ImmatriculationLa société GIFFRE RESERVATIONS est situé au 75 RUE DE LA GARE 74340 SAMOENS
Elle a été crée le 21/12/1999 et elle est immatriculée sous le numéro 428567572 au greffe de ANNECY
GIFFRE RESERVATIONS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA d'économie mixte àconseil d'administration
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7911Z (Activités des agences de voyage) et le code de l'activité de son établissement principal est 7911Z (Activités des agences de voyage).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- les activités des agences consistant principalement àvendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
GIFFRE RESERVATIONS à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 90 123,00 pour un résultat net de 8 555,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeGIFFRE RESERVATIONS est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN BP 70259 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 à12h et de 13h45 à16h.
TVASi GIFFRE RESERVATIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29428567572.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GIFFRE RESERVATIONS de part son activité de 7911Z (Activités des agences de voyage) sont :
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme àbut non lucratif
Siége social et établissementsGIFFRE RESERVATIONS à son siége social situé au 75 RUE DE LA GARE 74340 SAMOENS.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 16 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-05-31)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2006-05-31)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2007-05-31)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-05-31)
- 14 octobre 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 14 octobre 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 14 octobre 2010 : Modification (Nouveau siège. Modification de l'administration.)
- 09 février 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 18 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-05-31)
- 11 juillet 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-05-31)
- 21 décembre 2012 : Modification (Modification du capital.)
- 24 avril 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-05-31)
- 27 novembre 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 07 mars 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-05-31)
- 19 février 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-05-31)
- 10 janvier 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 janvier 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 janvier 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 02 février 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-05-31)
- 20 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-05-31)
- 07 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-05-31)
- 07 janvier 2018 : Modification (Dissolution de la société. Modification de l'administration. Cessation d'activité de la société.)
- 13 décembre 2018 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/06/1971 : Beatrice DENARIE (Administrateur)
- 13/05/1951 : Claude BARGAIN (Directeur général)
- 08/11/1976 : Emmanuel LAFFITTA (Administrateur)
- 07/11/1968 : Estelle COMBET (Administrateur)
- 21/08/1962 : Frabrice SAVARIN (Administrateur)
- 28/02/1969 : Franck VEDEL (Administrateur)
- 12/03/1951 : Guy ABRAHAM (Administrateur)
- 22/07/1945 : Guy DEAGE (Administrateur)
- 09/12/1954 : Jean-jacques GRANDCOLLOT (Administrateur)
- 14/05/1964 : Jean-marc MOCCAND (Administrateur)
- 21/08/1951 : Laurette BIORD (Administrateur)
- 05/08/1953 : Marc ANNEQUIN (Administrateur)
- 12/10/1956 : Marc GRANGER (Administrateur)
- 23/05/1958 : Mireille CHAUVAUD (Administrateur)
- 07/09/1976 : Patrick COUDURIER (Administrateur)
- 17/11/1970 : Pierre BURNIER (Administrateur)
- 18/04/1976 : Sebastien BAUD (Administrateur)
- 20/06/1991 : Simon BEERENS BETTEX (Administrateur)
- 10/04/1976 : Veronique TOMASSINO (Président du conseil d'administration)
- 27/11/1960 : Xavier CHASSANG (Administrateur)
- 16/10/1946 : Yves FOGLIANI (Administrateur)
L'âge moyen des 21 dirigeants de la société GIFFRE RESERVATIONS est de 59 ans. Le plus jeune à 31 ans, le plus agé 77 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 octobre 2010 : ASSOCIATION GIFFRE HEBERGEMENT n'est plus administrateur. SARL ALTICLUB devient administrateur représenté(e) par ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN. SOCIETE HOTEL COFFY MAURICE SARL n'est plus administrateur. Société àresponsabilité limitée AGENCE DU GIFFRE devient administrateur représenté(e) par FOGLIANI Yves nom d'usage : FOGLIANI. SA DOMAINE SKIABLE DE FLAINE n'est plus administrateur. HOTEL RESTAURANT DE LA COUR devient administrateur représenté(e) par GRANGER Marc nom d'usage : GRANGER. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant CABINET CHAPELEY MARAIS société àresponsabilité limitée.)
- 14 octobre 2010 : ZAFFUTO Serge nom d'usage : ZAFFUTO Serge n'est plus président directeur général. VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL Franck devient président du conseil d'administration. BARREAU Denis nom d'usage : BARREAU Denis n'est plus vice-président. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER Pierre devient vice-président. MONET Jean-Noël nom d'usage : MONET Jean-Noël n'est plus vice-président. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN Marc devient vice-président.)
- 14 octobre 2010 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : BONHOMME Marie-Christine nom d'usage : BONHOMME n'est plus représentant permanent; BIORD Laurette nom d'usage : BIORD devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : DEFFAUGT Olivier nom d'usage : DEFFAUGT n'est plus représentant permanent; MOCCAND Jean-Marc nom d'usage : MOCCAND devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : ZAFFUTO Serge nom d'usage : ZAFFUTO n'est plus représentant permanent; VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE MORILLON : RENAND Joël nom d'usage : RENAND n'est plus représentant permanent; BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE MORILLON : CELLA Alain nom d'usage : CELLA n'est plus représentant permanent; CHASSANG Xavier nom d'usage : CHASSANG devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL : MONET Jean-Noël nom d'usage : MONET n'est plus représentant permanent; TOMASSINO Véronique nom d'usage : TOMASSINO devient représentant permanent.)
- 09 février 2011 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE : MARION Frédéric nom d'usage : MARION n'est plus représentant permanent; LAFFITTA Emmanuel nom d'usage : LAFFITTA devient représentant permanent.)
- 11 juillet 2012 : VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL n'est plus président du conseil d'administration. DUCROZ Véronique Laure nom d'usage : TOMASSINO devient président du conseil d'administration. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER n'est plus vice-président. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER devient directeur général. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN n'est plus vice-président. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN devient administrateur.)
- 27 novembre 2013 : SARL ALTICLUB n'est plus administrateur. PELLISSIER Béatrice Paule nom d'usage : DENARIE devient administrateur. SAVARIN Frabrice Georges André nom d'usage : SAVARIN devient administrateur.)
- 10 janvier 2016 : DUCROZ Véronique Laure nom d'usage : TOMASSINO n'est plus président du conseil d'administration. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient président du conseil d'administration. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient administrateur. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER n'est plus directeur général. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : MOCCAND Jean-Marc nom d'usage : MOCCAND n'est plus représentant permanent; GRANDCOLLOT Jean-Jacques Pierre nom d'usage : GRANDCOLLOT devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL n'est plus représentant permanent; CHAUVAUD Mireille Sylvie nom d'usage : GABORIAU devient représentant permanent. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL : TOMASSINO Véronique nom d'usage : TOMASSINO n'est plus représentant permanent; COMBET Estelle nom d'usage : REZETTE devient représentant permanent. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL devient administrateur représenté(e) par DEFFAYET Catherine nom d'usage : DEFFAYET. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL devient administrateur représenté(e) par ABRAHAM Guy Yvon Gérard nom d'usage : ABRAHAM. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL devient administrateur représenté(e) par COUDURIER Patrick nom d'usage : COUDURIER. COMMUNE DE MORILLON devient administrateur représenté(e) par BEERENS-BETTEX Simon Ivan Marcel nom d'usage : BEERENS-BETTEX. COMMUNEDE MORILLON devient administrateur représenté(e) par BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN.)
- 10 janvier 2016 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE MORILLON : CHASSANG Xavier nom d'usage : CHASSANG n'est plus représentant permanent; DEAGE Guy Roland Félix nom d'usage : DEAGE devient représentant permanent.)
- 10 janvier 2016 : BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient directeur général.)
- 07 janvier 2018 : BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN n'est plus président du conseil d'administration. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient liquidateur. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN n'est plus directeur général. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN n'est plus administrateur. COMMUNE DE SAMOENS n'est plus administrateur. COMMUNE DE SAMOENS n'est plus administrateur. COMMUNE DE SAMOENS n'est plus administrateur. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. Société àresponsabilité limitée AGENCE DU GIFFRE n'est plus administrateur. SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS DE L'ECOLE DE SKI FRANCAIS DE S n'est plus administrateur. SA STE DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE n'est plus administrateur. HOTEL RESTAURANT DE LA COUR n'est plus administrateur. PELLISSIER Béatrice Paule nom d'usage : DENARIE n'est plus administrateur. SAVARIN Fabrice Georges André nom d'usage : SAVARIN n'est plus administrateur. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. CABINET MARCEL MARQUET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée CABINET CHAPELEY MARAIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Beatrice DENARIE
Jean-marc MOCCAND
Marc ANNEQUIN
Marc GRANGER
Patrick COUDURIER
Pierre BURNIER
Sebastien BAUD
Veronique TOMASSINO
Yves FOGLIANI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIFFRE RESERVATIONS |
Identifiant de l'entreprise | 428567572 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 75 RUE DE LA GARE 74340 SAMOENS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 décembre 1999 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte àconseil d'administration |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 décembre 1999 |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros |
Dernier CA connu (2016) | 90 123,00 |
Résultat net | 8 555,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Activité principale | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Première activité | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Deuxième activité | 7990Z : Autres services de réservation et activités connexes |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Voyage |
Activite | Activités des agences de voyage |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste |
Principal | agence de voyage |
ASSOCIATION GIFFRE HEBERGEMENT n'est plus administrateur. SARL ALTICLUB devient administrateur représenté(e) par ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN. SOCIETE HOTEL COFFY MAURICE SARL n'est plus administrateur. Société àresponsabilité limitée AGENCE DU GIFFRE devient administrateur représenté(e) par FOGLIANI Yves nom d'usage : FOGLIANI. SA DOMAINE SKIABLE DE FLAINE n'est plus administrateur. HOTEL RESTAURANT DE LA COUR devient administrateur représenté(e) par GRANGER Marc nom d'usage : GRANGER. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant CABINET CHAPELEY MARAIS société àresponsabilité limitée.
ZAFFUTO Serge nom d'usage : ZAFFUTO Serge n'est plus président directeur général. VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL Franck devient président du conseil d'administration. BARREAU Denis nom d'usage : BARREAU Denis n'est plus vice-président. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER Pierre devient vice-président. MONET Jean-Noël nom d'usage : MONET Jean-Noël n'est plus vice-président. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN Marc devient vice-président.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : BONHOMME Marie-Christine nom d'usage : BONHOMME n'est plus représentant permanent; BIORD Laurette nom d'usage : BIORD devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : DEFFAUGT Olivier nom d'usage : DEFFAUGT n'est plus représentant permanent; MOCCAND Jean-Marc nom d'usage : MOCCAND devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : ZAFFUTO Serge nom d'usage : ZAFFUTO n'est plus représentant permanent; VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE MORILLON : RENAND Joël nom d'usage : RENAND n'est plus représentant permanent; BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE MORILLON : CELLA Alain nom d'usage : CELLA n'est plus représentant permanent; CHASSANG Xavier nom d'usage : CHASSANG devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL : MONET Jean-Noël nom d'usage : MONET n'est plus représentant permanent; TOMASSINO Véronique nom d'usage : TOMASSINO devient représentant permanent.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE : MARION Frédéric nom d'usage : MARION n'est plus représentant permanent; LAFFITTA Emmanuel nom d'usage : LAFFITTA devient représentant permanent.
VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL n'est plus président du conseil d'administration. DUCROZ Véronique Laure nom d'usage : TOMASSINO devient président du conseil d'administration. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER n'est plus vice-président. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER devient directeur général. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN n'est plus vice-président. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN devient administrateur.
SARL ALTICLUB n'est plus administrateur. PELLISSIER Béatrice Paule nom d'usage : DENARIE devient administrateur. SAVARIN Frabrice Georges André nom d'usage : SAVARIN devient administrateur.
DUCROZ Véronique Laure nom d'usage : TOMASSINO n'est plus président du conseil d'administration. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient président du conseil d'administration. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient administrateur. BURNIER Pierre nom d'usage : BURNIER n'est plus directeur général. ANNEQUIN Marc nom d'usage : ANNEQUIN n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : MOCCAND Jean-Marc nom d'usage : MOCCAND n'est plus représentant permanent; GRANDCOLLOT Jean-Jacques Pierre nom d'usage : GRANDCOLLOT devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SAMOENS : VEDEL Franck nom d'usage : VEDEL n'est plus représentant permanent; CHAUVAUD Mireille Sylvie nom d'usage : GABORIAU devient représentant permanent. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL : TOMASSINO Véronique nom d'usage : TOMASSINO n'est plus représentant permanent; COMBET Estelle nom d'usage : REZETTE devient représentant permanent. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL devient administrateur représenté(e) par DEFFAYET Catherine nom d'usage : DEFFAYET. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL devient administrateur représenté(e) par ABRAHAM Guy Yvon Gérard nom d'usage : ABRAHAM. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL devient administrateur représenté(e) par COUDURIER Patrick nom d'usage : COUDURIER. COMMUNE DE MORILLON devient administrateur représenté(e) par BEERENS-BETTEX Simon Ivan Marcel nom d'usage : BEERENS-BETTEX. COMMUNEDE MORILLON devient administrateur représenté(e) par BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur COMMUNE DE MORILLON : CHASSANG Xavier nom d'usage : CHASSANG n'est plus représentant permanent; DEAGE Guy Roland Félix nom d'usage : DEAGE devient représentant permanent.
BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient directeur général.
BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN n'est plus président du conseil d'administration. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN devient liquidateur. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN n'est plus directeur général. BARGAIN Claude nom d'usage : BARGAIN n'est plus administrateur. COMMUNE DE SAMOENS n'est plus administrateur. COMMUNE DE SAMOENS n'est plus administrateur. COMMUNE DE SAMOENS n'est plus administrateur. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. COMMUNE DE SIXT FER A CHEVAL n'est plus administrateur. Société àresponsabilité limitée AGENCE DU GIFFRE n'est plus administrateur. SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS DE L'ECOLE DE SKI FRANCAIS DE S n'est plus administrateur. SA STE DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE n'est plus administrateur. HOTEL RESTAURANT DE LA COUR n'est plus administrateur. PELLISSIER Béatrice Paule nom d'usage : DENARIE n'est plus administrateur. SAVARIN Fabrice Georges André nom d'usage : SAVARIN n'est plus administrateur. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. COMMUNE DE MORILLON n'est plus administrateur. CABINET MARCEL MARQUET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société àresponsabilité limitée CABINET CHAPELEY MARAIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
SAMOENS
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 649 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 561 |
Immobilisation financière | 88 |
Actif circulant net | 70 464 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 46 071 |
Placement | 24 393 |
Total Actif | 72 114 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 18 913 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 53 201 |
Total Passif | 72 114 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 90 123 |
Produit d'exploitation | 90 132 |
Charge d'exploitation | 81 777 |
Résultat d'exploitation | 8 355 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 200 |
Résultat courrant | 8 555 |
Produit exceptionnel | 107 |
Charges exceptionnelles | 107 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 8 555 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GIFFRE RESERVATIONS - Version en cache du 28/11/2022 03:36:15.