ImmatriculationLa société SOCIETE FINANCIERE GILLES est situé au 1 RUE DE COURTONNE 14000 CAEN
Elle a été crée le 08/01/2003 et elle est immatriculée sous le numéro 431716588 au greffe de CAEN
SOCIETE FINANCIERE GILLES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 954 227,93 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : L'acquisition et la gestion des valeurs mobilières et la prise de participation au capital de toutes sociétés, activité de holding et de consultant.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
SOCIETE FINANCIERE GILLES à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 116 846,00 pour un résultat net de 112 570,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSOCIETE FINANCIERE GILLES est du ressort du greffe de CAEN dont les coordonnées postales sont PALAIS DE JUSTICE PLACE GAMBETTA 14037 CAEN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 31 85 40 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.
Les greffiers sont : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 à12h et de 14h à16h30.
TVASi SOCIETE FINANCIERE GILLES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53431716588.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE FINANCIERE GILLES de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsSOCIETE FINANCIERE GILLES à son siége social situé au 1 RUE DE COURTONNE 14000 CAEN.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 26 septembre 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 16 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 08 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 janvier 2019 : Creation (Président : AMAND Gilles, Charles, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL SOCCOM ; Commissaire aux comptes suppléant : F.DUVAL-E.LAUNAY (SARL))
- 23 janvier 2019 : Immatriculation (Président : AMAND Gilles, Charles, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL SOCCOM ; Commissaire aux comptes suppléant : F.DUVAL-E.LAUNAY (SARL))
- 20 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 04 février 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 02 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 11 octobre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 02/11/1950 : Gilles AMAND (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SOCIETE FINANCIERE GILLES est de 72 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 72 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Gilles AMAND
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE FINANCIERE GILLES |
Identifiant de l'entreprise | 431716588 |
Numéro interne du siège | 00030 |
Adresse | 1 RUE DE COURTONNE 14000 CAEN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 décembre 2002 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 954 227,93 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 20 mai 2000 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 116 846,00 |
Résultat net | 112 570,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
Président : AMAND Gilles. Commissaire aux comptes titulaire : SARL SOCCOM. Commissaire aux comptes suppléant : F.DUVAL-E.LAUNAY (SARL).
L'acquisition et la gestion des valeurs mobilières et la prise de participation au capital de toutes sociétés, activité de holding et de consultant.
L'acquisition et la gestion des valeurs mobilières et la prise de participation au capital de toutes sociétés, activité de holding et de consultant.
CAEN
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 057 341 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 057 341 |
Actif circulant net | 17 294 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 786 |
Placement | 12 508 |
Total Actif | 1 074 638 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 649 948 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 424 687 |
Total Passif | 1 074 635 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 116 846 |
Produit d'exploitation | 116 846 |
Charge d'exploitation | 33 964 |
Résultat d'exploitation | 82 882 |
Produit financier net | 70 013 |
Charge financière | 2 303 |
Résultat financier | 67 710 |
Résultat courrant | 150 592 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 14 500 |
Résultat exceptionnel | -14 500 |
Résultat net | 112 570 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE FINANCIERE GILLES - Version en cache du 15/10/2022 14:11:50.