ImmatriculationLa société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est situé au 277 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
Elle a été crée le 14/12/1994 et elle est immatriculée sous le numéro 399227404 au greffe de PARIS
SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA àconseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6511Z (Assurance vie) et le code de l'activité de son établissement principal est 6511Z (Assurance vie).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6511Z (Assurance vie), les activités sont :
- la souscription de contrats d'assurance de rente ou d'assurance vie, d'assurance invalidité et d'assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle (avec ou sans élément d'épargne important)
SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeSAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41399227404.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE de part son activité de 6511Z (Assurance vie) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
- 01679 Sociétés d'assurances inspection
- 00653 Sociétés d'assurances producteurs salariés
Siége social et établissementsSAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE à son siége social situé au 277 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 04 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 03 octobre 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 22 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 07 janvier 2009 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 22 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 12 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 03 novembre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 03 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 14 octobre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 octobre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 22 novembre 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 28 septembre 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 29 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 04 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 24 septembre 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 24 septembre 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 décembre 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 03 août 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 13 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 13 décembre 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 13 décembre 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 août 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 19 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 12 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 23 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 20 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 01 septembre 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 17 septembre 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 30 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 18 mai 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 16 juillet 2021 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 20 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 07 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 18 août 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/09/1951 : Beatrice ETEVE (Administrateur)
- 03/02/1949 : Bruno PASQUIER (Administrateur)
- 28/10/1942 : Claude ANDRIGHETTO (Administrateur)
- 13/02/1948 : Daniel MANGEANT (Administrateur)
- 03/10/1946 : Fernand GIRARD (Administrateur)
- 24/01/1954 : Henri BRISCHOUX (Président du conseil d'administration)
- 22/12/1946 : Hubert FAIVRE (Administrateur)
- 10/12/1947 : Jean PERFETTA (Administrateur)
- 14/02/1966 : Jean-françois FLAMANT (Administrateur)
- 26/08/1960 : Michel PETITDEMANGE (Administrateur)
- 27/04/1951 : Patrick GUEZAIS (Directeur général délégué)
- 20/08/1951 : Philippe CHEVILLARD (Administrateur)
- 26/05/1966 : Sabine DE LALUN (Président du conseil d'administration)
- 09/07/1971 : Stéphanie VALDEYRON (Administrateur)
L'âge moyen des 14 dirigeants de la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est de 70 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 81 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Beatrice ETEVE
Bruno PASQUIER
Claude ANDRIGHETTO
- Exploitant de ANDRIGHETTO CLAUDE
- Gérant de CEFICOM
- Co-Gérant de COBATIM
- Gérant de COBATIM HOLDING
- Associé-Gérant de DES CHENES DU LAC
- Associé-Gérant de DES ROM
- Associé-Gérant de FINANCEMENT INT ET NEGOCE D OPERATION
- Administrateur de LANDES CAPITAL INVESTISSEMENT
- Associé-Gérant de LES GALETS
- Gérant de LES ROCHERS BLEUS
- Gérant de LES VALLONS
- Associé-Gérant de S40
- Associé-Gérant de SCI DES COQUILLAGES
- Associé-Gérant de SCI ECD
- Gérant de SEEBA 40
- Associé-Gérant de SEEBA SCI
- Associé-Gérant de SEETTIC
- Gérant de SOC INST MAINT AUTOM COUR FAIBLES CLIM
- Gérant de SOC INST MAINT EQUIP ELECT CLIMATISAT
- Gérant de SOC INSTA MAINT EQUIP ELEC PLOMBERIE
- Gérant de VOLTAS
Hubert FAIVRE
Jean PERFETTA
Michel PETITDEMANGE
Patrick GUEZAIS
- Administrateur de COURTAGE D'ASSURANCES COLLECTIONS
- Président de SOCIETE AUXILIAIRE SAINT-CHRISTOPHE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE |
Identifiant de l'entreprise | 399227404 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | 277 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 août 1996 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA àconseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 12 décembre 1994 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6511Z : Assurance vie |
Activité principale de l'entreprise | 6511Z : Assurance vie |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Assurance |
Activite | Assurance vie |
Synonyme | assureur, assurance vie |
Principal | assurance vie |
Administrateur partant : Lobbes, Henri, Administrateur partant : Demare, Claude, nomination de l'Administrateur : Bordet, Alexis, nomination de l'Administrateur : Quesnot, Michel.
Directeur général délégué partant : Vincent, Pascal
nomination du Directeur général délégué : Guezais, Patrick
Administrateur partant : Myon, Claude, nomination de l'Administrateur : Chevillard, Philippe
nomination de l'Administrateur : Charvet, Hubert
Administrateur partant : Drouineau, Christian Leon Louis Marie, Administrateur partant : Guettier, Marie, nomination de l'Administrateur : Pasquier, Bruno
Administrateur partant : Bordet, Alexis, nomination de l'Administrateur : Flamant, Jean-François
modification du Directeur général délégué et Administrateur Guezais, Patrick, Administrateur partant : Crossonneau, Gerard Rene, Administrateur partant : Charvet, Hubert
Administrateur partant : Trouslard, Maurice Eugene Fernand, nomination de l'Administrateur : Petitdemange, Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gotlib, Lionel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Turckheim, Jean-Brice
Administrateur partant : Chevillard, Philippe
nomination de l'Administrateur : Mangeant, Daniel
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Brischoux, Henri Michel Lucien, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : De Lalun, Sabine, nomination de l'Administrateur : Moudat, nom d'usage : Valdeyron, Stéphanie, nomination de l'Administrateur : Andrighetto, Claude
Administrateur partant : Flamant, Jean-François
nomination de l'Administrateur : Munger, Indradeo Ray
Administrateur partant : Girard, Fernand Auguste Paul ; Administrateur partant : Perfetta, Jean ; Administrateur partant : Andrighetto, Claude ; nomination de l'Administrateur : De Lagoutte Du Vivier, Hervé ; nomination de l'Administrateur : Reginald, Henry ; nomination de l'Administrateur : Tasle D'héliand, Jean-Philippe
modification de l'Administrateur Guezais, Patrick ; Administrateur partant : Munger, Indradeo Ray ; nomination de l'Administrateur : Fouillet, nom d'usage : Leclere, Marielle ; nomination de l'Administrateur : Fleck, nom d'usage : Clouët Des Pesruches, Catherine
nomination de l'Administrateur : Gennetais, nom d'usage : Schiltz, Marie-Emmanuelle
- Beatrice ETEVE
- OCIRP VIE
- Bernard DEVY
Président du conseil d'administration - Alain CHAMPION
Administrateur - Gérard ROULET
Administrateur - Jean-louis PEYRUDE
Président du conseil d'administration - Liliane BOUREL
Administrateur - Brigitte MILLART
Administrateur - Jean JAMET
Administrateur - Francis BLOCH
Directeur général - Edwina LAMOUREUX
Administrateur - Daniel RETAT
Administrateur - Jean-manuel KUPIEC
Directeur général délégué - Dominique BERTRAND
Administrateur - Yves HERAN
Administrateur - Alain BIZET
Administrateur - Michel KELLER
Administrateur - Philippe PIHET
Administrateur - Bertrand LAPRAYE
Administrateur - Jean ESPAIGNET
Administrateur - Gerard GIORDANA
Administrateur - Catherine GILLET
Administrateur - Jean-noël LELIEVRE
Administrateur - Pascal RIVIERE
Directeur général délégué - Sylvie PINQUIER BAHDA
Directeur général délégué - Sylvie BAHDA
Directeur général délégué
- Bernard DEVY
- OCIRP VIE
- Claude ANDRIGHETTO
- ANDRIGHETTO CLAUDE
- CEFICOM
- COBATIM
- COBATIM HOLDING
- DES CHENES DU LAC
- DES ROM
- FINANCEMENT INT ET NEGOCE D OPERATION
- LANDES CAPITAL INVESTISSEMENT
- LES GALETS
- LES ROCHERS BLEUS
- LES VALLONS
- S40
- SCI DES COQUILLAGES
- SCI ECD
- SEEBA 40
- SEEBA SCI
- SEETTIC
- Antoine PARROT
Associé-Gérant - Jesus SANCHEZ
Associé-Gérant - Stephane LAGARDERE
Associé-Gérant - Alain LAMAIGNERE
Associé-Gérant - Andre SOULA
Associé-Gérant - Pascal PEYRON
Associé-Gérant - Jean-paul BRUMAS
Associé-Gérant - Frederic ORTIZ
Associé-Gérant - Julio VARAS
Associé-Gérant
- Antoine PARROT
- SOC INST MAINT AUTOM COUR FAIBLES CLIM
- SOC INST MAINT EQUIP ELECT CLIMATISAT
- SOC INSTA MAINT EQUIP ELEC PLOMBERIE
- VOLTAS
PARIS 5
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE - Version en cache du 13/12/2023 08:53:05.