ImmatriculationLa société FUNDQUEST ADVISOR est situé au 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 04/05/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 398663401 au greffe de PARIS
FUNDQUEST ADVISOR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3 000 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6630Z (Gestion de fonds) et le code de l'activité de son établissement principal est 6630Z (Gestion de fonds).
L'activité déclarée au greffe est : L'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à ce titre, elle pourra entreprendre, développer toute activité de gestion collective, et ou de gestion sous mandat et toute activité accessoire (conseil en allocation d'actifs et en sélection d'OPCVM, accords de distribution des Opcvm gérés par des tiers) susceptible de concourir au développement de la clientèle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
FUNDQUEST ADVISOR à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 31 980 000,00 pour un résultat net de 9 195 000,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeFUNDQUEST ADVISOR est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi FUNDQUEST ADVISOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03398663401.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FUNDQUEST ADVISOR de part son activité de 6630Z (Gestion de fonds) sont :
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Siége social et établissementsFUNDQUEST ADVISOR à son siége social situé au 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9.
Les établissements sont les suivants :
- fundquest advisor 14 rue bergere 75009 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 03 février 2008 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant.)
- 04 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 26 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 20 mai 2009 : Immatriculation (Président : Marchessaux, Philippe, Directeur général : Anastassiades, Michel, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. .)
- 07 août 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 23 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 15 février 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 15 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 09 avril 2013 : Modification (modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal et l'administration)
- 08 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 mars 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 11 mars 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 27 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 30 mars 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 08 juillet 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 05 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 07 janvier 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 août 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 juin 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 23 juillet 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 10 décembre 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 juin 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 avril 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 23 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 23 juin 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 15 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/06/1961 : Anthony FINAN (Président)
- 13/10/1965 : Christian DARGNAT (Administrateur)
- 03/01/1951 : François DELOOZ (Président du conseil d'administration)
- 10/01/1955 : Norma MALLARONI (Administrateur)
- 06/05/1963 : Pascal BIVILLE (Administrateur)
- 21/09/1965 : Pascale Dennery (Administrateur)
- 03/05/1975 : Stephane POUCHOULIN (Administrateur)
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société FUNDQUEST ADVISOR est de 60 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 71 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Anthony FINAN
- Administrateur de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Administrateur de BNP PARIBAS JAPAQUANT
- Président du conseil d'administration de BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE
- Directeur général de BNP PARIBAS MONEY 3M
- Administrateur de BNP PARIBAS OBLIPAR
- Administrateur de CAMGESTION
- Administrateur de CAMGESTION GENERATION
- Directeur Général de OPPORTUNITE OBLIGATAIRE
- Administrateur de PORTZAMPARC GESTION
Christian DARGNAT
- Directeur général de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Président du conseil d'administration de BNP PARIBAS BERGERE 2
- Directeur général de BNP PARIBAS MULTISTRATEGIES PROTECT 80
- Président du conseil d'administration de CAMGESTION
- Gérant de DARGNAT INVESTISSEMENT
- Président de DARGNATNOMICS
François DELOOZ
Pascal BIVILLE
- Président de BERGERE 2009
- Président de BNP PAM PARTICIPATIONS
- Administrateur de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Administrateur de BNP PARIBAS AVISEA
- Directeur général délégué de BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS PAR ABREVIATION BNPP IP
- Directeur général de BNP PARIBAS OBLI CREDIT
- Président du conseil d'administration de CAMGESTION
- Président de LAFFITTE PARTICIPATION 23
Pascale Dennery
- Gérant de ARAGO 110
- Administrateur de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Président du conseil de surveillance de BNP PARIBAS BERGERE
- Gérant de BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SERVICES GROUPING "BNPP IP SERV
- Directeur général de BNP PARIBAS LEASE GROUP
- Administrateur de ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GR
- Directeur général de FUNDQUEST
- Associé-Gérant de SCI CHAIGNOLLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FUNDQUEST ADVISOR |
Identifiant de l'entreprise | 398663401 |
Numéro interne du siège | 00048 |
Adresse | 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 14 avril 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 3 000 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 octobre 1994 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 31 980 000,00 |
Résultat net | 9 195 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Assurance |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 16 Juillet 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 16 Juillet 2007. Directeur général : ANASTASSIADES Michel en fonction le 01 Février 2008. Président : MARCHESSAUX Philippe en fonction le 01 Février 2008.
L'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à ce titre, elle pourra entreprendre, développer toute activité de gestion collective, et ou de gestion sous mandat et toute activité accessoire (conseil en allocation d'actifs et en sélection d'OPCVM, accords de distribution des Opcvm gérés par des tiers) susceptible de concourir au développement de la clientèle
Directeur général partant : Anastassiades, Michel, nomination du Directeur général : Dufourcq, nom d'usage : Dennery, Pascale Charlotte
Président partant : Marchessaux, Philippe, modification du Président Dufourcq, nom d'usage : Dennery, Pascale Charlotte
modification du Président Dufourcq, nom d'usage : Dennery, Pascale Charlotte, nomination du Directeur général et Administrateur : Pouchoulin, Stéphane, nomination de l'Administrateur : Dufourcq, nom d'usage : Dennery, Pascale Charlotte, nomination de l'Administrateur : Dargnat, Christian, nomination de l'Administrateur : Finan, Anthony, nomination de l'Administrateur : Anastassiades, Michel
Administrateur partant : Anastassiades, Michel
nomination de l'Administrateur : Torres Fentanes, nom d'usage : Mallaroni, Norma, nomination de l'Administrateur : Delooz, Francois
modification du Président et Administrateur Finan, Anthony, modification du Président du conseil d'administration Delooz, Francois, Président du conseil d'administration partant : Delooz, François
Administrateur partant : Dufourcq, nom d'usage : Dennery, Pascale Charlotte, Administrateur partant : Dargnat, Christian, nomination de l'Administrateur : Biville, Pascal
Directeur général et Administrateur partant : Pouchoulin, Stéphane ; nomination du Directeur général et Administrateur : Rouillon, Stéphane ; Administrateur partant : Finan, Anthony ; nomination de l'Administrateur : Ditisheim, Philippe
Administrateur partant : Ditisheim, Philippe ; nomination de l'Administrateur : Panel, Denis
modification du Président et Administrateur Panel, Denis ; modification de l'Administrateur Marchessaux, Philippe
Administrateur partant : Marchessaux, Philippe
nomination du Directeur général : Gaude, Laurent ; Directeur général et Administrateur partant : Rouillon, Stéphane ; nomination de l'Administrateur : Rouillon, Stéphane
Administrateur partant : Bortoli, nom d'usage : Moulon, Carole ; Administrateur partant : Rouillon, Stéphane ; nomination de l'Administrateur : Baijot, Sylvie ; nomination de l'Administrateur : Mabrouk, nom d'usage : Briet, Selima
- Anthony FINAN
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS JAPAQUANT
- BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE
- BNP PARIBAS MONEY 3M
- BNP PARIBAS OBLIPAR
- CAMGESTION
- Philippe FORNI
Administrateur - Thierry BORDIER
Directeur général délégué - Pascal BIVILLE
Président du conseil d'administration - Alexandre MOJAISKY
Directeur général - Christian DARGNAT
Président du conseil d'administration - Stanislas CHEVALET
Administrateur - François DELOOZ
Administrateur - Gilles DAVID
Directeur général délégué - Olivier HEREIL
Administrateur - Arnaud DE BEAUCHEF DE SERVIGNY
Administrateur
- Philippe FORNI
- CAMGESTION GENERATION
- OPPORTUNITE OBLIGATAIRE
- PORTZAMPARC GESTION
- Pascal BIVILLE
- BERGERE 2009
- BNP PAM PARTICIPATIONS
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS AVISEA
- BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS PAR ABREVIATION BNPP IP
- Carlo THILL
Administrateur - Jacques TENAILLE D' ESTAIS
Président du conseil d'administration - Philippe MARCHESSAUX
Directeur général - Frederic JANBON
Administrateur - Yves Martrenchar
Administrateur - Alain KOKOCINSKI
Administrateur - Juliette BRISAC
Administrateur - Peter VANDEKERCKHOVE
Administrateur - Helene LECLERC
Administrateur - Véronique DUPREY
Administrateur - Francine CALVET
Administrateur
- Carlo THILL
- BNP PARIBAS OBLI CREDIT
- CAMGESTION
- Anthony FINAN
Administrateur - Philippe FORNI
Administrateur - Thierry BORDIER
Directeur général délégué - Alexandre MOJAISKY
Directeur général - Christian DARGNAT
Président du conseil d'administration - Stanislas CHEVALET
Administrateur - François DELOOZ
Administrateur - Gilles DAVID
Directeur général délégué - Olivier HEREIL
Administrateur - Arnaud DE BEAUCHEF DE SERVIGNY
Administrateur
- Anthony FINAN
- LAFFITTE PARTICIPATION 23
- Christian DARGNAT
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS BERGERE 2
- BNP PARIBAS MULTISTRATEGIES PROTECT 80
- CAMGESTION
- Anthony FINAN
Administrateur - Philippe FORNI
Administrateur - Thierry BORDIER
Directeur général délégué - Pascal BIVILLE
Président du conseil d'administration - Alexandre MOJAISKY
Directeur général - Stanislas CHEVALET
Administrateur - François DELOOZ
Administrateur - Gilles DAVID
Directeur général délégué - Olivier HEREIL
Administrateur - Arnaud DE BEAUCHEF DE SERVIGNY
Administrateur
- Anthony FINAN
- DARGNAT INVESTISSEMENT
- DARGNATNOMICS
- François DELOOZ
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- CAMGESTION
- Anthony FINAN
Administrateur - Philippe FORNI
Administrateur - Thierry BORDIER
Directeur général délégué - Pascal BIVILLE
Président du conseil d'administration - Alexandre MOJAISKY
Directeur général - Christian DARGNAT
Président du conseil d'administration - Stanislas CHEVALET
Administrateur - Gilles DAVID
Directeur général délégué - Olivier HEREIL
Administrateur - Arnaud DE BEAUCHEF DE SERVIGNY
Administrateur
- Anthony FINAN
- Pascale Dennery
- ARAGO 110
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS BERGERE
- BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SERVICES GROUPING "BNPP IP SERV
- BNP PARIBAS LEASE GROUP
- ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GR
- Vincent BERJOT
Administrateur - Christian GIACOMOTTO
Administrateur - Sylvie HUBAC
Président du conseil d'administration - Denis MORIN
Administrateur - Jean-paul CLUZEL
Président du conseil d'administration - Christopher Miles
Administrateur - Helen ALEXANDER
Administrateur - Christine COSTEY
Administrateur - Marie-christine DUFLOS
Administrateur - Jean-francois COLLIN
Administrateur - Sebastien FELMANN
Administrateur - Julien DUBERTRET
Administrateur - Marie-christine LABOURDETTE
Administrateur - Virginie GEFFROY
Administrateur - Sophie PRIETO
Administrateur - Pierre MARIANI
Administrateur - Ramon FERNANDEZ
Administrateur - Robert FLECK
Administrateur - Michel ORIER
Administrateur - Evelyne FAIVRE
Administrateur - Cyrille HEBTING
Administrateur - Patricia BARBIZET
Commissaire aux Comptes - Pierre LOUETTE
Administrateur - Jean-jacques PIRON
Administrateur - Marion DR ACKERMANN
Administrateur - Dominique MASSE
Administrateur - Régine HATCHONDO
Administrateur
- Vincent BERJOT
- FUNDQUEST
- Isabelle JACOB
Administrateur - Bruno PIFFETEAU
Administrateur - Sofia MERLO
Administrateur - Pierre RAMADIER
Administrateur - Marianne PELADE
Président du conseil d'administration - Christian VOLLE
Administrateur - Marc RAYNAUD
Président du conseil d'administration - Martial GODET
Administrateur - Emmanuel COLLINET DE LA SALLE
Administrateur
- Isabelle JACOB
- SCI CHAIGNOLLES
PARIS 9
0
salarié(s)
PARIS 9
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 24 786 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 18 318 000 |
Placement | 6 468 000 |
Total Actif | 24 786 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 695 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 108 000 |
Dette | 10 983 000 |
Total Passif | 24 786 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 31 980 000 |
Produit d'exploitation | 33 548 000 |
Charge d'exploitation | 24 061 000 |
Résultat d'exploitation | 9 487 000 |
Produit financier net | 106 000 |
Charge financière | 73 000 |
Résultat financier | 32 000 |
Résultat courrant | 9 520 000 |
Produit exceptionnel | 3 831 000 |
Charges exceptionnelles | 37 000 |
Résultat exceptionnel | 3 794 000 |
Résultat net | 9 195 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FUNDQUEST ADVISOR - Version en cache du 28/10/2022 08:45:30.