ImmatriculationLa société ELAN CREATEUR est situé au 7 RUE ARMAND HERPIN LACROIX 35000 35039 RENNES
Elle a été crée le 22/05/2001 et elle est immatriculée sous le numéro 437827959 au greffe de RENNES
ELAN CREATEUR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre SA coopérative à conseil d'administration
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) et le code de l'activité de son établissement principal est 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
ELAN CREATEUR à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 2 561 000,00 pour un résultat net de 14 000,00 euros , grace à 2 établissements et 100 à 199 salariés.
GreffeELAN CREATEUR est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00.
TVASi ELAN CREATEUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02437827959.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ELAN CREATEUR de part son activité de 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Siége social et établissementsELAN CREATEUR à son siége social situé au 7 RUE ARMAND HERPIN LACROIX 35000 35039 RENNES.
Le numéro de téléphone est 0681793323
Les établissements sont les suivants :
- elan createur 3 rue charles sillard 35600 redon france
- elan createur 10 b place du manoir 35400 st malo france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 décembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 24 décembre 2008 : Modification (Changement de gérant)
- 04 février 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 29 juin 2010 : Modification (Changement d'activité)
- 13 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 16 janvier 2011 : Modification (Changement de gérant)
- 27 mai 2011 : Modification (Démission de gérant)
- 27 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 19 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 02 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 16 mars 2014 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant.)
- 23 janvier 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 17 juin 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 17 juillet 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 18 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 29 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 février 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 09 juillet 2017 : Modification (Modification de l'activité..)
- 22 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 02 février 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 18 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 27 novembre 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 27 novembre 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 10 mars 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 24 décembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 22 août 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 29 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 01 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 08 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 06 janvier 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 18 mars 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 01 avril 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 18 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 04/07/1965 : Isabelle AMAUGER (Administrateur)
- 13/11/1970 : Isabelle TEMPLIER (Administrateur)
- 17/03/1979 : Marjory GOUJAT (Administrateur)
- 10/12/1972 : Michel BELLON (Administrateur)
- 17/07/1970 : Nelly LECHAPLAIN (Directeur général)
- 20/05/1980 : Samuel LOUVEL (Administrateur)
- 16/07/1979 : Solene MICHENOT (Administrateur)
- 06/07/1966 : Yves CARIOU (Président du conseil d'administration)
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société ELAN CREATEUR est de 49 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 57 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Solene MICHENOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELAN CREATEUR |
Identifiant de l'entreprise | 437827959 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | 7 RUE ARMAND HERPIN LACROIX 35000 35039 RENNES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juin 2001 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 2001 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 561 000,00 |
Résultat net | 14 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité principale | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Première activité | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Deuxième activité | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Troisième activité | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Services |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Principal | conseil affaires et gestion |
Directeur général : LECHAPLAIN Nelly modification le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : AMAUGER Isabelle en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : MICHENOT Solène en fonction le 06 Mars 2014
Directeur général : LECHAPLAIN Nelly modification le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 08 Avril 2014 Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : MICHENOT Solène en fonction le 06 Mars 2014 Directeur général délégué : AMAUGER Isabelle en fonction le 09 Juin 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 08 Avril 2014 Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : MICHENOT Solène en fonction le 06 Mars 2014 Directeur général : AMAUGER Isabelle modification le 08 Juillet 2015 Administrateur : FOURMOND Isabelle en fonction le 08 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 08 Avril 2014 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Directeur général : AMAUGER Isabelle modification le 08 Juillet 2015 ; Administrateur : FOURMOND Isabelle modification le 27 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : LOUVEL Samuel modification le 05 Juillet 2017 ; Directeur général Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 07 Juillet 2017 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : FOURMOND Isabelle modification le 27 Juillet 2015 ; Administrateur : PIOT Béatrice en fonction le 31 Janvier 2018 ; Administrateur : CLOAREC Catherine en fonction le 31 Janvier 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : CARIOU Yves modification le 25 Novembre 2019 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LOUVEL Samuel modification le 25 Novembre 2019 ; Directeur général Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 07 Juillet 2017 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : FOURMOND, TEMPLIER Isabelle modification le 27 Juillet 2015 ; Administrateur : PIOT Béatrice en fonction le 31 Janvier 2018 ; Administrateur : CLOAREC Catherine en fonction le 31 Janvier 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LOUVEL Samuel modification le 25 Novembre 2019 ; Directeur général Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 07 Juillet 2017 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : FOURMOND, TEMPLIER Isabelle modification le 27 Juillet 2015 ; Administrateur : PIOT Béatrice en fonction le 31 Janvier 2018 ; Administrateur : CLOAREC Catherine en fonction le 31 Janvier 2018
Directeur général, Administrateur : AMAUGER Isabelle ; Président du conseil d'administration, Administrateur : LOUVEL Samuel ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : GOUJAT Marjory ; Administrateur : BELLON Michel ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : CLOAREC Catherine ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : LOUVEL Samuel ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : GOUJAT Marjory ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : CLOAREC Catherine ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : LOUVEL Samuel ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : GOUJAT Marjory ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Administrateur : CHERON Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherineà; Directeur général : AMAUGER Isabelleà; Administrateur : TEMPLIER Isabelleà; Administrateur : PIOT Béatriceà; Administrateur : LENCOU Laurenceà; Administrateur : DELRUE Catherineà; Administrateur : EVELLIN Benoîtà; Administrateur : CHERON Brunoà; Administrateur : MERLET Aurélienà; Administrateur : AUFFRET Anneà; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLESà; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherineà; Directeur général : AMAUGER Isabelleà; Administrateur : TEMPLIER Isabelleà; Administrateur : PIOT Béatriceà; Administrateur : LENCOU Laurenceà; Administrateur : DELRUE Catherineà; Administrateur : EVELLIN Benoîtà; Administrateur : CHERON Brunoà; Administrateur : MERLET Aurélienà; Administrateur : AUFFRET Anneà; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGEà; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherineà; Directeur général : BELLON Michelà; Administrateur : TEMPLIER Isabelleà; Administrateur : PIOT Béatriceà; Administrateur : LENCOU Laurenceà; Administrateur : DELRUE Catherineà; Administrateur : EVELLIN Benoîtà; Administrateur : CHERON Brunoà; Administrateur : MERLET Aurélienà; Administrateur : AUFFRET Anneà; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGEà; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
- Solene MICHENOT
- REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS D'ILLE ET VILAINE
- Michel PENHOUET
Président du conseil d'administration - Alain SAURAT
Administrateur - Laurent COURTET
Administrateur - Celia COULANGE
Administrateur - Guillaume LARREUR
Administrateur - Clement THEAUDIN
Vice-président - Andre LEFEUVRE
Administrateur - Christophe MARTINS MARQUES NE MARQUES
Administrateur - Pierre DESPRES
Administrateur - Marine CAMUS
Administrateur - Jean-louis TOURENNE
Administrateur - Gaelle ANDRO
Administrateur - Sophie SEZE
Administrateur - Jean-françois GUERIN
Administrateur - Bernard RENOU
Administrateur - Yannick LE PAJOLEC
Président du conseil d'administration - Sophie GUYON
Administrateur - Béatrice HAKNI ROBIN
Administrateur - Aymeric MASSIET DU BIEST
Administrateur - Agnès TOUTANT
Administrateur - Ludovic COULOMBEL
Président du conseil d'administration - Michel GUINARD
Administrateur - Gaëlle MESTRIES
Administrateur
- Michel PENHOUET
- SCI KEROMEN
- REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS D'ILLE ET VILAINE
RENNES
100
salarié(s)
REDON
20
salarié(s)
SAINT MALO
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 59 000 |
Immobilisation incorporelle | 5 000 |
Immobilisation corporelle | 44 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 1 049 000 |
Stock | 37 000 |
Avance | 0 |
Créance | 694 000 |
Placement | 317 000 |
Total Actif | 1 107 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 141 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 31 000 |
Dette | 935 000 |
Total Passif | 1 107 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 561 000 |
Produit d'exploitation | 2 907 000 |
Charge d'exploitation | 2 904 000 |
Résultat d'exploitation | 3 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 5 000 |
Produit exceptionnel | 19 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 14 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ELAN CREATEUR - Version en cache du 15/10/2022 12:30:14.