ImmatriculationLa société SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR est situé au LA PLAINE 05260 CHABOTTES
Elle a été crée le 15/01/1988 et elle est immatriculée sous le numéro 343427811 au greffe de GAP
SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1071D (Pâtisserie) et le code de l'activité de son établissement principal est 1071D (Pâtisserie).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1071D (Pâtisserie), les activités sont :
- la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pains
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 3 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeSARL TOURTONS DU CHAMPSAUR est du ressort du greffe de GAP dont les coordonnées postales sont BP 140 05004 GAP CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin.
TVASi SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79343427811.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR de part son activité de 1071D (Pâtisserie) sont :
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01267 Pâtisserie
Siége social et établissementsSARL TOURTONS DU CHAMPSAUR à son siége social situé au LA PLAINE 05260 CHABOTTES.
Le numéro de téléphone est 0492504607
Les établissements sont les suivants :
- sarl tourtons du champsaur la tourtonerie 32 rue manuel 04400 barcelonnette france
- sarl tourtons du champsaur tourtons du champsaur rue jean eymar 05000 gap france
- sarl tourtons du champsaur tourtons du champsaur quartier sous la roche 05800 st firmin en valgodemard france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 04 mars 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 25 août 2011 : Modification (Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration)
- 05 août 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 08 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 30 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 18 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 22 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 16 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 20 février 2022 : Modification (Modification de l'administration.)
- 31 mars 2022 : Modification (Modification de l'administration.)
- 22 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 29 septembre 2022 : Modification (Modification de l\'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
La société SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR n'a pas de mandataire social.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 février 2022 : PELLEGRIN Eugène nom d'usage : PELLEGRIN n'est plus directeur général)
- 31 mars 2022 : Sté par actions simplifiée AGRO SUD OUEST DEVELOPPEMENT devient président. Société àresponsabilité limitée BT RANVIER devient directeur général. PELLEGRIN Jean-Louis nom d'usage : PELLEGRIN n'est plus président)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR |
Identifiant de l'entreprise | 343427811 |
Numéro interne du siège | 00025 |
Adresse | LA PLAINE 05260 CHABOTTES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 mai 1994 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 02 janvier 1988 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1071D : Pâtisserie |
Activité principale de l'entreprise | 1071D : Pâtisserie |
Activité principale au registre des métiers | 1071DZ |
Activité principale | 1071D : Pâtisserie |
Première activité | 1071D : Pâtisserie |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agroalimentaire |
Activite | Pâtisserie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, pâtissier, pâtissier industriel, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Principal | pâtisserie industrielle |
Gérant(e) : PELLEGRIN Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : ROGAZZO Serge Commissaire aux comptes suppléant : CABINET TOUCHET ET ASSOCIES (SACA)
Président : PELLEGRIN Jean-Louis Directeur général : PELLEGRIN Eugène Commissaire aux comptes titulaire : ROGAZZO Serge Commissaire aux comptes suppléant : CABINET TOUCHET ET ASSOCIES (SACA)
Président : PELLEGRIN Jean-Louis Directeur général : PELLEGRIN Eugène Commissaire aux comptes titulaire : ROGAZZO Serge Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES D. MARTIN (SARLU)
PELLEGRIN Eugène nom d'usage : PELLEGRIN n'est plus directeur général
Sté par actions simplifiée AGRO SUD OUEST DEVELOPPEMENT devient président. Société àresponsabilité limitée BT RANVIER devient directeur général. PELLEGRIN Jean-Louis nom d'usage : PELLEGRIN n'est plus président
ROGAZZO Serge nom d\'usage : ROGAZZO n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES D. MARTIN n\'est plus commissaire aux comptes suppléant
Aucun Réseau.
CHABOTTES
10
salarié(s)
BARCELONNETTE
1
salarié(s)
GAP
3
salarié(s)
SAINT FIRMIN
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SARL TOURTONS DU CHAMPSAUR - Version en cache du 31/10/2022 08:43:15.