ImmatriculationLa société SOLIDARITE ET TERRITOIRES est situé au 18 R CHILDEBERT 69002
Elle a été crée le 14/02/1989 et elle est immatriculée sous le numéro 349611095 au greffe de LYON
SOLIDARITE ET TERRITOIRES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6391Z () et le code de l'activité de son établissement principal est 6391Z ().
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6391Z (), les activités sont :
- les activités des agences de presse, c'est-à -dire la collecte, la synthèse et la communication aux médias d'informations écrites, photographiques et audiovisuelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des photojournalistes indépendants (cf74.20Z)
- les activités des journalistes indépendants (cf90.03B)
SOLIDARITE ET TERRITOIRES à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 204 000,00 pour un résultat net de 9 000,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSOLIDARITE ET TERRITOIRES est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi SOLIDARITE ET TERRITOIRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39349611095.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOLIDARITE ET TERRITOIRES de part son activité de 6391Z () sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
Siége social et établissementsSOLIDARITE ET TERRITOIRES à son siége social situé au 18 R CHILDEBERT 69002 .
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 17 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 08 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 07 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 27 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 03 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 23 janvier 2015 : Modification (Dissolution de la société. Modification de l'administration.)
- 30 novembre 2015 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/05/1952 : Alain MILLIAT (Liquidateur)
- 31/01/1951 : Denis TARDY (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOLIDARITE ET TERRITOIRES est de 73 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 73 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 janvier 2015 : TARDY Denis nom d'usage : TARDY n'est plus gérant. MILLIAT Alain Marie Claude André nom d'usage : MILLIAT devient liquidateur.)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain MILLIAT
- Président de GROUPE TOUT LYON
- Président de HEBDO EDITIONS
- Directeur Général de SOC LYONNAISE PUBLI JUDICI COMMERICALE
- Gérant de SOCIETE NOUVELLE LE PATRIOTE BEAUJOLAIS
Denis TARDY
- Président du conseil de surveillance de CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON CITEE TONY GARNIER
- Gérant de SOLIDARITE TERRITOIRES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOLIDARITE ET TERRITOIRES |
Identifiant de l'entreprise | 349611095 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 1 204 000,00 |
Résultat net | 9 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Activité principale du siège | 6391Z : |
Activité principale de l'entreprise | 6391Z : |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Médias |
Activite | Activités des agences de presse |
Synonyme | agence de presse |
Principal | agence de presse |
TARDY Denis nom d'usage : TARDY n'est plus gérant. MILLIAT Alain Marie Claude André nom d'usage : MILLIAT devient liquidateur.
- Denis TARDY
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON CITEE TONY GARNIER
- Paul RYCKEBOER
Président du Conseil de Surveillance - Andre CAPOLONGO
Président du Conseil d'Administration - Gerard TAVERNIER
Administrateur - Pierre ANCETTE
Vice-Président - Guy WENISCH
Administrateur - Gilles HALLER
Administrateur - Francois BELLISSAND
Administrateur - Philippe BICHAT
Président du conseil d'administration - Roger AVON
Administrateur - Frédéric MARIN
Administrateur - Cédric SEDILLEAU
Administrateur - Patrick EHANNO
Administrateur - Bernard GORSE
Administrateur
- Paul RYCKEBOER
- SOLIDARITE TERRITOIRES
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON CITEE TONY GARNIER
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 35 000 |
Immobilisation incorporelle | 33 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 432 000 |
Stock | 33 000 |
Avance | 0 |
Créance | 296 000 |
Placement | 102 000 |
Total Actif | 467 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 105 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 363 000 |
Total Passif | 467 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 204 000 |
Produit d'exploitation | 1 289 000 |
Charge d'exploitation | 1 278 000 |
Résultat d'exploitation | 10 000 |
Produit financier net | 70 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 70 |
Résultat courrant | 10 000 |
Produit exceptionnel | 810 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -940 |
Résultat net | 9 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.