ImmatriculationLa société SODEFI est situé au 69 RUE DE LA TUILERIE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Elle a été crée le 02/03/1999 et elle est immatriculée sous le numéro 422012849 au greffe de FREJUS
SODEFI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
SODEFI à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 919 691,00 pour un résultat net de 1 944 918,00 euros , grace à 1 établissements et 10 à 19 salariés.
GreffeSODEFI est du ressort du greffe de FREJUS dont les coordonnées postales sont 272 BOULEVARD JEAN-JAURES 83600 FREJUS
Le greffe peut être appelé au 04 94 53 61 68
Les greffiers sont : MERQUIT Ariane , COUTANT Nathalie .
TVASi SODEFI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88422012849.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SODEFI de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsSODEFI à son siége social situé au 69 RUE DE LA TUILERIE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Les établissements sont les suivants :
- sodefi 1 allee des 4 chemins 83130 la garde france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 février 2008 : Modification (Transfert du siège social)
- 18 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2004-12-31)
- 04 juin 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2005-12-31)
- 20 novembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 22 mars 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 29 juillet 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 juillet 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 janvier 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 26 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 11 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 19 décembre 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 28 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 04 février 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 25 février 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 28 octobre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'activité)
- 10 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 08 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 21 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 21 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 24 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 24 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 15 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 15 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 29 novembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 10 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 10 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 22 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 29 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/03/1963 : Hubert LOMBARDOT (Directeur Général)
- 28/10/1943 : Jacques BORRAS (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SODEFI est de 69 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 79 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Hubert LOMBARDOT
- Directeur général de AUTO SPORT TOULON
- Co-Gérant de BL INVESTISSEMENTS
- Gérant de CACHIA SUD EST
- Gérant de CAPSTORE
- Gérant de CARAZUR
- Co-Gérant de ENTREPRISE GENERALE BONDYNOISE DE CONSTRUCTION
- Directeur général de GARAGE FOCH SA
- Gérant de H&L
- Associé-gérant de HAVANA
- Gérant de HNL
- Directeur général de HOLDING SUD EST
- Directeur général de INTERNATIONAL GARAGE
- Directeur général de JB DEVELOPPEMENT
- Gérant de PRESTIGE IMMO 83
- Directeur général de RS MOTORS
- Directeur général de RS PRESTIGE
- Directeur général de SA OMNIUM GARAGE
- Co-Gérant de SCI CAYMAN
- Gérant de SCI LE DAYTONA
- Co-Gérant de SCI OGA
- Co-Gérant de SCI OLIOCAR
- Co-Gérant de SCI PALOMBA
- Co-Gérant de SCI PANAMERA
- Directeur général de SPORTING GARAGE
Humbert LOMBARDOT
- Gérant de BL INVESTISSEMENTS
- Gérant de CAPSTORE
- Gérant de CARAZUR
- Gérant de ENTREPRISE GENERALE BONDYNOISE DE CONSTRUCTION
- Directeur général de JB DEVELOPPEMENT
- Co-gérant de SCI CAYMAN
- Associé-gérant de SCI OLIOCAR
- Associé-gérant de SCI PALOMBA
- Gérant de SCI PANAMERA
Jacques BORRAS
- Gérant de BL INVESTISSEMENTS
- Gérant de CACHIA SUD EST
- Gérant de CAPSTORE
- Gérant de CARAZUR
- Co-gérant de ENTREPRISE GENERALE BONDYNOISE DE CONSTRUCTION
- Associé-gérant de HAVANA
- Président de HOLDING SUD EST
- Président de JB DEVELOPPEMENT
- Associé-gérant de JB INVESTISSEMENTS
- Gérant de JB SERVICES
- Liquidateur de MB IMMOBILIER
- Gérant de SCI CAYMAN
- Gérant de SCI DES AUBREDES
- Gérant de SCI IGA
- Gérant de SCI LE DAYTONA
- Co-Gérant de SCI MINORCA
- Gérant de SCI MONT D OR
- Co-Gérant de SCI OGA
- Associé-gérant de SCI OLIOCAR
- Co-Gérant de SCI PALOMBA
- Co-Gérant de SCI PANAMERA
- Gérant de SCORPIOS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SODEFI |
Identifiant de l'entreprise | 422012849 |
Numéro interne du siège | 00036 |
Adresse | 69 RUE DE LA TUILERIE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 14 décembre 2007 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1999 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 919 691,00 |
Résultat net | 1 944 918,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
Directeur général : LOMBARDOT HUBERT Président : BORRAS JACQUES Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ST KPMG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE GUY Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE CHELLY MAI
Directeur général : LOMBARDOT HUBERT Président : BORRAS JACQUES Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ST KPMG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE CHELLY MAI Commissaire aux comptes suppléant : KPMG SUD OUEST (SAS)
Directeur général : LOMBARDOT HUBERT Président : BORRAS JACQUES Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE CHELLY MAI Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
Président, Membre du comité de direction : LOMBARDOT HUBERT Membre du comité de direction : BORRAS JACQUES Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE CHELLY MAI Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
Président, Membre du comité de direction : LOMBARDOT HUBERT ; Membre du comité de direction : BORRAS JACQUES ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDEXCO (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE CHELLY MAI
- Jacques BORRAS
- BL INVESTISSEMENTS
- CACHIA SUD EST
- CAPSTORE
- CARAZUR
- ENTREPRISE GENERALE BONDYNOISE DE CONSTRUCTION
- HAVANA
- HOLDING SUD EST
- JB DEVELOPPEMENT
- JB INVESTISSEMENTS
- JB SERVICES
- MB IMMOBILIER
- SCI CAYMAN
- SCI DES AUBREDES
- SCI IGA
- SCI LE DAYTONA
- SCI MINORCA
- SCI MONT D OR
- SCI OGA
- SCI OLIOCAR
- SCI PALOMBA
- SCI PANAMERA
- SCORPIOS
- Hubert LOMBARDOT
- AUTO SPORT TOULON
- BL INVESTISSEMENTS
- CACHIA SUD EST
- CAPSTORE
- CARAZUR
- ENTREPRISE GENERALE BONDYNOISE DE CONSTRUCTION
- GARAGE FOCH SA
- H&L
- HAVANA
- HNL
- HOLDING SUD EST
- INTERNATIONAL GARAGE
- JB DEVELOPPEMENT
- PRESTIGE IMMO 83
- RS MOTORS
- RS PRESTIGE
- SA OMNIUM GARAGE
- SCI CAYMAN
- SCI LE DAYTONA
- SCI OGA
- SCI OLIOCAR
- SCI PALOMBA
- SCI PANAMERA
- SPORTING GARAGE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS
6
salarié(s)
LA GARDE
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 13 102 291 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 370 |
Immobilisation financière | 13 100 921 |
Actif circulant net | 4 601 030 |
Stock | 0 |
Avance | 4 320 |
Créance | 2 423 585 |
Placement | 2 173 125 |
Total Actif | 17 703 322 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 635 797 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 22 380 |
Dette | 16 045 144 |
Total Passif | 17 703 322 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 919 691 |
Produit d'exploitation | 924 441 |
Charge d'exploitation | 947 003 |
Résultat d'exploitation | -22 562 |
Produit financier net | 2 420 871 |
Charge financière | 103 912 |
Résultat financier | 2 316 959 |
Résultat courrant | 2 294 398 |
Produit exceptionnel | 203 866 |
Charges exceptionnelles | 103 957 |
Résultat exceptionnel | 99 909 |
Résultat net | 1 944 918 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SODEFI - Version en cache du 29/09/2022 14:59:22.