ImmatriculationLa société CABINET D'EXPERTISE GOSSART est situé au 11 AV PHILIPPE DE GIRARD 84160 LOURMARIN
Elle a été crée le 26/02/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 415232800 au greffe de AVIGNON
CABINET D'EXPERTISE GOSSART est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages) et le code de l'activité de son établissement principal est 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages), les activités sont :
- la prestation de services administratifs liés à l'assurance, tels que :
- l'évaluation des demandes d'indemnisation
- la liquidation de sinistres
- l'analyse des risques
- l'évaluation des risques et dommages
- le règlement d'avaries et de sinistres
- le règlement des demandes d'indemnisation
Mais sont exclues les activités :
- l'évaluation de biens immobiliers (cf68.3)
- l'évaluation à d'autres fins (cf74.90)
- les activités d'enquêtes (cf80.30Z)
CABINET D'EXPERTISE GOSSART à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 253 000,00 pour un résultat net de 29 800,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeCABINET D'EXPERTISE GOSSART est du ressort du greffe de AVIGNON dont les coordonnées postales sont 2 BOULEVARD LIMBERT 84097 AVIGNON CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h.
TVASi CABINET D'EXPERTISE GOSSART est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65415232800.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CABINET D'EXPERTISE GOSSART de part son activité de 6621Z (Ãvaluation des risques et dommages) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
Siége social et établissementsCABINET D'EXPERTISE GOSSART à son siége social situé au 11 AV PHILIPPE DE GIRARD 84160 LOURMARIN.
Le numéro de téléphone est 0344669645
Les établissements sont les suivants :
- cabinet d expertise gossart 38 rue de berri 75008 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 juin 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 18 février 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 21 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 15 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 16 octobre 2011 : Immatriculation (Président : GOSSART Pascal Directeur général : JACQUIN-PENTILLON Christine Marie Commissaire aux comptes titulaire : REICH Michel Commissaire aux comptes suppléant : MAZAND Raymond)
- 23 octobre 2011 : Radiation ()
- 29 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 18 avril 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 23 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 août 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 18 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 06 avril 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 08 janvier 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 10 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 07 février 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 31 janvier 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 09 février 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 19/10/1961 : Christine JACQUIN PENTILLON (Directeur Général)
- 10/04/1962 : Pascal GOSSART (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CABINET D'EXPERTISE GOSSART est de 61 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 61 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christine GOSSART
- Gérant de EVASION EN LUBERON
- Gérant de SCI LES COLLINES
- Co-gérant de SOCIETE LOURMARINOISE DE GESTION
Christine JACQUIN PENTILLON
Pascal GOSSART
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET D'EXPERTISE GOSSART |
Identifiant de l'entreprise | 415232800 |
Numéro interne du siège | 00045 |
Adresse | 11 AV PHILIPPE DE GIRARD 84160 LOURMARIN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 40 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 janvier 1998 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 253 000,00 |
Résultat net | 29 800,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6621Z : Ãvaluation des risques et dommages |
Activité principale de l'entreprise | 6621Z : Ãvaluation des risques et dommages |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Assurance |
Activite | évaluation des risques et dommages |
Synonyme | évaluation des risques, évaluation des dommages, expert en assurance |
Président : GOSSART Pascal Directeur général : GOSSART Christine né(e) JACQUIN-PENTILLON Commissaire aux comptes titulaire : SARL CABINET AUDIT ET CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BILBAULT Laetitia
Président : GOSSART Pascal ; Directeur général : LA LOURMARINOISE DE GESTION (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL CABINET AUDIT ET CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BILBAULT Laetitia
Président : GOSSART Pascalà; Directeur général : LA LOURMARINOISE DE GESTION
LOURMARIN
NN
salarié(s)
PARIS 8
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 222 600 |
Immobilisation incorporelle | 220 000 |
Immobilisation corporelle | 1 600 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 91 600 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 73 000 |
Placement | 18 600 |
Total Actif | 314 300 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 122 600 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 191 700 |
Total Passif | 314 300 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 253 000 |
Produit d'exploitation | 253 100 |
Charge d'exploitation | 212 000 |
Résultat d'exploitation | 41 100 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 500 |
Résultat financier | -5 500 |
Résultat courrant | 35 600 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 900 |
Résultat exceptionnel | -5 900 |
Résultat net | 29 800 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CABINET D'EXPERTISE GOSSART - Version en cache du 13/10/2022 17:37:17.