ImmatriculationLa société ZAMENHOF est situé au RTE DE ROMANS 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
Elle a été crée le 18/08/1993 et elle est immatriculée sous le numéro 392120028 au greffe de ROMANS
ZAMENHOF est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20 099 800,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Partie d'activité concernée : Prestations de secrétariat règlementaire des sociétés du groupe et de recouvrements.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
ZAMENHOF à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 3 779 000,00 pour un résultat net de 1 242 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeZAMENHOF est du ressort du greffe de ROMANS dont les coordonnées postales sont 2-4 RUE SABATON 26105 ROMANS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc .
TVASi ZAMENHOF est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65392120028.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ZAMENHOF de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsZAMENHOF à son siége social situé au RTE DE ROMANS 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE.
Le numéro de téléphone est 0475454714
Le numéro de fax est 04Â 75Â 45Â 27Â 82
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 janvier 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 02 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 02 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 octobre 2008 : Modification (Modification du capital.)
- 04 octobre 2009 : Modification (Modification du capital.)
- 19 août 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 22 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 22 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 22 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 22 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 30 janvier 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 30 janvier 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 05 septembre 2012 : Modification (Modification du capital.)
- 18 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 18 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 09 janvier 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 septembre 2013 : Modification (Modification du capital.)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 12 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 12 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 12 août 2015 : Modification (Modification du capital. Modification de l'administration.)
- 22 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 22 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 août 2016 : Modification (Modification du capital. Modification de l'administration.)
- 10 février 2017 : Modification (Modification de l'activité.)
- 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 08 février 2018 : Vente (Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation)
- 08 février 2018 : Vente (Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation)
- 05 avril 2018 : Modification (Modification de l'activité.)
- 02 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 02 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 27 septembre 2018 : Modification (Modification du capital.)
- 20 décembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 avril 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 avril 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 16 mai 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 16 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 16 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 26 septembre 2019 : Modification (Modification de l'activité.)
- 02 avril 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 août 2020 : Modification (Nouveau siège.)
- 25 novembre 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 29 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 23 juin 2022 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 18 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/03/1946 : Catherine PERRENOT (Directeur général)
- 22/07/1973 : Enrique LAFFONT (Directeur général)
- 07/09/1957 : Patrick SICOT (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ZAMENHOF est de 63 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 76 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 août 2010 : SICOT Patrick Vincent nom d'usage : SICOT Patrick devient directeur général.)
- 09 janvier 2013 : FIDUCIAIRE VENDOME n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDITEURS CONSULTANTS GOUDARD Associés A.C.G n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FERRANDO Yvon nom d'usage : FERRANDO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GOUDARD Jean-Philippe nom d'usage : GOUDARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée C.R.C. devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée OLIVIER CHETAIL CONSEILS - O.C.C. devient commissaire aux comptes titulaire. VILLENEUVE Mylène nom d'usage : VILLENEUVE devient commissaire aux comptes suppléant. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 août 2015 : PHILIPPE Catherine Marie-Thérèse nom d'usage : PERRENOT devient directeur général. LAFFONT Enrique Vincent Simon nom d'usage : LAFFONT devient directeur général.)
- 26 août 2016 : Société à responsabilité limitée OLIVIER CHETAIL CONSEILS - O.C.C. n'est plus commissaire aux comptes titulaire. VILLENEUVE Mylène nom d'usage : VILLENEUVE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDITS devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant. SEJOURNE Xavier nom d'usage : SEJOURNE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 20 décembre 2018 : GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient directeur général)
- 18 avril 2019 : SEJOURNE Xavier nom d'usage : SEJOURNE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée C2P Conseils et Stratégies devient commissaire aux comptes suppléant)
- 18 avril 2019 : PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT devient Membre du Conseil d'Administration. SICOT Patrick Vincent nom d'usage : SICOT devient Membre du Conseil d'Administration. PHILIPPE Catherine Marie-Thérèse nom d'usage : PERRENOT devient Membre du Conseil d'Administration. LAFFONT Enrique Vincent Simon nom d'usage : LAFFONT devient Membre du Conseil d'Administration. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient Membre du Conseil d'Administration. MOISSONNIER Franck nom d'usage : MOISSONNIER devient Membre du Conseil d'Administration. BAULà Michel Auguste Paul nom d'usage : BAULà devient Membre du Conseil d'Administration)
- 16 mai 2019 : GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient président. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT n'est plus président. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT devient directeur général. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général)
- 02 avril 2020 : GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus président. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT n'est plus directeur général. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT devient président. SICOT Patrick Vincent nom d'usage : SICOT n'est plus Membre du Conseil d'Administration. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus Membre du Conseil d'Administration. MOISSONNIER Franck nom d'usage : MOISSONNIER n'est plus Membre du Conseil d'Administration. BAULà Michel Auguste Paul nom d'usage : BAULà n'est plus Membre du Conseil d'Administration)
- 25 novembre 2020 : LANTONNAT Delphine Evelyne nom d'usage : LANTONNAT devient Membre du Conseil d'Administration)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Enrique LAFFONT
- Gérant de BUFFEVENT
- Gérant de GASTON ZETTE
- Gérant de GERMINAL
- Gérant de LD SUN
- Gérant de LEONORE
- Président de SOCIETE LD SYSTEME
Patrick SICOT
- Président de FINANCIERE CNL
- Président de PERRENOT VAR
- Gérant de SCI BONNAFOUX
- Gérant de SCI P.E TOURNON
- Directeur général de ZAMENHOF EXPLOITATION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ZAMENHOF |
Identifiant de l'entreprise | 392120028 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | RTE DE ROMANS 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 13 octobre 1997 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 20 099 800,00 EUR |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 13 juillet 1993 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 3 779 000,00 |
Résultat net | 1 242 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale au registre des métiers | 4120BB |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
GOUDARD (Robert), nom d'usage GOUDARD (Robert) n'est plus commissaire aux comptes titulaire ; Société à responsabilité limitée AUDITEURS CONSULTANTS GOUDARD Associés A.C.G., devient commissaire aux comptes titulaire ; GOUDARD (Fabrice), nom d'usage : GOUDARD (Fabrice) n'est plus commissaire aux comptes suppléant ; GOUDARD (Jean-Philippe), nom d'usage GOUDARD (Jean-Philippe) devient commissaire aux comptes suppléant.
SICOT Patrick Vincent nom d'usage : SICOT Patrick devient directeur général.
FIDUCIAIRE VENDOME n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDITEURS CONSULTANTS GOUDARD Associés A.C.G n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FERRANDO Yvon nom d'usage : FERRANDO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GOUDARD Jean-Philippe nom d'usage : GOUDARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée C.R.C. devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée OLIVIER CHETAIL CONSEILS - O.C.C. devient commissaire aux comptes titulaire. VILLENEUVE Mylène nom d'usage : VILLENEUVE devient commissaire aux comptes suppléant. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET devient commissaire aux comptes suppléant.
PHILIPPE Catherine Marie-Thérèse nom d'usage : PERRENOT devient directeur général. LAFFONT Enrique Vincent Simon nom d'usage : LAFFONT devient directeur général.
Société à responsabilité limitée OLIVIER CHETAIL CONSEILS - O.C.C. n'est plus commissaire aux comptes titulaire. VILLENEUVE Mylène nom d'usage : VILLENEUVE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDITS devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant. SEJOURNE Xavier nom d'usage : SEJOURNE devient commissaire aux comptes suppléant.
A l'adresse dont dépend la branche d'activité cédée, route de Romans 26260 Saint Donat sur l'Herbasse.
A l'adresse dont dépend la branche d'activité cédée, route de Romans 26260 Saint Donat sur l'Herbasse.
GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient directeur général
SEJOURNE Xavier nom d'usage : SEJOURNE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée C2P Conseils et Stratégies devient commissaire aux comptes suppléant
PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT devient Membre du Conseil d'Administration. SICOT Patrick Vincent nom d'usage : SICOT devient Membre du Conseil d'Administration. PHILIPPE Catherine Marie-Thérèse nom d'usage : PERRENOT devient Membre du Conseil d'Administration. LAFFONT Enrique Vincent Simon nom d'usage : LAFFONT devient Membre du Conseil d'Administration. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient Membre du Conseil d'Administration. MOISSONNIER Franck nom d'usage : MOISSONNIER devient Membre du Conseil d'Administration. BAULà Michel Auguste Paul nom d'usage : BAULà devient Membre du Conseil d'Administration
GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient président. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT n'est plus président. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT devient directeur général. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général
GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus président. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT n'est plus directeur général. PERRENOT Jacky nom d'usage : PERRENOT devient président. SICOT Patrick Vincent nom d'usage : SICOT n'est plus Membre du Conseil d'Administration. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus Membre du Conseil d'Administration. MOISSONNIER Franck nom d'usage : MOISSONNIER n'est plus Membre du Conseil d'Administration. BAULà Michel Auguste Paul nom d'usage : BAULà n'est plus Membre du Conseil d'Administration
LANTONNAT Delphine Evelyne nom d'usage : LANTONNAT devient Membre du Conseil d'Administration
Art. L.236-21 du code de commerce
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 17 010 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 4 619 000 |
Immobilisation financière | 12 385 000 |
Actif circulant net | 14 776 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 956 000 |
Placement | 1 820 000 |
Total Actif | 31 787 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 217 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 000 |
Dette | 11 539 000 |
Total Passif | 31 787 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 779 000 |
Produit d'exploitation | 3 821 000 |
Charge d'exploitation | 4 197 000 |
Résultat d'exploitation | -376 000 |
Produit financier net | 1 938 000 |
Charge financière | 75 000 |
Résultat financier | 1 863 000 |
Résultat courrant | 1 487 000 |
Produit exceptionnel | 409 000 |
Charges exceptionnelles | 298 000 |
Résultat exceptionnel | 111 000 |
Résultat net | 1 242 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ZAMENHOF - Version en cache du 01/10/2022 14:25:55.