ImmatriculationLa société SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES est situé au 66 AV PEYRAMALE PROLONGEE 65100 LOURDES
Elle a été crée le 23/11/2000 et elle est immatriculée sous le numéro 433597267 au greffe de TARBES
SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs) et le code de l'activité de son établissement principal est 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs), les activités sont :
- le transport par voie terrestre de passagers par des systèmes de transport urbain et suburbain utilisant divers modes de transport, tels que bus, chemins de fer, tramway, trolley-bus, métro souterrain ou aérien, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le transport interurbain de passagers par chemin de fer (cf49.10Z)
SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 32 300,00 pour un résultat net de 16 420,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES est du ressort du greffe de TARBES dont les coordonnées postales sont SQUARE MAURICE TRELUT 65013 TARBES CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30.
TVASi SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85433597267.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES de part son activité de 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES à son siége social situé au 66 AV PEYRAMALE PROLONGEE 65100 LOURDES.
Le numéro de téléphone est 05Â 62Â 42Â 07Â 48
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 08 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 10 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 18 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 31 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 21 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 16 avril 2014 : Modification (Modification survenue sur l'activité, l'administration)
- 20 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 12 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 juillet 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 08 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 23 janvier 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 21 avril 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 04 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 04 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 20 septembre 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 18/08/1965 : Antoine GIMENO (Gérant)
- 27/10/1946 : Jean-claude ABADIE (Gérant)
- 28/03/1949 : Pierre SARIE (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES est de 71 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 78 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Antoine GIMENO
Jean-claude ABADIE
- Gérant de JACALS
- Gérant de SCI CARAL
- Gérant de SERVICE ENTREPR.PROMOTION TOURIST.COMMUN
- Liquidateur de SNC LOTISSEMENT PANORAMA
Pierre SARIE
- Gérant de EIRAS
- Gérant de PIEDRA
- Exploitant de SARIE PIERRE CYPRIEN DOMINIQUE
- Gérant de VISA TOURISTIQUE LOURDAIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BIGOURDANE D'ACTIVITES TOURISTIQUES |
Sigle de l'entreprise | SOBAT |
Identifiant de l'entreprise | 433597267 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 66 AV PEYRAMALE PROLONGEE 65100 LOURDES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 octobre 2000 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 octobre 2000 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 32 300,00 |
Résultat net | 16 420,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4931Z : Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Activité principale de l'entreprise | 4931Z : Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Transports |
Activite | Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Synonyme | bus, chemin de fer, tramway, trolleybus, métro, funiculaire, société de transport |
Principal | société de transports urbains |
Gérant : GIMENO Antoine Gérant : ABADIE Jean-Claude Gérant : SARIE Pierre
LOURDES
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 43 799 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 43 708 |
Immobilisation financière | 91 |
Actif circulant net | 7 190 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 443 |
Placement | 747 |
Total Actif | 50 988 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 24 834 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 26 154 |
Total Passif | 50 988 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 32 300 |
Produit d'exploitation | 32 304 |
Charge d'exploitation | 12 373 |
Résultat d'exploitation | 19 931 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 299 |
Résultat financier | -299 |
Résultat courrant | 19 632 |
Produit exceptionnel | 191 |
Charges exceptionnelles | 505 |
Résultat exceptionnel | -314 |
Résultat net | 16 420 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.