ImmatriculationLa société VOYAGES FOURNIER est situé au PL DU MARECHAL FOCH 14360 TROUVILLE SUR MER
Elle a été crée le 29/03/1988 et elle est immatriculée sous le numéro 344264460 au greffe de LISIEUX
VOYAGES FOURNIER est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7911Z (Activités des agences de voyage) et le code de l'activité de son établissement principal est 7911Z (Activités des agences de voyage).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
VOYAGES FOURNIER à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 802 000,00 pour un résultat net de -78 000,00 euros , grace à 2 établissements et 6 à 9 salariés.
GreffeVOYAGES FOURNIER est du ressort du greffe de LISIEUX dont les coordonnées postales sont 49 RUE DE PARIS 14104 LISIEUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 31 48 55 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lisieux.fr.
Les greffiers sont : HERAULT Christophe
Le greffe est ouvert du Lundi au Vendredi de 8 H 30 Ã 12 H 30 et de 13 H 30 Ã 17 Heures.
TVASi VOYAGES FOURNIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54344264460.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à VOYAGES FOURNIER de part son activité de 7911Z (Activités des agences de voyage) sont :
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
Siége social et établissementsVOYAGES FOURNIER à son siége social situé au PL DU MARECHAL FOCH 14360 TROUVILLE SUR MER.
Le numéro de téléphone est 0231881673
Les établissements sont les suivants :
- voyages fournier hubert voyages 44 rue de bras 14000 caen france
- fournier ateliers hubert voyages 44 rue de bras 14000 caen france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 21 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 17 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 09 juin 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 juillet 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 21 mai 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 22 avril 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-09-30)
- 27 avril 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 25 avril 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 16 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 10 février 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 25 janvier 2018 : Modification (Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration)
- 04 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 04 décembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 02 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 18 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
La société VOYAGES FOURNIER n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VOYAGES FOURNIER |
Identifiant de l'entreprise | 344264460 |
Numéro interne du siège | 00025 |
Adresse | PL DU MARECHAL FOCH 14360 TROUVILLE SUR MER |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1989 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 22 mars 1988 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 802 000,00 |
Résultat net | -78 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Activité principale | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Première activité | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Deuxième activité | 7912Z : Activités des voyagistes |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Voyage |
Activite | Activités des agences de voyage |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste |
Principal | agence de voyage |
Gérant(e) : MAZARS Laurent, Jean, Léon, Sylvain
Président : AURORE BOREALE FINANCES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO ALENCON (SAS)
Aucun Réseau.
TROUVILLE SUR MER
3
salarié(s)
CAEN
1
salarié(s)
CAEN
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 205 000 |
Immobilisation incorporelle | 147 000 |
Immobilisation corporelle | 51 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 1 234 000 |
Stock | 0 |
Avance | 146 000 |
Créance | 972 000 |
Placement | 116 000 |
Total Actif | 1 439 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 430 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 009 000 |
Total Passif | 1 439 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 802 000 |
Produit d'exploitation | 1 803 000 |
Charge d'exploitation | 1 934 000 |
Résultat d'exploitation | -131 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 300 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | -121 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 600 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | -78 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société VOYAGES FOURNIER - Version en cache du 01/11/2022 23:55:07.