ImmatriculationLa société FINANCIERE DES VOILES est situé au 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 28/08/1990 et elle est immatriculée sous le numéro 379043797 au greffe de PARIS
FINANCIERE DES VOILES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA àconseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6831Z (Agences immobilières) et le code de l'activité de son établissement principal est 6831Z (Agences immobilières).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs àl'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
FINANCIERE DES VOILES à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeFINANCIERE DES VOILES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi FINANCIERE DES VOILES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15379043797.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FINANCIERE DES VOILES de part son activité de 6831Z (Agences immobilières) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Siége social et établissementsFINANCIERE DES VOILES à son siége social situé au 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8.
Le numéro de téléphone est 01 40 72 35 35
Le numéro de fax est 01 40 72 35 00
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 juin 2008 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 26 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 05 novembre 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 05 novembre 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 mai 2009 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 20 octobre 2009 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 29 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 29 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 04 mars 2011 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 22 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 22 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 03 janvier 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 octobre 2013 : Modification (modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 22 janvier 2017 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 novembre 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 19 mars 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 février 2021 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 15 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 06 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 28 avril 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 mai 2022 : Jugement (Jugement d'ouverture)
DirigeantsLes dirigeants :
- 24/04/1952 : Bernard MINETTI (Administrateur)
- 12/11/1962 : Hubert HADJ (Administrateur)
- 31/07/1977 : Jean-sebastien MINETTI (Président du conseil d'administration)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FINANCIERE DES VOILES est de 58 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 70 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bernard MINETTI
- Gérant de DOMBURY
- Gérant de ERNA
- Gérant de FRANIATTE I
- Gérant de PALM COURT HOTEL GESTION
- Gérant de SCI ALFA
- Gérant de SCI ERNA II
- Gérant de SCI TEOSANDE
- Gérant de SNC DES ORMES
- Gérant de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION NORD ANTILLAISE
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION D'ALAMANDA
- Gérant de STE DE PROMOTION NORD-ANTILLAISE
- Gérant de UNIAIR GROUP
Hubert HADJ
- Gérant de COMPAGNIE ART ET PLACEMENT
- Gérant de FIRST TRADING
- Gérant de JUNE
- Associé-gérant de NACRE
- Gérant de P.A.G
- Gérant de PUBLICITE EUROPEENNE DE COMMUNICATION
- Gérant de SARL BRICE
- Gérant de SARL MALIBU
- Gérant de SJA 1
- Gérant de SNC AVIGNON TOUR BLANCHE
Jean-sebastien MINETTI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE DES VOILES |
Identifiant de l'entreprise | 379043797 |
Numéro interne du siège | 00115 |
Adresse | 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 27 août 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA àconseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 19 avril 1990 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Paclot, Gael.
nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Klehe, Richard, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SALUSTRO REYDEL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : Pavard, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quelin, Frederic.
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Crenn, Alain, Membre du Directoire partant : Burel, Patrice, Membre du conseil de surveillance partant : Crenn, Richard, modification du Directeur général et Administrateur Hennessy, Richard, modification du Directeur général délègué et Administrateur Thibault, Pierre-Olivier, modification de l'Administrateur Klehe, Richard, nomination de l'Administrateur : Mauret, Michel, nomination de l'Administrateur : Hennessy, Gilles, nomination de l'Administrateur : Reznik, Jean-Robert.
Président du conseil d'administration partant : Crenn, Alain, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Minetti, Jean-Sébastien, Directeur général et Administrateur partant : Hennessy, Richard, Directeur général délégué et Administrateur partant : Thibault, Pierre-Olivier, Administrateur partant : Klehe, Richard, Administrateur partant : Mauret, Michel, Administrateur partant : Hennessy, Gilles, Administrateur partant : Reznik, Jean-Robert, nomination de l'Administrateur : Minetti, Bernard, nomination de l'Administrateur : Meley, Pascal, nomination de l'Administrateur : Picard, Pascal
Administrateur partant : Meley, Pascal, Administrateur partant : Picard, Pascal, nomination de l'Administrateur : Hadj, Hubert
Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE CENTREX SA, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Foltzer, Jean, Commissaire aux comptes suppléant partant : S F C SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quelin, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX DE REVISEURS 482 071 626 rcs Mulhouse
modification du Président du conseil d'administration et Administrateur Minetti, Bernard ; modification de l'Administrateur Minetti, Jean-Sébastien ; Administrateur partant : Putz, Maxime ; nomination de l'Administrateur : Claus, Jacques Hubert
nomination du Directeur général délégué : Minetti, Jean-Sébastien
Commissaire aux comptes titulaire partant : Foltzer, Jean ; modification du Commissaire aux comptes titulaire AUDITEX DE REVISEURS
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 octobre 2020, désignant liquidateur Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations des créances sont àadresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois àcompter de la publication au Bodacc.
PARIS 8
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FINANCIERE DES VOILES - Version en cache du 28/11/2022 12:41:26.