ImmatriculationLa société D.S. 2P. est situé au 10 RUE JEAN LOUIS CALDERON 69120 VAULX EN VELIN
Elle a été crée le 14/11/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 444083547 au greffe de LYON
D.S. 2P. est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures) et le code de l'activité de son établissement principal est 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
D.S. 2P. à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 1 372 000,00 pour un résultat net de 2 000,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeD.S. 2P. est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi D.S. 2P. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79444083547.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à D.S. 2P. de part son activité de 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsD.S. 2P. à son siége social situé au 10 RUE JEAN LOUIS CALDERON 69120 VAULX EN VELIN.
Le numéro de téléphone est 04Â 78Â 79Â 13Â 40
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 02 juin 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-09-30)
- 22 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-09-30)
- 26 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 04 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 02 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 24 mai 2012 : Modification (Modification de l'activité. Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.)
- 04 février 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 20 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-09-30)
- 12 février 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 13 novembre 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 08 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 03 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 26 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 19 avril 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 26 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 24 décembre 2021 : Jugement (Jugement d\'ouverture)
- 04 mars 2022 : Jugement (Jugement prononçant)
- 23 décembre 2022 : Jugement (Avis de dépôt)
- 21 mai 2023 : Jugement (Jugement de clôture)
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/03/1963 : Jean-luc FRESIL (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société D.S. 2P. est de 61 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 61 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 mai 2012 : PAOLOZZI Giovanni nom d'usage : PAOLOZZI n'est plus gérant. PAOLOZZI Giovanni nom d'usage : PAOLOZZI devient président.)
- 12 février 2014 : PAOLOZZI Giovanni nom d'usage : PAOLOZZI n'est plus président. JLF FINANCES devient président représentée par FRESIL Jean-Luc nom d'usage FRESIL)
- 13 novembre 2014 : EVERFI SARL devient commissaire aux comptes titulaire. PRAUGEC devient commissaire aux comptes suppléant.)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-luc FRESIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | D.S. 2P. |
Identifiant de l'entreprise | 444083547 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 10 RUE JEAN LOUIS CALDERON 69120 VAULX EN VELIN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 2002 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 2002 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 1 372 000,00 |
Résultat net | 2 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
Activité principale de l'entreprise | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Métallurgie |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques |
Principal | fabricant de structures métalliques |
PAOLOZZI Giovanni nom d'usage : PAOLOZZI n'est plus gérant. PAOLOZZI Giovanni nom d'usage : PAOLOZZI devient président.
PAOLOZZI Giovanni nom d'usage : PAOLOZZI n'est plus président. JLF FINANCES devient président représentée par FRESIL Jean-Luc nom d'usage FRESIL
EVERFI SARL devient commissaire aux comptes titulaire. PRAUGEC devient commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 décembre 2021, désignant administrateur la Selarl Aj Partenaires Représentée par Maître Didier Lapierre et Maître Ludivine Sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak Ou Me Michaël Elancry 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak Ou Me Michaël Elancry 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, et mettant fin àla mission de l'administrateur la Selarl Aj Partenaires Représentée par Maître Didier Lapierre et Maître Ludivine Sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.
VAULX EN VELIN
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 271 000 |
Immobilisation incorporelle | 51 000 |
Immobilisation corporelle | 206 000 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 424 000 |
Stock | 85 000 |
Avance | 0 |
Créance | 172 000 |
Placement | 167 000 |
Total Actif | 695 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 155 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 539 000 |
Total Passif | 695 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 372 000 |
Produit d'exploitation | 1 417 000 |
Charge d'exploitation | 1 369 000 |
Résultat d'exploitation | 47 000 |
Produit financier net | 60 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 45 000 |
Produit exceptionnel | 30 000 |
Charges exceptionnelles | 73 000 |
Résultat exceptionnel | -43 000 |
Résultat net | 2 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société D.S. 2P. - Version en cache du 09/06/2024 11:28:54.