ImmatriculationLa société INGELYS est situé au 36 BD DE L OCEAN 13009 MARSEILLE 9
Elle a été crée le 09/12/1997 et elle est immatriculée sous le numéro 334515053 au greffe de MARSEILLE
INGELYS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 8559A (Formation continue d'adultes) et le code de l'activité de son établissement principal est 8559A (Formation continue d'adultes).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
INGELYS à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 2 997 000,00 pour un résultat net de 10 000,00 euros , grace à 1 établissements et 1 ou 2 salariés.
GreffeINGELYS est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30.
TVASi INGELYS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49334515053.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à INGELYS de part son activité de 8559A (Formation continue d'adultes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
Siége social et établissementsINGELYS à son siége social situé au 36 BD DE L OCEAN 13009 MARSEILLE 9.
Le numéro de téléphone est 0561471952
Les établissements sont les suivants :
- ingelys onet securite 63 avenue andre roussin 13016 marseille france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 20 février 2008 : Modification (Modification du nom commercial. Modification de représentant.)
- 29 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 02 mai 2009 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 24 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 31 octobre 2009 : Modification (Modification de représentant.)
- 25 juillet 2010 : Modification (Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.)
- 13 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 09 février 2011 : Modification (Modification du capital.)
- 07 août 2011 : Modification (Modification de l'activité.)
- 19 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 21 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 29 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 25 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 31 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 31 août 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 13 novembre 2015 : Modification (Modification de représentant..)
- 02 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 20 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 06 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 20 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 18 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 07 octobre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 17 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 22 février 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 25 juillet 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 01/03/1954 : Denis GASQUET (Président)
- 21/01/1940 : Max MASSA (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société INGELYS est de 76 ans. Le plus jeune à 69 ans, le plus agé 83 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Denis GASQUET
- Président de DROME SERVICE NETTOYAGE
- Président de H-AIR
- Président de ISATEC
- Président de MAIN SECURITE
- Président de O.T.R.I ONET TECH REACTORS INSTALL
- Président de ONET ACCUEIL
- Président de ONET ANIMATION
- Président de ONET GESTION
- Président de ONET PARCS DE LOISIRS
- Président de ONET PROPRETE MULTISERVICES
- Président de ONET SECURITE - PROTECTION RAPPROCHEE
- Président de ONET SECURITE - SECURITE RENFORCEE
- Président de ONET SERVICES INDUSTRIE
- Président de PRODIM
- Président de SERVICE PLUS
- Président de SP SERVICES
- Président de TOUTE L'ELECTRONIQUE DE LA MAISON
Max MASSA
- Président de AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE
- Président de AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER
- Président de AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NANTES
- Président de AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE
- Président de AMC INTERIM ET RECRUTEMENT TOULOUSE
- Liquidateur de AMC INTERIM RECRUTEMENT AEROPORTUAIRE
- Président de AMEA CONSEIL
- Président de INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL - FORM
- Administrateur de MONDE DE LA PROPRETE
- Président de ONET CLEANING EUROPE
- Président de TELEM TELESURVEILLANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INGELYS |
Identifiant de l'entreprise | 334515053 |
Numéro interne du siège | 00109 |
Adresse | 36 BD DE L OCEAN 13009 MARSEILLE 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 mars 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1985 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 997 000,00 |
Résultat net | 10 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Principal | formation continue |
président : ONET SECURITE représenté par PINTEAUX MICHEL modifié le 19 Novembre 2007.
Président : ONET SECURITE représenté par MUNOS Jean Louis modification le 13 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 21 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : EVANS David John en fonction le 21 Octobre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 21 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : EVANS David John en fonction le 21 Octobre 2009 Président : ONET PROPRETE MULTISERVICES représenté par GASQUET Denis en fonction le 21 Août 2015
Président : RESEAU SERVICES ONET représenté par GASQUET Denis modification le 30 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 05 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 05 Novembre 2015
Président : RESEAU SERVICES ONETDE LOMBARES Emilie, Françoise, Marie
Président : SOCIETE DE MANAGEMENT SECURITE ET ACCUEIL
- Max MASSA
- AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MARIGNANE
- AMC INTERIM ET RECRUTEMENT MONTPELLIER
- AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NANTES
- AMC INTERIM ET RECRUTEMENT NICE
- AMC INTERIM ET RECRUTEMENT TOULOUSE
- AMC INTERIM RECRUTEMENT AEROPORTUAIRE
- AMEA CONSEIL
- INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL - FORM
- MONDE DE LA PROPRETE
- ONET CLEANING EUROPE
- TELEM TELESURVEILLANCE
- Denis GASQUET
- DROME SERVICE NETTOYAGE
- H-AIR
- ISATEC
- MAIN SECURITE
- O.T.R.I ONET TECH REACTORS INSTALL
- ONET ACCUEIL
- ONET ANIMATION
- ONET GESTION
- ONET PARCS DE LOISIRS
- ONET PROPRETE MULTISERVICES
- ONET SECURITE - PROTECTION RAPPROCHEE
- ONET SECURITE - SECURITE RENFORCEE
- ONET SERVICES INDUSTRIE
- PRODIM
- SERVICE PLUS
- SP SERVICES
- TOUTE L'ELECTRONIQUE DE LA MAISON
MARSEILLE 9
0
salarié(s)
MARSEILLE 16
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 239 000 |
Immobilisation incorporelle | 36 000 |
Immobilisation corporelle | 154 000 |
Immobilisation financière | 50 000 |
Actif circulant net | 956 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 754 000 |
Placement | 202 000 |
Total Actif | 1 195 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 132 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 42 000 |
Dette | 1 022 000 |
Total Passif | 1 195 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 997 000 |
Produit d'exploitation | 3 023 000 |
Charge d'exploitation | 3 015 000 |
Résultat d'exploitation | 8 000 |
Produit financier net | 700 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | 6 000 |
Produit exceptionnel | 300 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 300 |
Résultat net | 10 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société INGELYS - Version en cache du 19/11/2023 03:38:24.