ImmatriculationLa société GROUPE LDLC est situé au 2 RUE DES ERABLES 69760 LIMONEST
Elle a été crée le 25/01/1996 et elle est immatriculée sous le numéro 403554181 au greffe de LYON
GROUPE LDLC est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã directoire (s.a.i.) au capital de 1 034 527,32 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé) et le code de l'activité de son établissement principal est 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail spécialisé de produits par correspondance
- le commerce de détail spécialisé de produits par Internet
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
GROUPE LDLC à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 252 418 000,00 pour un résultat net de 5 269 000,00 euros , grace à 9 établissements et 250 à 499 salariés.
GreffeGROUPE LDLC est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi GROUPE LDLC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26403554181.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GROUPE LDLC de part son activité de 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 02198 Vente par à distance
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
Siége social et établissementsGROUPE LDLC à son siége social situé au 2 RUE DES ERABLES 69760 LIMONEST.
Les établissements sont les suivants :
- groupe ldlc 2 rue des mercieres et 47 route principale du port 92230 gennevilliers france
- groupe ldlc 2 rue des mercieres et 47 route principale du port 92230 gennevilliers france
- groupe ldlc rue de sans souci 69760 limonest france
- groupe ldlc 22 rue de la gare 69009 lyon france
- groupe ldlc 24 rue de la gare 69009 lyon france
- groupe ldlc ldlc com 12 a 14 12 rue de l eglise 75015 paris france
- groupe ldlc actilogis zac de chenes boulevard de satolas 38070 st quentin fallavier france
- groupe ldlc batiment 1 zi chesnes tharabie zac tha 20 rue du ruisseau 38070 st quentin fallavier france
- groupe ldlc 42 avenue du general de croutte 31100 toulouse france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 13 juin 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 juin 2008 : Modification (Modification du capital.)
- 05 décembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-03-31)
- 05 décembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2008-03-31)
- 15 novembre 2009 : Modification (Modification de l'administration.)
- 17 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2009-03-31)
- 17 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2009-03-31)
- 06 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2010-03-31)
- 06 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2010-03-31)
- 25 mars 2011 : Modification (Modification du capital.)
- 28 avril 2011 : Modification (Modification de l'administration. Modification du siège social.)
- 13 novembre 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 06 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2011-03-31)
- 06 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2011-03-31)
- 28 décembre 2011 : Modification (Nouveau siège.)
- 27 juin 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 juillet 2012 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 14 novembre 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 19 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 05 décembre 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 novembre 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 16 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 16 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 25 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 25 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 02 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 02 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 03 juin 2016 : Modification (Modification du capital.)
- 09 septembre 2016 : Modification (Adjonction du nom commercial.)
- 21 octobre 2016 : Modification (Modification de la dénomination. Modification de l'activité.)
- 29 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 29 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 26 septembre 2017 : Modification (Nouveau siège.)
- 15 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 15 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 25 février 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 juillet 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 25 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2018-03-31)
- 25 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2018-03-31)
- 25 janvier 2019 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 08 août 2019 : Modification (Adjonction du nom commercial.)
- 17 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-03-31)
- 17 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-03-31)
- 28 novembre 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 26 avril 2020 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 15 juillet 2022 : Modification (Modification du capital.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 11/11/1970 : Laurent VILLEMONTE DE LA CLERGERIE (Président du directoire)
- 25/11/1943 : Marc VILLEMONTE DE LA CLERGERIE (Vice-président)
- 25/05/1972 : Olivier VILLEMONTE DE LA CLERGERIE (Directeur général)
- 02/09/1947 : Suzanne VILLEMONTE DE LA CLERGERIE (Président du conseil de surveillance)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GROUPE LDLC est de 64 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 79 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 juin 2008 : BEER-GABEL Olivier nom d'usage : BEER-GABEL GALLOUX Olivier n'est plus membre du directoire.)
- 15 novembre 2009 : SCHMID Jean-Loup nom d'usage : SCHMID Jean-Loup n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PISSARD Danielle nom d'usage : PISSARD Danielle devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 28 avril 2011 : Société à responsabilité limitée COMMISSARIAT CONTRÃLE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ALTESIS devient commissaire aux comptes titulaire. PISSARD Danielle nom d'usage : PISSARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 13 novembre 2011 : Société à responsabilité limitée CABINET VREGILLE AUDIT ET CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 27 juin 2012 : ORTH Jean Fançois nom d'usage : ORTH n'est plus membre du directoire.)
- 14 novembre 2012 : ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GOENAGA Fabrice nom d'usage : GOENAGA devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 05 décembre 2012 : MARLIER Raphaël nom d'usage : MARLIER n'est plus membre du directoire.)
- 10 novembre 2013 : SAUZE Philippe nom d'usage : SAUZE devient membre du directoire.)
- 25 février 2018 : SAUZE Philippe nom d'usage : SAUZE n'est plus membre du directoire. modification de la désignation du commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Services France)
- 28 novembre 2019 : Sté par actions simplifiée PricewaterhouseCoopers Services France n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET VREGILLE AUDIT ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAUREL Frédéric nom d'usage : MAUREL devient commissaire aux comptes suppléant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Laurent VILLEMONTE DE LA CLERGERIE
Olivier VILLEMONTE DE LA CLERGERIE
- Gérant de ANIKOP
- Gérant de DEALTONIC
- Gérant de DOMIMO 2
- Gérant de DOMIMO 3
- Président de L'ECOLE LDLC
- Administrateur de THERMADOR GROUPE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE LDLC |
Identifiant de l'entreprise | 403554181 |
Numéro interne du siège | 00178 |
Adresse | 2 RUE DES ERABLES 69760 LIMONEST |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 septembre 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) |
Capital social | 1 034 527,32 EUR |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 janvier 1996 |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus |
Dernier CA connu (2014) | 252 418 000,00 |
Résultat net | 5 269 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Activité principale de l'entreprise | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Activité principale | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Première activité | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Deuxième activité | 4741Z : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé |
Troisième activité | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Synonyme | vente par catalogue |
Principal | vente par catalogue spécialisé |
BEER-GABEL Olivier nom d'usage : BEER-GABEL GALLOUX Olivier n'est plus membre du directoire.
SCHMID Jean-Loup nom d'usage : SCHMID Jean-Loup n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PISSARD Danielle nom d'usage : PISSARD Danielle devient commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée COMMISSARIAT CONTRÃLE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. ALTESIS devient commissaire aux comptes titulaire. PISSARD Danielle nom d'usage : PISSARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Société à responsabilité limitée CABINET VREGILLE AUDIT ET CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE devient commissaire aux comptes suppléant.
ORTH Jean Fançois nom d'usage : ORTH n'est plus membre du directoire.
ALTESIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CAP OFFICE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GOENAGA Fabrice nom d'usage : GOENAGA devient commissaire aux comptes suppléant.
MARLIER Raphaël nom d'usage : MARLIER n'est plus membre du directoire.
SAUZE Philippe nom d'usage : SAUZE devient membre du directoire.
SAUZE Philippe nom d'usage : SAUZE n'est plus membre du directoire. modification de la désignation du commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Services France
Article L236-14 du code de commerce
sans oppositions
Sté par actions simplifiée PricewaterhouseCoopers Services France n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET VREGILLE AUDIT ET CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAUREL Frédéric nom d'usage : MAUREL devient commissaire aux comptes suppléant
ACTALION Notaires, 1 rue Montebello 69003 LYON. Pour les besoins de l'article R141-1-1 alinéa 2 du code de commerce, s'agissant de l'établissement principal de Rue du Commerce (non cédé) et situé à Saint-Ouen-sur Seine (93400) : SCP SABOURIN & VAYSSO
- Olivier VILLEMONTE DE LA CLERGERIE
- ANIKOP
- DEALTONIC
- DOMIMO 2
- DOMIMO 3
- L'ECOLE LDLC
- THERMADOR GROUPE
- Patricia MAVIGNER
Directeur général délégué - Herve LE GUILLERM
Directeur général délégué - Eric MANTIONE
Administrateur - Guillaume ROBIN
Président du conseil d'administration - Emmanuelle DESECURES
Administrateur - Jean BONNEFOND
Administrateur - Guy VINCENT
Administrateur - Lionel MONROE
Administrateur - Marie-hélène BOYER
Administrateur - Fabienne BOCHET
Administrateur - Milena NEGRI
Administrateur - Carine GAUDIN
Administrateur - Marie-hélène FERRY
Administrateur - Xavier ISAAC
Administrateur - Emmanuelle DE SECURES
Administrateur - Fabienne EL BARRAK
Administrateur - Laurence RAVET
Administrateur - Laurence VERDICKT
Administrateur
- Patricia MAVIGNER
LIMONEST
NN
salarié(s)
GENNEVILLIERS
NN
salarié(s)
GENNEVILLIERS
NN
salarié(s)
LIMONEST
NN
salarié(s)
LYON 9EME
20
salarié(s)
LYON 9EME
NN
salarié(s)
PARIS 15
20
salarié(s)
SAINT QUENTIN FALLAVIER
100
salarié(s)
SAINT QUENTIN FALLAVIER
3
salarié(s)
TOULOUSE
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 11 514 000 |
Immobilisation incorporelle | 180 000 |
Immobilisation corporelle | 3 009 000 |
Immobilisation financière | 8 325 000 |
Actif circulant net | 54 421 000 |
Stock | 35 586 000 |
Avance | 583 000 |
Créance | 16 677 000 |
Placement | 1 575 000 |
Total Actif | 65 935 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 24 697 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 774 000 |
Dette | 40 464 000 |
Total Passif | 65 935 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 252 418 000 |
Produit d'exploitation | 253 747 000 |
Charge d'exploitation | 244 859 000 |
Résultat d'exploitation | 8 889 000 |
Produit financier net | 755 000 |
Charge financière | 224 000 |
Résultat financier | 531 000 |
Résultat courrant | 9 419 000 |
Produit exceptionnel | 78 000 |
Charges exceptionnelles | 156 000 |
Résultat exceptionnel | -78 000 |
Résultat net | 5 269 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GROUPE LDLC - Version en cache du 04/10/2022 22:18:10.