ImmatriculationLa société DISMONT est situé au ZAC DU FORT MARDI 77144 MONTEVRAIN
Elle a été crée le 28/08/1985 et elle est immatriculée sous le numéro 332691690 au greffe de MEAUX
DISMONT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4711D (Supermarchés) et le code de l'activité de son établissement principal est 4711D (Supermarchés).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
DISMONT à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 19 060 000,00 pour un résultat net de 10 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeDISMONT est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
TVASi DISMONT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81332691690.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à DISMONT de part son activité de 4711D (Supermarchés) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Siége social et établissementsDISMONT à son siége social situé au ZAC DU FORT MARDI 77144 MONTEVRAIN.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 janvier 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 29/03/2006)
- 21 novembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 22 mars 2009 : Modification (Changement de PDG Changement de directeur général)
- 12 avril 2009 : Modification (Changement de commissaire aux comptes ancien commissaire aux comptes titulaire Mr Alain Bernard BOULANGER)
- 11 septembre 2009 : Modification (Changement de président directeur général Changement de directeur général)
- 14 janvier 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 14 février 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 25 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 02 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 20 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 02 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 août 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 11 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 décembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 26 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 21 mai 2021 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration)
- 05 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 20 novembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/06/1978 : Jean-baptiste BERDEAUX (Président)
- 01/01/1977 : Julie BERDEAUX (Directeur général)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DISMONT est de 47 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 47 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-baptiste BERDEAUX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DISMONT |
Identifiant de l'entreprise | 332691690 |
Numéro interne du siège | 00017 |
Adresse | ZAC DU FORT MARDI 77144 MONTEVRAIN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 30 juin 1985 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 30 juin 1985 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 19 060 000,00 |
Résultat net | 10 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Principal | supermarché |
PDCA SOHIEZ (Michel), nouveau directeur général délégué QUENTIN (Alain, Albert), DIGA GABRIEL (Maurice), administrateur BODIN (Annick), administrateur GABRIEL (Maurice, François, Paul), COTI BOULANGER (Alain, Bernard), COSP PAYRAU (Jean-Pierre).
Président de la société : GABRIEL Maurice. Directeur général : BERDEAUX Jean-Baptiste. Commissaire aux comptes titulaire : BOULANGER Alain-Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : PAYRAU JEAN-PIERRE.
Président de la société : GABRIEL Maurice. Directeur général : BERDEAUX Jean-Baptiste. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET A-B.BOULANGER & P-M. DAVID. Commissaire aux comptes suppléant : PAYRAU Jean Pierre.
Président de la société : BERDEAUX Jean-Baptiste Directeur général : THOMAZO Julie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET A-B.BOULANGER & P-M. DAVID Commissaire aux comptes suppléant : PAYRAU Jean Pierre
Commissaire aux comptes suppléant partant : Payrau, Jean Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ADH EXPERTS
Président partant : Berdeaux, Jean-Baptiste ; nomination du Président : LA MICHELINE ; Directeur général partant : Thomazo, nom d'usage : Berdeaux, Julie
MONTEVRAIN
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 995 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 888 000 |
Immobilisation financière | 107 000 |
Actif circulant net | 1 937 000 |
Stock | 1 005 000 |
Avance | 0 |
Créance | 896 000 |
Placement | 37 000 |
Total Actif | 3 932 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 196 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 128 000 |
Total Passif | 3 932 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 060 000 |
Produit d'exploitation | 19 071 000 |
Charge d'exploitation | 18 969 000 |
Résultat d'exploitation | 102 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 129 000 |
Résultat financier | -117 000 |
Résultat courrant | -15 000 |
Produit exceptionnel | 35 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | 25 000 |
Résultat net | 10 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société DISMONT - Version en cache du 08/03/2024 12:35:01.