ImmatriculationLa société SERVIT VP est situé au 186 AV DU GRAND SUD 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Elle a été crée le 12/12/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 444461503 au greffe de TOURS
SERVIT VP est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) et le code de l'activité de son établissement principal est 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
SERVIT VP à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements et 20 à 49 salariés.
GreffeSERVIT VP est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à12 h et de 14 h à16 h .
TVASi SERVIT VP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17444461503.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SERVIT VP de part son activité de 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Siége social et établissementsSERVIT VP à son siége social situé au 186 AV DU GRAND SUD 37170 CHAMBRAY LES TOURS.
Les établissements sont les suivants :
- servit vp 9 boulevard andre georges voisin 37540 st cyr sur loire france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 31 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 23 juillet 2009 : Modification (Changement de commissaire aux comptes titulaire Changement de commissaire aux comptes suppléant)
- 10 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 09 mai 2010 : Modification (Changement de président de S.A.S. Changement de président directeur général)
- 29 juin 2010 : Modification (Changement de dénomination sociale Changement de nom commercial)
- 03 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 18 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 06 décembre 2011 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 07 décembre 2011 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 03 janvier 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 14 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 31 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 17 septembre 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 07 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 14 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 18 octobre 2019 : Modification (modification survenue sur le nom commercial et l'administration)
- 24 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 21 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 25 septembre 2022 : Modification (modification survenue sur l\'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- ée/en/2012 : Patrick BORNHAUSER (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SERVIT VP est de 2022 ans. Le plus jeune à 999 ans, le plus agé 2022 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Patrick BORNHAUSER
- Liquidateur de A LA FRANCILIENNE DE TRANSFERT
- Gérant de ABD A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENTS
- Gérant de AMENAGEURS ORLEANAIS
- Président du Conseil d'Administration de CIE FINANCIERE DU DEMENAGEMENT-COFIDEM
- Président de D.E.M.
- Président de DEMECO
- Gérant de DEMENAGEMENTS MESNAGER
- Gérant de E-MOBILIA GROUP
- Liquidateur de ESPACELOC
- Président de ETOILE 45
- Président de ETOILE DU MAINE 53
- Gérant de ETOILE DU MAINE 61
- Gérant de EUROPEENNE MODERN MAINTENANCE INDUSTRIEL
- Président de FINANCIERE GN
- Président de G B A
- Président de GROUPE ETOILE DU MAINE
- Gérant de JANIN
- Gérant de NORMANDIE ETOILE AUTOMOBILES
- Président de S.E.R.V.I.T.
- Liquidateur de SA ETOILE DU MAINE 72
- Gérant de SARL ORLEANS MANUTENTION DEMENAGEMENT
- Président du conseil d'administration de SARTHE AUTOMOBILES
- Administrateur de SAVIB 45
- Gérant de SCI DU 15 RUE DU REMOULEUR
- Gérant de SCI ETOILE DES 24H
- Co-Gérant de SOC COMMERCIALE AUTOMOBILE DE TOURAINE
- Gérant de SOCIETE NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS
- Gérant de SUNAUTO
- Président de TOURANGELLE DE GESTION ET DE LOCATION
- Gérant de TOURANGELLE REP VEHICULES INDUSTRIELS
- Président de TRANSAIR
- Gérant de V B M SARL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SERVIT VP |
Identifiant de l'entreprise | 444461503 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | 186 AV DU GRAND SUD 37170 CHAMBRAY LES TOURS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 décembre 2002 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 150 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 décembre 2002 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité au siege | |
Secteur | automobile |
Catégorie | Automobile |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes |
Principal | vendeur de voitures |
Président de la société : SOCIETE FINANCIERE FETILLEUX-MALARD SFFM, représenté par M FETILLEUX Olivier Henri Pierre. Directeur général : FETILLEUX Catherine Marie-Christine. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AJILEC. Commissaire aux comptes suppléant : LOMBAERDE Hervé.
Président de la société : BORNHAUSER Patrick Georges Directeur Général : BRIANT Jean-Claude Francis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AJILEC Commissaire aux comptes suppléant : LOMBAERDE Hervé
Président de la société : BORNHAUSER Patrick Georges Directeur Général : BRIANT Jean-Claude Francis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AJILEC Commissaire aux comptes suppléant : LOMBAERDE Hervé
Directeur général partant : Briant, Jean-Claude Francis, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET AJILEC, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CASTELNEUVIENNE DE COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Lombaerde, Hervé, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : B.R. AUDIT
nomination du Directeur général : Reiner, Jean Marie Francois
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM AUDIT
- Patrick BORNHAUSER
- A LA FRANCILIENNE DE TRANSFERT
- ABD A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENTS
- AMENAGEURS ORLEANAIS
- CIE FINANCIERE DU DEMENAGEMENT-COFIDEM
- D.E.M.
- DEMECO
- DEMENAGEMENTS MESNAGER
- E-MOBILIA GROUP
- ESPACELOC
- ETOILE 45
- ETOILE DU MAINE 53
- ETOILE DU MAINE 61
- EUROPEENNE MODERN MAINTENANCE INDUSTRIEL
- FINANCIERE GN
- G B A
- GROUPE ETOILE DU MAINE
- JANIN
- NORMANDIE ETOILE AUTOMOBILES
- S.E.R.V.I.T.
- SA ETOILE DU MAINE 72
- SARL ORLEANS MANUTENTION DEMENAGEMENT
- SARTHE AUTOMOBILES
- SAVIB 45
- SCI DU 15 RUE DU REMOULEUR
- SCI ETOILE DES 24H
- SOC COMMERCIALE AUTOMOBILE DE TOURAINE
- SOCIETE NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS
- SUNAUTO
- TOURANGELLE DE GESTION ET DE LOCATION
- TOURANGELLE REP VEHICULES INDUSTRIELS
- TRANSAIR
- V B M SARL
CHAMBRAY LES TOURS
20
salarié(s)
SAINT CYR SUR LOIRE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SERVIT VP - Version en cache du 22/10/2022 11:11:30.