ImmatriculationLa société COUVEO est situé au L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU
Elle a été crée le 26/11/1997 et elle est immatriculée sous le numéro 414583898 au greffe de SAINT-NAZAIRE
COUVEO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 0147Z (Ãlevage de volailles) et le code de l'activité de son établissement principal est 0147Z (Ãlevage de volailles).
L'activité déclarée au greffe est : Accouvage poussins
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0147Z (Ãlevage de volailles), les activités sont :
- l'élevage de volailles : poulets, coqs, poules, dindes, dindons, canards, oies et pintades
- la production d'Åufs de volailles
- l'exploitation de couvoirs pour volailles
Mais sont exclues les activités :
- la production de plumes et de duvets (cf10.12Z)
COUVEO à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 4 288 000,00 pour un résultat net de 46 000,00 euros , grace à 1 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeCOUVEO est du ressort du greffe de SAINT-NAZAIRE dont les coordonnées postales sont BP 274 44606 ST NAZAIRE
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00.
TVASi COUVEO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR52414583898.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COUVEO de part son activité de 0147Z (Ãlevage de volailles) sont :
Siége social et établissementsCOUVEO à son siége social situé au L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU.
Le numéro de téléphone est 0251107777
Le numéro de fax est 02Â 51Â 10Â 77Â 78
Les établissements sont les suivants :
- couveo zone industrielle rue becquerel 56300 le sourn france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 13 novembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 15 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 04 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 16 octobre 2011 : Modification (Changement de Président)
- 05 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 16 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 06 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 13 janvier 2016 : Modification (modification survenue sur la dénomination)
- 21 février 2016 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 02 septembre 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 04 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 31 août 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 05 février 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 29 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-06-30)
- 29 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-06-30)
- 22 juin 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 21 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/08/1956 : Patrice LELOUP (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société COUVEO est de 66 ans. Le plus jeune à 66 ans, le plus agé 66 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Patrice LELOUP
- Président du directoire de CALIANCE
- Administrateur de CELTEPI
- Président de CENTRE D'ABATTAGE DE DINDES DU FAOUET
- Président de DOCK JARDIN
- Directeur Général de EOLYS
- Gérant de ETABLISSEMENTS TROTEL
- Président du conseil d'administration de FRANCE SELECT
- Administrateur de GAMM VERT
- Président de HDJ
- Directeur général de KELTIVIA
- Gérant de NUTREA
- Gérant de PEIGNE
- Directeur général de RONSARD
- Président de RONSARD BRESSE
- Président de RONSARD ILE DE FRANCE
- Administrateur de SA CHAMPART
- Directeur général de SAS PONT EZER
- Gérant de SCI AGRI CENTRE BRETAGNE
- Gérant de SCI DE KERANTOUR
- Président du Conseil d'Administration de SICOPA
- Gérant de SNOWFLOWER
- Gérant de TREGOR AGRI
- Gérant de UCA SNC
- Directeur Général de UNIBOVI
- Président de VATELIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COUVEO |
Identifiant de l'entreprise | 414583898 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | L ABBAYE 44160 PONTCHATEAU |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 novembre 1997 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 novembre 1997 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 4 288 000,00 |
Résultat net | 46 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 0147Z : Ãlevage de volailles |
Activité principale de l'entreprise | 0147Z : Ãlevage de volailles |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agriculture |
Activite | Ãlevage de volailles |
Synonyme | agriculteur, éleveur, aviculteur, éleveur de volailles |
Principal | éleveur de volailles |
Président de la société : LELOUP Patrice Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : MONTIEL & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : LOSI Pierre
Scp De Reneville Et L. Guillou 61, rue Nationale BP 155 56304 Pontivy Cedex
Commissaire aux comptes titulaire partant : MONTIEL & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT SAS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Losi, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS
Président partant : Leloup, Patrice Jean-Claude ; nomination du Président : Ciccone, Dominique Robert
Président partant : Ciccone, Dominique Robert ; nomination du Président : Perrin, Alain ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX SAS
- Patrice LELOUP
- CALIANCE
- CELTEPI
- CENTRE D'ABATTAGE DE DINDES DU FAOUET
- DOCK JARDIN
- EOLYS
- ETABLISSEMENTS TROTEL
- FRANCE SELECT
- GAMM VERT
- Jacques BOURGEAIS
Administrateur - Bertrand RELAVE
Administrateur - Jean-luc CHARRUAULT
Administrateur - Jacques DOUSSET
Administrateur - Regis SERRES
Administrateur - Jerome DUCHALAIS
Administrateur - Herve SCOARNEC
Administrateur - Patrick BLANCHET
Administrateur - Jean-pierre DASSIEU
Directeur général - Thierry BLANDINIERES
Administrateur - Dominique CHECHIA
Administrateur - Elisabeth MARTIN
Administrateur - Patrice, LELOUP
Administrateur - Franck CHATEAU
Administrateur - Bertrand COMBEMOREL
Administrateur - Rene BARTOLI
Administrateur - Paul L'ANTHOEN
Administrateur - Elisabeth MOUNIER
Administrateur
- Jacques BOURGEAIS
- HDJ
- KELTIVIA
- NUTREA
- PEIGNE
- RONSARD
- RONSARD BRESSE
- RONSARD ILE DE FRANCE
- SA CHAMPART
- Patrick TRILLON
Administrateur - Stephane BIJOT
Administrateur - Hubert CHAMPY
Administrateur - Cedric THIROUIN
Administrateur - Bernard THIEBAULT
Administrateur - Philippe BRUNET
Administrateur - Marc PETIT
Administrateur - Francis PELLETIER
Administrateur - Frederic BOITEUX
Administrateur - Jerome MARTEL
Directeur général délégué - Jacques SOUCAT
Président - Xavier COLLARD
Administrateur - Jacques VICENZI
Administrateur - Francois-marie-joseph THIROUIN
Administrateur
- Patrick TRILLON
- SAS PONT EZER
- SCI AGRI CENTRE BRETAGNE
- SCI DE KERANTOUR
- SICOPA
- SNOWFLOWER
- TREGOR AGRI
- UCA SNC
- UNIBOVI
- VATELIS
PONTCHATEAU
10
salarié(s)
LE SOURN
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 509 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 499 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 1 177 000 |
Stock | 858 000 |
Avance | 0 |
Créance | 306 000 |
Placement | 12 000 |
Total Actif | 1 686 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 906 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 39 000 |
Dette | 741 000 |
Total Passif | 1 686 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 288 000 |
Produit d'exploitation | 4 410 000 |
Charge d'exploitation | 4 363 000 |
Résultat d'exploitation | 47 000 |
Produit financier net | 10 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 43 000 |
Produit exceptionnel | 68 000 |
Charges exceptionnelles | 51 000 |
Résultat exceptionnel | 17 000 |
Résultat net | 46 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COUVEO - Version en cache du 08/10/2022 16:33:18.