ImmatriculationLa société SAINT PIERRE est situé au 77 AV SADI CARNOT 26150 DIE
Elle a été crée le 23/02/1988 et elle est immatriculée sous le numéro 342928686 au greffe de ROMANS
SAINT PIERRE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4711D (Supermarchés) et le code de l'activité de son établissement principal est 4711D (Supermarchés).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- le commerce de détail non spécialisé àprédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
SAINT PIERRE à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 5 615 000,00 pour un résultat net de 169 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeSAINT PIERRE est du ressort du greffe de ROMANS dont les coordonnées postales sont 2-4 RUE SABATON 26105 ROMANS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc .
TVASi SAINT PIERRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR93342928686.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SAINT PIERRE de part son activité de 4711D (Supermarchés) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
Siége social et établissementsSAINT PIERRE à son siége social situé au 77 AV SADI CARNOT 26150 DIE.
Le numéro de téléphone est 0475221031
Le numéro de fax est 04 75 22 10 31
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 29 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-09-30)
- 05 juin 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-09-30)
- 24 juin 2009 : Modification (Modification de l'administration.)
- 26 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 05 août 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 09 décembre 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 13 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 septembre 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 07 novembre 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 12 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 08 octobre 2015 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.)
- 22 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 07 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 05 juillet 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 12 septembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 29 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 31 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 14/05/1983 : Loic GIRAUD (Directeur général)
- 04/01/1969 : Lydia CHALAYE (Administrateur)
- 02/02/1960 : Philippe PEYRONNEL (Administrateur)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SAINT PIERRE est de 51 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 62 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 juin 2009 : GIRAUD Andre nom d'usage : GIRAUD Andre n'est plus administrateur..)
- 05 août 2010 : GIRAUD Michel nom d'usage : GIRAUD Michel n'est plus administrateur. GORY Maryse nom d'usage : GIRAUD Maryse n'est plus administrateur. PEYRONNEL Philippe Victorien Jean nom d'usage : PEYRONNEL Philippe devient administrateur. CORREARD Dominique Michel Roger nom d'usage : CORREARD Dominique devient administrateur.)
- 09 décembre 2010 : GIRAUD Jean-pierre nom d'usage : GIRAUD n'est plus président du conseil d'administration et directeur général. GIRAUD LOIC CLAUDE ANDRE nom d'usage : GIRAUD n'est plus directeur général délégué. GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD devient président directeur général.)
- 05 septembre 2012 : SA SODAUGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société àresponsabilité limitée FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 07 novembre 2013 : CORREARD Dominique Michel Roger nom d'usage : CORREARD n'est plus administrateur. PONSONNET Lydia Claudette nom d'usage : CHALAYE devient administrateur.)
- 08 octobre 2015 : GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD n'est plus président. GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD devient président. GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD n'est plus directeur général. PEYRONNEL Philippe Victorien Jean nom d'usage : PEYRONNEL n'est plus administrateur. PONSONNET Lydia Claudette nom d'usage : CHALAYE n'est plus administrateur.)
- 05 juillet 2018 : GUERIN François nom d'usage : GUERIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée CABINET FRANCOIS GUERIN devient commissaire aux comptes titulaire)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Loic GIRAUD
Lydia CHALAYE
Philippe PEYRONNEL
- Exploitant de PEYRONNEL PHILIPPE VICTORIN
- Administrateur de SA COOP ACHATS EN COMMUN LE MISTRAL
- Gérant de SCI DU PONT
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION PEYRONNEL ET FILS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT PIERRE |
Identifiant de l'entreprise | 342928686 |
Numéro interne du siège | 00019 |
Adresse | 77 AV SADI CARNOT 26150 DIE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 août 1987 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 août 1987 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 5 615 000,00 |
Résultat net | 169 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Principal | supermarché |
GIRAUD Andre nom d'usage : GIRAUD Andre n'est plus administrateur..
GIRAUD Michel nom d'usage : GIRAUD Michel n'est plus administrateur. GORY Maryse nom d'usage : GIRAUD Maryse n'est plus administrateur. PEYRONNEL Philippe Victorien Jean nom d'usage : PEYRONNEL Philippe devient administrateur. CORREARD Dominique Michel Roger nom d'usage : CORREARD Dominique devient administrateur.
GIRAUD Jean-pierre nom d'usage : GIRAUD n'est plus président du conseil d'administration et directeur général. GIRAUD LOIC CLAUDE ANDRE nom d'usage : GIRAUD n'est plus directeur général délégué. GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD devient président directeur général.
SA SODAUGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société àresponsabilité limitée FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE devient commissaire aux comptes suppléant.
CORREARD Dominique Michel Roger nom d'usage : CORREARD n'est plus administrateur. PONSONNET Lydia Claudette nom d'usage : CHALAYE devient administrateur.
GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD n'est plus président. GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD devient président. GIRAUD Loïc nom d'usage : GIRAUD n'est plus directeur général. PEYRONNEL Philippe Victorien Jean nom d'usage : PEYRONNEL n'est plus administrateur. PONSONNET Lydia Claudette nom d'usage : CHALAYE n'est plus administrateur.
GUERIN François nom d'usage : GUERIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée CABINET FRANCOIS GUERIN devient commissaire aux comptes titulaire
- Lydia CHALAYE
- LYLAU
- MISROMANS
- SA COOP ACHATS EN COMMUN LE MISTRAL
- Michel BATUT
Administrateur - Maite PROST
Administrateur - Stephane FOURNEL
Administrateur - Jean-francois QUILES
Administrateur - Karen RICHARD
Administrateur - Daniel VINCENT
Administrateur - Benoît DELATTRE
Administrateur - Olivier MARIANI
Administrateur - Philippe PEYRONNEL
Administrateur - Alain TORZUOLI
Administrateur - Eric CASCIO
Administrateur - Jean-marc MACCARIO
Directeur général
- Michel BATUT
- Philippe PEYRONNEL
- PEYRONNEL PHILIPPE VICTORIN
- SA COOP ACHATS EN COMMUN LE MISTRAL
- Michel BATUT
Administrateur - Maite PROST
Administrateur - Stephane FOURNEL
Administrateur - Jean-francois QUILES
Administrateur - Karen RICHARD
Administrateur - Daniel VINCENT
Administrateur - Benoît DELATTRE
Administrateur - Olivier MARIANI
Administrateur - Lydia CHALAYE
Administrateur - Alain TORZUOLI
Administrateur - Eric CASCIO
Administrateur - Jean-marc MACCARIO
Directeur général
- Michel BATUT
- SCI DU PONT
- SOCIETE D'EXPLOITATION PEYRONNEL ET FILS
DIE
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 001 000 |
Immobilisation incorporelle | 121 000 |
Immobilisation corporelle | 647 000 |
Immobilisation financière | 234 000 |
Actif circulant net | 978 000 |
Stock | 224 000 |
Avance | 0 |
Créance | 328 000 |
Placement | 427 000 |
Total Actif | 1 980 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 886 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 094 000 |
Total Passif | 1 980 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 615 000 |
Produit d'exploitation | 5 647 000 |
Charge d'exploitation | 5 376 000 |
Résultat d'exploitation | 271 000 |
Produit financier net | 370 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | 258 000 |
Produit exceptionnel | 30 000 |
Charges exceptionnelles | 58 000 |
Résultat exceptionnel | -29 000 |
Résultat net | 169 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SAINT PIERRE - Version en cache du 25/12/2022 23:48:38.