |
Charge d'exploitation | 676 000 |
Résultat d'exploitation | 767 000 |
Produit financier net | 16 000 |
Charge financière | 89 000 |
Résultat financier | -74 000 |
Résultat courrant | 694 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | -150 |
Résultat net | 463 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société VOUZIERS DISTRIBUTION - Version en cache du 22/09/2022 17:56:27.