ImmatriculationLa société RELIUS FRANCE SAS est situé au 10 RUE MICHAEL FARADAY 67540 OSTWALD
Elle a été crée le 23/09/1981 et elle est immatriculée sous le numéro 322624016 au greffe de STRASBOURG
RELIUS FRANCE SAS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration) et le code de l'activité de son établissement principal est 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration), les activités sont :
- le commerce de gros de peintures et de vernis
- le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols
- le commerce de gros d'appareils sanitaires :
- baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et autres porcelaines sanitaires
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de tapis (cf46.47Z)
RELIUS FRANCE SAS à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -87 924,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeRELIUS FRANCE SAS est du ressort du greffe de STRASBOURG dont les coordonnées postales sont REGISTRE DU COMMERCE - BP 1021F 67070 STRASBOURG
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :.
TVASi RELIUS FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46322624016.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à RELIUS FRANCE SAS de part son activité de 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 00573 Commerces de gros
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
Siége social et établissementsRELIUS FRANCE SAS à son siége social situé au 10 RUE MICHAEL FARADAY 67540 OSTWALD.
Le numéro de téléphone est 03Â 84Â 68Â 63Â 58
Le numéro de fax est 03Â 84Â 68Â 63Â 88
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 14 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 04 mai 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 mai 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 07 novembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 novembre 2010 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 07 décembre 2010 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 29 décembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 29 décembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 31 décembre 2010 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 02 mai 2011 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 05 mai 2011 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 08 mai 2011 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 29 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 mars 2012 : Modification (modification survenue sur le capital)
- 14 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 31 décembre 2012 : Modification (modification survenue sur le capital)
- 10 janvier 2013 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 03 février 2013 : Vente (Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation)
- 28 février 2013 : Vente (Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation)
- 28 février 2013 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 28 février 2013 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 22 mars 2013 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 11 avril 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 09 octobre 2013 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 10 janvier 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 janvier 2014 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 27 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 24 juin 2014 : Modification (modification survenue sur le capital)
- 03 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 13 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 15 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 15 octobre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 13 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 23/02/1946 : Hans PROSCH (Président)
- 16/08/1967 : Nicolas KERFANT (Président)
- 23/08/1954 : Pierre SCHREIBER (Directeur général)
- 24/12/1971 : Vincent STEMPIN (Directeur général)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société RELIUS FRANCE SAS est de 63 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 76 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Nicolas KERFANT
- Président de BASF AGRI PRODUCTION SAS
- Président de BASF AGRICULTURAL SPECIALITIES SAS
- Directeur général de BASF AGRO SAS
- Président de BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
- Directeur général de BASF FRANCE SAS
- Président de BTC SPECIALITY CHEMICAL DISTRIBUTION S
- Gérant de SCI KERFANT
Pierre SCHREIBER
Vincent STEMPIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RELIUS FRANCE SAS |
Identifiant de l'entreprise | 322624016 |
Numéro interne du siège | 00034 |
Adresse | 10 RUE MICHAEL FARADAY 67540 OSTWALD |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 24 mars 1991 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 15 septembre 1981 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 |
Résultat net | -87 924,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration |
Activité principale de l'entreprise | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros |
Principal | vendeur d'appareils sanitaires en gros |
président : KERFANT (Nicolas) ; personne ayant le pouvoir d'engager la société : FEHREN (Andréas) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : SCP DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
président : HOLTKAMP (Lennart) ; personne ayant le pouvoir d'engager la société : FEHREN (Andréas) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : SCP DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
président : HOLTKAMP (Lennart) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : S.C.P. DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES
au fonds pour la validite chez ME VALDY Avocat 1198 ave dr Donat Natura 3 06250MOUGINS pour la correspondance
SAS ALLIOS 5/7, rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve Pour la correspondance chez Maître Christophe Valdy, Avocat, 1198 Route du Dr Maurice Donat, Le Natura 3, 06250 Mougins
président : KERFANT (Nicolas), directeur général : STEMPIN (Vincent), commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT, commissaire aux comptes suppléant : SCP DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
président : KERFANT (Nicolas), commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT, commissaire aux comptes suppléant : S.C.P. DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
au siège du fonds vendu 90, rue Nicolas Ledoux Pôle d'Activité d'Aix 13100 Aix-en-Provence et au siège de la société RELIUS FRANCE, cédant 10 rue Faraday 67540 Ostwald
CABINET IXA, Avocats, Parc Altaïs, 37 rue Cassiopée, CHAVANOD 74650
au siège du fonds vendu et pour la correspondance IXA 37 rue cassiopée 74650 CHAVANOD
Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Au Mandataire Maître Fabien SEGURA, Huissier, demeurant au 21 rue Bonnefoy - 13006 MARSEILLE pour la validité et pour la correspondance
au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance : Maîtres PIERSON et MERON, 15, rue de Sarre, 57074 Metz
Maître HECKEL (Serge), avocat, 1, rue du Général-Castelnau, 67000 Strasbourg
Maître FIX (Antoine), Huissier de Justice, 4, place du 2 Février, 68000 Colmar
Maître KALIS (Yolande), huissier, 8 , place de la Liberté à 68100 Mulhouse
au fonds pour la validité et pour la correspondance en l'étude de Mes MUGNIER et MOULIN Huissiers demeurant 25/29, boulevard Joffre BP 90025 - 54002 NANCY Cédex
président : PROSCH (Hans, Dieter) ; directeur général : SCHREIBER (Pierre, Bernard, Joseph) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : SCP DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Maître Alexandra Mouret-Lecoup, huissier 65, rue Saint-Martin BP 50237 70004 Vesoul
président : PROCH (Hans, Dieter) ; directeur général : SCHREIBER (Pierre, Bernard, Joseph) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT EST (SASh)
SCP JOSEPH ET HERVE PIERSON, 15, rue de Sarre, BP 15126, 57074 Metz
Président : PROSCH Hans, Dieter ; Directeur général : SCHREIBER Pierre, Bernard, Joseph
OSTWALD
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 36 150 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 36 150 |
Actif circulant net | 1 601 560 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 589 689 |
Placement | 11 871 |
Total Actif | 1 637 710 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 047 695 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 78 000 |
Dette | 512 015 |
Total Passif | 1 637 710 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 19 947 |
Charge d'exploitation | 119 282 |
Résultat d'exploitation | -99 335 |
Produit financier net | 25 197 |
Charge financière | 6 214 |
Résultat financier | 18 983 |
Résultat courrant | -80 352 |
Produit exceptionnel | 31 |
Charges exceptionnelles | 7 601 |
Résultat exceptionnel | -7 570 |
Résultat net | -87 924 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société RELIUS FRANCE SAS - Version en cache du 10/11/2022 00:42:20.