ImmatriculationLa société STOP, L'AUTO-ECOLE est situé au 62 AV DES MINIMES 31200 TOULOUSE
Elle a été crée le 26/12/2000 et elle est immatriculée sous le numéro 433932027 au greffe de TOULOUSE
STOP, L'AUTO-ECOLE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 8553Z (Enseignement de la conduite) et le code de l'activité de son établissement principal est 8553Z (Enseignement de la conduite).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8553Z (Enseignement de la conduite), les activités sont :
- les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire
Mais sont exclues les activités :
- les écoles de conduite destinées à des chauffeurs professionnels (cf85.32Z)
- la formation technique et professionnelle pour les conducteurs de taxi (cf85.32Z)
STOP, L'AUTO-ECOLE à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 880 928,00 pour un résultat net de -19 441,00 euros , grace à 5 établissements et 10 à 19 salariés.
GreffeSTOP, L'AUTO-ECOLE est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric .
TVASi STOP, L'AUTO-ECOLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27433932027.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à STOP, L'AUTO-ECOLE de part son activité de 8553Z (Enseignement de la conduite) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01090 Services de l'automobile
Siége social et établissementsSTOP, L'AUTO-ECOLE à son siége social situé au 62 AV DES MINIMES 31200 TOULOUSE.
Le numéro de téléphone est 0561349125
Les établissements sont les suivants :
- stop l auto ecole stop l auto ecole de colomiers 118 rue du prat 31770 colomiers france
- stop l auto ecole stop l auto ecole de colomiers 118 rue du prat 31770 colomiers france
- stop l auto ecole stop l auto ecole de saint paul 3 impasse des coquelicots 31530 st paul sur save france
- stop l auto ecole stop l auto ecole de saint paul 3 impasse des coquelicots 31530 st paul sur save france
- stop l auto ecole 17 avenue emmanuel maignan 31200 toulouse france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 20 novembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2008-03-31)
- 13 novembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2009-03-31)
- 19 mars 2010 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2010-03-31)
- 30 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2011-03-31)
- 25 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2012-03-31)
- 02 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2013-03-31)
- 19 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2014-03-31)
- 06 janvier 2015 : Vente (Mise en activité d'une société suite à achat)
- 26 juin 2015 : Vente (Mise en activité d'une société suite à achat)
- 05 janvier 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 16 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 17 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 24 janvier 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-03-31)
- 17 janvier 2020 : Depot des comptes (Cloture du 2019-03-31)
- 01 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-03-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/05/1973 : Yann THOMAS (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société STOP, L'AUTO-ECOLE est de 49 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 49 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 mars 2010 : HUGEL Sylvie nom d'usage : HUGEL Sylvie n'est plus gérant. THOMAS Yann nom d'usage : THOMAS Yann devient gérant. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT Adrien devient commissaire aux comptes titulaire. BONJOUR Vincent nom d'usage : BONJOUR Vincent devient commissaire aux comptes suppléant.)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Yann THOMAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STOP, L'AUTO-ECOLE |
Identifiant de l'entreprise | 433932027 |
Numéro interne du siège | 00017 |
Adresse | 62 AV DES MINIMES 31200 TOULOUSE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 2001 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 2001 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 880 928,00 |
Résultat net | -19 441,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 8553Z : Enseignement de la conduite |
Activité principale de l'entreprise | 8553Z : Enseignement de la conduite |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Enseignement |
Activite | Enseignement de la conduite |
Synonyme | auto école, école de conduite, école de vol, école de voile, école de navigation |
Principal | auto école |
HUGEL Sylvie nom d'usage : HUGEL Sylvie n'est plus gérant. THOMAS Yann nom d'usage : THOMAS Yann devient gérant. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT Adrien devient commissaire aux comptes titulaire. BONJOUR Vincent nom d'usage : BONJOUR Vincent devient commissaire aux comptes suppléant.
Scp Rivière 10 Avenue José Cabanis 31130 Quint-Fonsegrives
Scp Rivière, Rivière, Amouroux, Notaires, 10 Avenue José Cabanis 31130 Quint-Fonsegrives
TOULOUSE
10
salarié(s)
COLOMIERS
0
salarié(s)
COLOMIERS
0
salarié(s)
SAINT PAUL SUR SAVE
0
salarié(s)
SAINT PAUL SUR SAVE
0
salarié(s)
TOULOUSE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 209 025 |
Immobilisation incorporelle | 180 652 |
Immobilisation corporelle | 24 570 |
Immobilisation financière | 3 803 |
Actif circulant net | 283 901 |
Stock | 0 |
Avance | 1 329 |
Créance | 260 352 |
Placement | 22 220 |
Total Actif | 492 928 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 106 616 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 386 310 |
Total Passif | 492 928 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 880 928 |
Produit d'exploitation | 896 142 |
Charge d'exploitation | 915 036 |
Résultat d'exploitation | -18 894 |
Produit financier net | 1 |
Charge financière | 1 175 |
Résultat financier | -1 174 |
Résultat courrant | -20 068 |
Produit exceptionnel | 4 180 |
Charges exceptionnelles | 3 553 |
Résultat exceptionnel | 627 |
Résultat net | -19 441 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société STOP, L'AUTO-ECOLE - Version en cache du 10/10/2022 09:00:10.