ImmatriculationLa société GOODMAN VATRY (FRANCE) est situé au 10 R DE COLISEE 75008
Elle a été crée le 13/07/2007 et elle est immatriculée sous le numéro 393688460 au greffe de PARIS
GOODMAN VATRY (FRANCE) est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée à associé unique
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z () et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z ().
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
GOODMAN VATRY (FRANCE) à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 1 987 000,00 pour un résultat net de 632 000,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeGOODMAN VATRY (FRANCE) est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi GOODMAN VATRY (FRANCE) est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85393688460.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GOODMAN VATRY (FRANCE) de part son activité de 6420Z () sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsGOODMAN VATRY (FRANCE) à son siége social situé au 10 R DE COLISEE 75008 .
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 08 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-07-31)
- 22 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 21 décembre 2008 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 08 janvier 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 06 mars 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 17 janvier 2010 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 23 avril 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 29 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 07 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 07 octobre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 05 juillet 2012 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 30 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 20 février 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 22 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 15 janvier 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 30 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 21 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 22 juillet 2015 : Modification (modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 02 août 2015 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique)
- 31 août 2015 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/10/1978 : Dominique PRINCE (Gérant)
- 03/07/1971 : Emmanuel VANDER STICHELE (Gérant)
- 16/08/1978 : Philippe ARFI (Gérant)
- 01/10/1975 : Philippe VAN DER BEKEN (Gérant)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GOODMAN VATRY (FRANCE) est de 49 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 53 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Dominique PRINCE
- Sous Gouverneur de AMIENS LOGISTIQUE
- Gérant de CELOGIX IMMOBILIER EURL
- Directeur général de GEBPF BUSINESS CENTRE FRANCE
- Sous Gouverneur de GEBPF BUSINESS PARK FRANCE
- Sous Gouverneur de GEBPF FRANCE EURL
- Gérant de GEBPF LYON (FRANCE)
- Gérant de GEBPF MARSEILLE ( FRANCE )
- Gérant de GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- Gérant de GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- Président du Conseil d'Administration de GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Président du Conseil d'Administration de GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- Gérant de GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN DOUAI LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Directeur Général de GOODMAN FRANCE
- Gérant de GOODMAN LAUWIN 3 LOGISTICS
- Sous Gouverneur de GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Directeur général de GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- Gérant de GOODMAN ORACLE LOGISTICS FRANCE
- Exploitant de GOODMAN PROPERTY DEVELOPMENTS FRANCE
- Exploitant de GOODMAN PROPERTY SERVICES FRANCE
- Sous Gouverneur de GOODMAN ROSNY FRANCE
- Gérant de GOODMAN SAINT-MARD 3 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- Gérant de INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- Gérant de LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- Gérant de LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- Sous Gouverneur de SARAN LOGISTIQUE
- Sous Gouverneur de VAUBAN DEVELOPPEMENT
- Sous Gouverneur de VAUBAN DEVELOPPEMENT REALISATIONS
- Sous Gouverneur de VAUBAN PROPERTIES
Emmanuel VANDER STICHELE
- Gérant de AMIENS LOGISTIQUE
- Gérant de CELOGIX IMMOBILIER EURL
- Gérant de GELF DOUAI 1 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF GENNEVILLIERS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- Gérant de GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- Gérant de GELF MITRY (FRANCE) SARL
- Gérant de GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF SATOLAS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- Gérant de GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN LYON LOGISTICS (FRANCE) SARL.
- Directeur général de GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- Gérant de GOODMAN ROSNY FRANCE
- Gérant de GOODMAN SAINT MARD 2 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN SAINT-GILLES LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- Gérant de INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- Gérant de LOGICOR (SHINE) BREBIERES SCI
- Gérant de LOGICOR (SHINE) LYON 2 SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) MACON SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) NANTES SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- Gérant de LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- Gérant de SARAN LOGISTIQUE
Philippe ARFI
- Gérant de AMIENS LOGISTIQUE
- Sous Gouverneur de CELOGIX IMMOBILIER EURL
- Liquidateur de GEBPF BUSINESS CENTRE FRANCE
- Gérant de GEBPF BUSINESS PARK FRANCE
- Sous Gouverneur de GEBPF FRANCE EURL
- Sous Gouverneur de GEBPF MARSEILLE ( FRANCE )
- Gérant de GELF DOUAI 1 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF GENNEVILLIERS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- Sous Gouverneur de GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- Sous Gouverneur de GELF MITRY (FRANCE) SARL
- Sous Gouverneur de GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- Sous Gouverneur de GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN BRIE LOGISTICS (FRANCE)
- Gérant de GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN DOUAI LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN LAUWIN 3 LOGISTICS
- Gérant de GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN LYON LOGISTICS (FRANCE) SARL.
- Liquidateur de GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- Sous Gouverneur de GOODMAN ORACLE LOGISTICS FRANCE
- Sous Gouverneur de GOODMAN ROSNY FRANCE
- Gérant de GOODMAN SAINT-GILLES LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN SAINT-MARD 3 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- Gérant de INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- Gérant de LOGICOR (SHINE) BREBIERES SCI
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) LYON 2 SNC
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) MACON SNC
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) NANTES SNC
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- Sous Gouverneur de SARAN LOGISTIQUE
- Gérant de VAUBAN DEVELOPPEMENT
- Gérant de VAUBAN DEVELOPPEMENT REALISATIONS
- Sous Gouverneur de VAUBAN PROPERTIES
Philippe VAN DER BEKEN
- Sous Gouverneur de AMIENS LOGISTIQUE
- Sous Gouverneur de CELOGIX IMMOBILIER EURL
- Directeur général de GEBPF BUSINESS CENTRE FRANCE
- Gérant de GEBPF BUSINESS PARK FRANCE
- Gérant de GEBPF FRANCE EURL
- Gérant de GEBPF MARSEILLE ( FRANCE )
- Gérant de GELF DOUAI 1 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF GENNEVILLIERS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- Sous Gouverneur de GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- Sous Gouverneur de GELF MITRY (FRANCE) SARL
- Gérant de GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- Gérant de GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN BRIE LOGISTICS (FRANCE)
- Sous Gouverneur de GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN DOUAI LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN LAUWIN 3 LOGISTICS
- Sous Gouverneur de GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Gérant de GOODMAN LYON LOGISTICS (FRANCE) SARL.
- de GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- Sous Gouverneur de GOODMAN ORACLE LOGISTICS FRANCE
- Sous Gouverneur de GOODMAN ROSNY FRANCE
- Gérant de GOODMAN SAINT-GILLES LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN SAINT-MARD 3 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- Sous Gouverneur de GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- Gérant de INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) BREBIERES SCI
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) LYON 2 SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) MACON SNC
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) NANTES SNC
- Sous Gouverneur de LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- Gérant de LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- Gérant de LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- Gérant de SARAN LOGISTIQUE
- Sous Gouverneur de VAUBAN DEVELOPPEMENT
- Gérant de VAUBAN DEVELOPPEMENT REALISATIONS
- Sous Gouverneur de VAUBAN PROPERTIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GOODMAN VATRY (FRANCE) |
Identifiant de l'entreprise | 393688460 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée à associé unique |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 1 987 000,00 |
Résultat net | 632 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Activité principale du siège | 6420Z : |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Directeur général partant : Davies, Peter Thomas.
Directeur général partant : Van Der Beken, Philippe, nomination du Directeur général : Mounic, Jean-François, nomination du Directeur général : Prince, Dominique.
Directeur général partant : O'sullivan, Michael, nomination du Directeur général : Bignell, Alexander Robert
Directeur général partant : Bignell, Alexander Robert, nomination du Directeur général : Vander Stichele, Emmanuel Luc Bernard
modification du Gérant Peeters, Daniel Cornelius, modification du Gérant Mounic, Jean-François, modification du Gérant Prince, Dominique, modification du Gérant Vander Stichele, Emmanuel Luc Bernard, Commissaire aux comptes titulaire partant : Cheval, Alain, Commissaire aux comptes suppléant partant : ENERYS
Gérant partant : Peeters, Daniel Cornelius, nomination du Gérant : Van Der Beken, Philippe Marie Louis
Gérant partant : Mounic, Jean-François, nomination du Gérant : Arfi, Philippe Nicolas Christian
Gérant partant : Prince, Dominique, Gérant partant : Vander Stichele, Emmanuel Luc Bernard, Gérant partant : Van Der Beken, Philippe Marie Louis, Gérant partant : Arfi, Philippe Nicolas Christian, nomination du Gérant : Bossy, Jean-François, nomination du Gérant : Hantz, Eric, nomination du Gérant : Smit, Jeroen
- Dominique PRINCE
- AMIENS LOGISTIQUE
- CELOGIX IMMOBILIER EURL
- GEBPF BUSINESS CENTRE FRANCE
- GEBPF BUSINESS PARK FRANCE
- GEBPF FRANCE EURL
- GEBPF LYON (FRANCE)
- GEBPF MARSEILLE ( FRANCE )
- GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN DOUAI LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN FRANCE
- GOODMAN LAUWIN 3 LOGISTICS
- GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- GOODMAN ORACLE LOGISTICS FRANCE
- GOODMAN PROPERTY DEVELOPMENTS FRANCE
- GOODMAN PROPERTY SERVICES FRANCE
- GOODMAN ROSNY FRANCE
- GOODMAN SAINT-MARD 3 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- SARAN LOGISTIQUE
- VAUBAN DEVELOPPEMENT
- VAUBAN DEVELOPPEMENT REALISATIONS
- VAUBAN PROPERTIES
- Philippe VAN DER BEKEN
- AMIENS LOGISTIQUE
- CELOGIX IMMOBILIER EURL
- GEBPF BUSINESS CENTRE FRANCE
- GEBPF BUSINESS PARK FRANCE
- GEBPF FRANCE EURL
- GEBPF MARSEILLE ( FRANCE )
- GELF DOUAI 1 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF GENNEVILLIERS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- GELF MITRY (FRANCE) SARL
- GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN BRIE LOGISTICS (FRANCE)
- GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN DOUAI LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN LAUWIN 3 LOGISTICS
- GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN LYON LOGISTICS (FRANCE) SARL.
- GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- GOODMAN ORACLE LOGISTICS FRANCE
- GOODMAN ROSNY FRANCE
- GOODMAN SAINT-GILLES LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN SAINT-MARD 3 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- LOGICOR (SHINE) BREBIERES SCI
- LOGICOR (SHINE) LYON 2 SNC
- LOGICOR (SHINE) MACON SNC
- LOGICOR (SHINE) NANTES SNC
- LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- SARAN LOGISTIQUE
- VAUBAN DEVELOPPEMENT
- VAUBAN DEVELOPPEMENT REALISATIONS
- VAUBAN PROPERTIES
- Emmanuel VANDER STICHELE
- AMIENS LOGISTIQUE
- CELOGIX IMMOBILIER EURL
- GELF DOUAI 1 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF GENNEVILLIERS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- GELF MITRY (FRANCE) SARL
- GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF SATOLAS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN LYON LOGISTICS (FRANCE) SARL.
- GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- GOODMAN ROSNY FRANCE
- GOODMAN SAINT MARD 2 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN SAINT-GILLES LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- LOGICOR (SHINE) BREBIERES SCI
- LOGICOR (SHINE) LYON 2 SNC
- LOGICOR (SHINE) MACON SNC
- LOGICOR (SHINE) NANTES SNC
- LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- SARAN LOGISTIQUE
- Philippe ARFI
- AMIENS LOGISTIQUE
- CELOGIX IMMOBILIER EURL
- GEBPF BUSINESS CENTRE FRANCE
- GEBPF BUSINESS PARK FRANCE
- GEBPF FRANCE EURL
- GEBPF MARSEILLE ( FRANCE )
- GELF DOUAI 1 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF GENNEVILLIERS LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF GIVORS (FRANCE) SARL
- GELF LONGVIC (FRANCE) SARL
- GELF MITRY (FRANCE) SARL
- GELF ROISSY LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF STRASBOURG LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GELF TOULOUSE (FRANCE) SARL
- GOODMAN BERRE LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN BRIE LOGISTICS (FRANCE)
- GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN DOUAI LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN LAUWIN 3 LOGISTICS
- GOODMAN LAUWIN 4 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN LYON LOGISTICS (FRANCE) SARL.
- GOODMAN MONTELIMAR FRANCE
- GOODMAN ORACLE LOGISTICS FRANCE
- GOODMAN ROSNY FRANCE
- GOODMAN SAINT-GILLES LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN SAINT-MARD 3 LOGISTICS (FRANCE) SCI
- GOODMAN ST MARD 1 LOGISTICS (FRANCE)
- INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT MANAGEMENT
- LOGICOR (SHINE) BREBIERES SCI
- LOGICOR (SHINE) LYON 2 SNC
- LOGICOR (SHINE) MACON SNC
- LOGICOR (SHINE) NANTES SNC
- LOGICOR (SHINE) ORLEANS SNC
- LOGICOR (SHINE) ROYE SARL
- LOGICOR (SHINE) VATRY HOLDCO SNC
- SARAN LOGISTIQUE
- VAUBAN DEVELOPPEMENT
- VAUBAN DEVELOPPEMENT REALISATIONS
- VAUBAN PROPERTIES
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 5 450 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 117 000 |
Immobilisation financière | 332 000 |
Actif circulant net | 229 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 226 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 5 679 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 922 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 757 000 |
Total Passif | 5 679 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 987 000 |
Produit d'exploitation | 1 987 000 |
Charge d'exploitation | 848 000 |
Résultat d'exploitation | 1 139 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 100 000 |
Résultat financier | -94 000 |
Résultat courrant | 1 045 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 75 000 |
Résultat exceptionnel | -75 000 |
Résultat net | 632 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GOODMAN VATRY (FRANCE) - Version en cache du 28/04/2024 03:03:58.