ImmatriculationLa société LOGIFI est situé au 250 RUE DES DROITS DE L HOMME 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Elle a été crée le 12/01/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 403011638 au greffe de BORDEAUX
LOGIFI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
LOGIFI à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 2 486 000,00 pour un résultat net de 418 000,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeLOGIFI est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont CS 51474 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00.
TVASi LOGIFI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57403011638.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LOGIFI de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsLOGIFI à son siége social situé au 250 RUE DES DROITS DE L HOMME 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 23 janvier 2009 : Immatriculation (Commissaire aux comptes suppléant : STE EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS ASSOCIES. Directeur général : PIZZAMIGLIA Laurent-Olivier Frederic. Président : ALLIZARD Nicole Roberte.)
- 01 février 2009 : Radiation ()
- 12 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 03 juin 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 30 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 17 novembre 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 18 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 09 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 08 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 16 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 16 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 28 septembre 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 30 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 30 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 29 septembre 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 29 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 29 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 17 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 17 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 28 juin 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 15 juillet 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 19 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 19 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 26 octobre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 26 octobre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 10 septembre 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
- 17 septembre 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
La société LOGIFI n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LOGIFI |
Identifiant de l'entreprise | 403011638 |
Numéro interne du siège | 00026 |
Adresse | 250 RUE DES DROITS DE L HOMME 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 40 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 27 novembre 1995 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 2 486 000,00 |
Résultat net | 418 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Commissaire aux comptes suppléant : STE EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 12 Janvier 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS ASSOCIES modification le 12 Janvier 2009 Président : PIZZAMIGLIA Laurent-Olivier Frederic modification le 19 Mai 2010 Directeur général : ALLIZARD Nicole Roberte modification le 19 Mai 2010 Directeur général : PIZZAMIGLIA Gérard Daniel en fonction le 19 Mai 2010
Commissaire aux comptes suppléant : STE EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 12 Janvier 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS ASSOCIES modification le 12 Janvier 2009 Président : PIZZAMIGLIA Laurent-Olivier Frederic modification le 19 Mai 2010 Directeur général : ALLIZARD Nicole Roberte modification le 19 Mai 2010 Directeur général : PIZZAMIGLIA Gérard Daniel en fonction le 19 Mai 2010 Commissaire aux comptes titulaire : JD AUDIT en fonction le 05 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CROGUENNEC Yves en fonction le 05 Novembre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS ASSOCIES modification le 12 Janvier 2009 Président : PIZZAMIGLIA Laurent-Olivier Frederic modification le 19 Mai 2010 Directeur général : ALLIZARD Nicole Roberte modification le 19 Mai 2010 Directeur général : PIZZAMIGLIA Gérard Daniel en fonction le 19 Mai 2010 Commissaire aux comptes titulaire : JD AUDIT en fonction le 05 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CROGUENNEC Yves en fonction le 05 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : REIGUE-LAURENT Virginie en fonction le 19 Septembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS ASSOCIES modification le 12 Janvier 2009 Président : PIZZAMIGLIA Laurent-Olivier Frederic modification le 19 Mai 2010 Directeur général : ALLIZARD Nicole Roberte modification le 19 Mai 2010 Directeur général : PIZZAMIGLIA Gérard Daniel en fonction le 19 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CROGUENNEC Yves en fonction le 05 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : REIGUE-LAURENT Virginie en fonction le 19 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DESSAIX Jacques en fonction le 18 Septembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS ASSOCIES modification le 12 Janvier 2009 ; Président : PIZZAMIGLIA Laurent-Olivier Frederic modification le 19 Mai 2010 ; Directeur général : ALLIZARD Nicole Roberte modification le 19 Mai 2010 ; Directeur général : PIZZAMIGLIA Gérard Daniel en fonction le 19 Mai 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : REIGUE-LAURENT Virginie en fonction le 19 Septembre 2014
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lestage, Bruno
Aucun Réseau.
SAINT ANDRE DE CUBZAC
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 785 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 86 000 |
Immobilisation financière | 2 687 000 |
Actif circulant net | 1 189 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 069 000 |
Placement | 119 000 |
Total Actif | 3 974 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 410 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 564 000 |
Total Passif | 3 974 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 486 000 |
Produit d'exploitation | 2 499 000 |
Charge d'exploitation | 2 051 000 |
Résultat d'exploitation | 449 000 |
Produit financier net | 276 000 |
Charge financière | 35 000 |
Résultat financier | 241 000 |
Résultat courrant | 690 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 132 000 |
Résultat exceptionnel | -132 000 |
Résultat net | 418 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.