ImmatriculationLa société AIR 12 est situé au RTE DE DECAZEVILLE 12330 SALLES LA SOURCE
Elle a été crée le 20/01/2003 et elle est immatriculée sous le numéro 444550867 au greffe de RODEZ
AIR 12 est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA d'économie mixte à conseil d'administration
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens) et le code de l'activité de son établissement principal est 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens), les activités sont :
- les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret :
- l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires
- les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne
- les services au sol sur les terrains d'aviation, etc.
- les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports
- les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation)
Mais sont exclues les activités :
- la manutention du fret (cf52.24)
- les services de formation pour les pilotes d'avion à caractère professionnel (cf85.42Z) ou non (85.53Z)
- les services rendus sur les terrains d'aviation de tourisme (cf93.29Z)
AIR 12 à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 1 673 000,00 pour un résultat net de 227 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeAIR 12 est du ressort du greffe de RODEZ dont les coordonnées postales sont 2 BOULEVARD PIERRE BENOIT 12000 RODEZ
Le greffe peut être appelé au 05 65 73 56 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rodez.fr.
Les greffiers sont : GUILLAUME BISCAYE Marie-Paule
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9H Ã 12H et de 14H Ã 16H.
TVASi AIR 12 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01444550867.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à AIR 12 de part son activité de 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 01351 Prévention et sécurité
- 00275 Transports aériens personnel au sol
Siége social et établissementsAIR 12 à son siége social situé au RTE DE DECAZEVILLE 12330 SALLES LA SOURCE.
Le numéro de téléphone est 0565422030
Le numéro de fax est 05Â 65Â 42Â 11Â 32
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 mars 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-06-30)
- 30 septembre 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 mars 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 12 juillet 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 11 septembre 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 13 octobre 2009 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 09 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 01 juillet 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 30 septembre 2011 : Modification (Modification survenue sur l'adresse du siège, l'administration)
- 03 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 26 octobre 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 19 juin 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 19 juin 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 19 juin 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 août 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 06 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 02 septembre 2015 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 08 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 12 avril 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 08 mai 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 31 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 09 décembre 2016 : Modification (Modification survenue sur l'activité)
- 26 mars 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 21 septembre 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 23 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 16 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 24 novembre 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 avril 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 04 juin 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 04 juin 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 26 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 31 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 15 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 20/07/1948 : Albert, WEITTEN (Administrateur)
- 04/12/1974 : Arnaud VIALA (Administrateur)
- 30/05/1954 : Bernard, SAULES (Administrateur)
- 06/11/1952 : Christian TEYSSEDRE (Administrateur)
- 28/04/1950 : Daniel SEGONDS (Directeur général)
- 24/09/1961 : Eric BOMETON (Directeur général)
- 26/03/1958 : Guy, ACQUIER (Administrateur)
- 09/03/1947 : Jean LALLE (Administrateur)
- : Jean-claude LUCHE. (Administrateur)
- 01/03/1947 : Jean-louis CHAUZY (Administrateur)
- 17/09/1969 : Jean-philippe ABINAL (Administrateur)
- 12/11/1964 : Jean-philippe SADOUL (Administrateur)
- 14/11/1937 : Manuel, CANTOS (Administrateur)
- 08/06/1947 : Thomas ROBERTS (Directeur général)
- 20/07/1969 : Valérie ABADIE ROQUES (Administrateur)
L'âge moyen des 15 dirigeants de la société AIR 12 est de 62 ans. Le plus jeune à ans, le plus agé 85 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Arnaud VIALA
Bernard, SAULES
- Administrateur de S.E.M 12
- Administrateur de SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION
Christian TEYSSEDRE
Daniel SEGONDS
- Administrateur de OVI PLATEAU CENTRAL
- Président de RAGT SEMENCES
- Président du Conseil d'Administration de RAGT SEMENCES
- Administrateur de SA LOISEAU SEMENCES
- Gérant de SCI S.D.S.
- Président de SERASEM
- Administrateur de SICASOV
Guy, ACQUIER
Jean LALLE
Jean-claude LUCHE.
Jean-philippe ABINAL
Jean-philippe SADOUL
- Vice-Président de S.E.M 12
- Administrateur de SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
- Gérant de SOCIETE CIVILE ECOLE SAINT JEAN
Manuel, CANTOS
Thomas ROBERTS
Thomas, ROBERTS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AIR 12 |
Identifiant de l'entreprise | 444550867 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | RTE DE DECAZEVILLE 12330 SALLES LA SOURCE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 janvier 2003 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 janvier 2003 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros |
Dernier CA connu (2015) | 1 673 000,00 |
Résultat net | 227 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens |
Activité principale de l'entreprise | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens |
Activité principale | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens |
Première activité | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens |
Deuxième activité | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Logistique |
Activite | Services auxiliaires des transports aériens |
Synonyme | aéroport |
Principal | aéroports |
Président du conseil d'administration et Directeur général : SAVY Léo Charles Bernard. Administrateur : LAVASTROU René. Administrateur : LALLE Jean, Michel. Administrateur : MOULY Ludovic, Albert, Jean. Administrateur : SADOUL Jean-Philippe. Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles. Administrateur : BOUTONNET Jean-François Henri Denis. Administrateur : LUCHE. Jean-Claude. Administrateur : FRANCOIS Guy Rêné Paul. Administrateur : LEURS Jean-François-Georges André. Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA). Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL).
Président du conseil d'administration et Directeur général : FABRE Edouard, Albert, Marie. Administrateur : SAVY Léo Charles Bernard. Administrateur : BOUYSSOU Jean-Paul Gabriel André. Administrateur : ACQUIER Guy Marcel Lucien. Administrateur : LAVASTROU René. Administrateur : LALLE Jean, Michel. Administrateur : MOULY Ludovic, Albert, Jean. Administrateur : SADOUL Jean-Philippe. Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles. Administrateur : LUCHE. Jean-Claude. Administrateur : FRANCOIS Guy Rêné Paul. Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA). Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL).
Président du conseil d'administration et Directeur général : FABRE Edouard, Albert, Marie Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : BOUYSSOU Jean-Paul Gabriel André Administrateur : ACQUIER Guy Marcel Lucien Administrateur : LAVASTROU René Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : MOULY Ludovic, Albert, Jean Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : FRANCOIS Guy René Paul Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration et Directeur général : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : FABRE Edouard, Albert, Marie Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : LAVASTROU René Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : MOULY Ludovic, Albert, Jean Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration et Directeur général : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Directeur général délégué : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : VIALA Arnaud, Paul, David Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : FABRE Edouard, Albert, Marie Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : MOULY Ludovic, Albert, Jean Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration et Directeur général : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Directeur général délégué : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : VIALA Arnaud, Paul, David Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : MOULY Ludovic, Albert, Jean Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur, Président du conseil d'administration, Directeur général : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général délégué : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : VIALA Arnaud, Paul, David Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Administrateur, Président du conseil d'administration, Directeur général : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Administrateur, Président du conseil d'administration, Directeur général : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général délégué : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : VIALA Arnaud, Paul, David Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : VIALA Arnaud, Paul, David Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : GANTOU Michel, Jacques, Charles Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : LALLE Jean, Michel Administrateur : VIALA Arnaud, Paul, David Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : LUCHE. Jean-Claude Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : LUCHE Jean-Claude Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général : BOMETON Eric Directeur général délégué : ROBERTS Thomas, Alexander, Mcvea Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : LUCHE Jean-Claude Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger Directeur général : BOMETON Eric Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile Administrateur : LUCHE Jean-Claude Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel Administrateur : ACQUIER Guy, Marcel, Lucien Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph Administrateur : SADOUL Jean-Philippe Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger ; Directeur général : BOMETON Eric ; Administrateur : CANTOS Manuel, Robert, Vincent ; Administrateur : WEITTEN Albert, Gabriel ; Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile ; Administrateur : LUCHE Jean-Claude ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : SADOUL Jean-Philippe ; Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger ; Directeur général : BOMETON Eric ; Administrateur : SAULES Bernard, Gilbert, Emile, Basile ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : SADOUL Jean-Philippe ; Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Administrateur : CHARRIE Bernard, Louis, Joseph ; Administrateur : COSTES Dominique, Jean-Marie ; Administrateur : GALLIARD Jean-François, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger ; Directeur général : BOMETON Eric ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : JULIEN Serge, André, Georges, René ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : SADOUL Jean-Philippe ; Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Administrateur : CHARRIE Bernard, Louis, Joseph ; Administrateur : COSTES Dominique, Jean-Marie ; Administrateur : GALLIARD Jean-François, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration, Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger ; Directeur général : BOMETON Eric ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : JULIEN Serge, André, Georges, René ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : SADOUL Jean-Philippe ; Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Administrateur : CHARRIE Bernard, Louis, Joseph ; Administrateur : COSTES Dominique, Jean-Marie ; Administrateur : TEULIE Christian, Ernest ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Directeur général : BOMETON Eric ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : JULIEN Serge, André, Georges, René ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : SADOUL Jean-Philippe ; Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Administrateur : CHARRIE Bernard, Louis, Joseph ; Administrateur : COSTES Dominique, Jean-Marie ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON représenté par TEULIE Christian, Ernest ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Directeur général : MANEGHETTI Vincent, Jean, Alain ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : JULIEN Serge, André, Georges, René ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : SADOUL Jean-Philippe ; Administrateur : CHAUZY Jean-Louis, Fernand, Emile ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève né(e) ABADIE ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Administrateur : CHARRIE Bernard, Louis, Joseph ; Administrateur : COSTES Dominique, Jean-Marie ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON représenté par TEULIE Christian, Ernest ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL (SARL)
Président du conseil d'administration : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRONTIEULIE Christian, Ernest ; Directeur général : MENEGHETTI Vincent, Jean, Alain ; Administrateur : TEYSSEDRE Christian, Roger, Joseph ; Administrateur : ABINAL Jean-Philippe, Christian, Michel ; Administrateur : ABADIE ROQUES Valérie, Geneviève ; Administrateur : ECHE Jérémie, Fabien ; Administrateur : CHARRIE Bernard, Louis, Joseph ; Administrateur : BESSIERE Alain, Henri, René ; Administrateur : PAGES-TOUZE Laurence, Marie, Christine ; Administrateur : SEGONDS Daniel, Emile, Roger ; Administrateur : JULIEN Serge, André, Georges, René ; Administrateur : COSTES Dominique, Jean-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A. AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. GEC CONSEIL
- Jean-philippe SADOUL
- S.E.M 12
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Ludovic MOULY
Administrateur - Danièle, VERGONNIER
Administrateur - Rene LAVASTROU
Administrateur - Michele, BUESSINGER
Administrateur - Evelyne, FRAYSSINET
Administrateur - Christophe LABORIE
Président du conseil d'administration - Jean-francois ALBESPY
Administrateur - Andre, AT
Administrateur - Jean, FONTANIER
Administrateur - Christian DELMAS
Administrateur - Bernard, BURGUIERE
Administrateur - Jean, MILESI
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Alain MARC
Vice-président - Jean-claude, ANGLARS
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Jean LALLE
Administrateur - Bernard, SAULES
Administrateur - Arnaud VIALA
Administrateur - Claude TRULLEN
Administrateur - Dominique GOMBERT
Vice-président - Daniele RAYMOND
Administrateur - Christian TIEULIE
Administrateur - Jean-philippe ABINAL
Administrateur - Magali BESSAOU
Administrateur - Jean-pierre MASBOU
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Fabrice GENIEZ
Administrateur - Michel GANTOU
Administrateur - Patrick, GAYRARD
Administrateur - Pierre, NAYROLLES
Administrateur - Sylvie, LOPEZ
Administrateur - Jean-michel, COSSON
Administrateur - Michel, DELPAL
Administrateur - Christian TEYSSEDRE
Administrateur - Christine BERNARDI
Administrateur - Jean-paul CHINCHOLLE
Administrateur - Michel FALGUIERE
Administrateur - Jean ROUQUET
Administrateur - Christophe PINARDAUD
Administrateur - Claude ALBAGNAC
Administrateur - Christophe, PINARDAUD
Administrateur - Christian, TEYSSEDRE
Administrateur - Jérémie ECHE
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- SOCIETE CIVILE ECOLE SAINT JEAN
- S.E.M 12
- Guy, ACQUIER
- AVEYRON LABO
- Jean-paul, PEYRAC
Administrateur - Vincent, ALAZARD
Administrateur - Michel, COSTES
Directeur général - Régis, CAILHOL
Administrateur - Jean-claude GINESTE
Administrateur - Jean-claude, ANGLARS
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Bernad LACOMBE
Administrateur - Bernard CAZALS
Administrateur - Jacques, MOLIERES
Administrateur - Renee PEDEMONTE
Administrateur - Bernard, CAZALS
Administrateur
- Jean-paul, PEYRAC
- S.E.M. CITE DES INSECTES
- Jean-francois POMAREDE
Administrateur - Jean-claude GINESTE
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Patrick GERAUD
Administrateur - Arnaud VIALA
Président du conseil d'administration - Alain, FABRE
Administrateur - Patrick CONTASTIN
Administrateur - Valerie, BATAN
Administrateur - Hubert SEITER
Vice-président - Bernard ANDRIEU
Administrateur - Laurent DE VEDELLY
Administrateur - Sylvie AYOT
Président du conseil d'administration - Corinne CHAUCHARD
Administrateur - Daniele, RAYMOND
Administrateur
- Jean-francois POMAREDE
- AVEYRON LABO
- Jean LALLE
- S.E.M 12
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Jean-philippe SADOUL
Vice-Président - Ludovic MOULY
Administrateur - Danièle, VERGONNIER
Administrateur - Rene LAVASTROU
Administrateur - Michele, BUESSINGER
Administrateur - Evelyne, FRAYSSINET
Administrateur - Christophe LABORIE
Président du conseil d'administration - Jean-francois ALBESPY
Administrateur - Andre, AT
Administrateur - Jean, FONTANIER
Administrateur - Christian DELMAS
Administrateur - Bernard, BURGUIERE
Administrateur - Jean, MILESI
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Alain MARC
Vice-président - Jean-claude, ANGLARS
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Bernard, SAULES
Administrateur - Arnaud VIALA
Administrateur - Claude TRULLEN
Administrateur - Dominique GOMBERT
Vice-président - Daniele RAYMOND
Administrateur - Christian TIEULIE
Administrateur - Jean-philippe ABINAL
Administrateur - Magali BESSAOU
Administrateur - Jean-pierre MASBOU
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- S.E.M 12
- Bernard, SAULES
- S.E.M 12
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Jean-philippe SADOUL
Vice-Président - Ludovic MOULY
Administrateur - Danièle, VERGONNIER
Administrateur - Rene LAVASTROU
Administrateur - Michele, BUESSINGER
Administrateur - Evelyne, FRAYSSINET
Administrateur - Christophe LABORIE
Président du conseil d'administration - Jean-francois ALBESPY
Administrateur - Andre, AT
Administrateur - Jean, FONTANIER
Administrateur - Christian DELMAS
Administrateur - Bernard, BURGUIERE
Administrateur - Jean, MILESI
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Alain MARC
Vice-président - Jean-claude, ANGLARS
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Jean LALLE
Administrateur - Arnaud VIALA
Administrateur - Claude TRULLEN
Administrateur - Dominique GOMBERT
Vice-président - Daniele RAYMOND
Administrateur - Christian TIEULIE
Administrateur - Jean-philippe ABINAL
Administrateur - Magali BESSAOU
Administrateur - Jean-pierre MASBOU
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION
- Guy COMBRET
Administrateur - Louis, FARRENQ
Administrateur - Christophe, PALOUS
Administrateur - Michel, ASTOUL
Administrateur - Claude, GUIRANDE
Administrateur - Jean-françois LAURENS
Président du conseil d'administration - Christian, THOMASSON
Administrateur - Gilbert, PRIEUR
Vice-président - Jean-paul ESPINASSE
Administrateur - Alain MARC
Administrateur - Fatiha BELLIL
Administrateur - Daniel, ROZOY
Administrateur - Sylvie MOTTES
Administrateur - Jean-michel, COSSON
Administrateur - Daniel RAYNAL
Administrateur - Gerard GARRABE
Administrateur - Gerard GARY
Administrateur - Alain, FABRE
Administrateur - Ludovic MONTAUDON
Directeur général - Renee PEDEMONTE
Administrateur - Jean-francois NICOULES
Administrateur - Alain FABRE
Administrateur - Gerard, GARRABE
Administrateur - Louis FARRENQ
Administrateur - Christian, TEYSSEDRE
Administrateur - Marie-france COLOMB
Administrateur - Christian MAZUC
Administrateur
- Guy COMBRET
- S.E.M 12
- Christian TEYSSEDRE
- SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Jean-philippe SADOUL
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Fabrice GENIEZ
Administrateur - Michel GANTOU
Administrateur - Patrick, GAYRARD
Administrateur - Pierre, NAYROLLES
Administrateur - Sylvie, LOPEZ
Administrateur - Jean-michel, COSSON
Administrateur - Michel, DELPAL
Administrateur - Christine BERNARDI
Administrateur - Jean-paul CHINCHOLLE
Administrateur - Michel FALGUIERE
Administrateur - Jean ROUQUET
Administrateur - Christophe PINARDAUD
Administrateur - Claude ALBAGNAC
Administrateur - Christophe, PINARDAUD
Administrateur - Christian, TEYSSEDRE
Administrateur - Jérémie ECHE
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
- Arnaud VIALA
- S.E.M 12
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Jean-philippe SADOUL
Vice-Président - Ludovic MOULY
Administrateur - Danièle, VERGONNIER
Administrateur - Rene LAVASTROU
Administrateur - Michele, BUESSINGER
Administrateur - Evelyne, FRAYSSINET
Administrateur - Christophe LABORIE
Président du conseil d'administration - Jean-francois ALBESPY
Administrateur - Andre, AT
Administrateur - Jean, FONTANIER
Administrateur - Christian DELMAS
Administrateur - Bernard, BURGUIERE
Administrateur - Jean, MILESI
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Alain MARC
Vice-président - Jean-claude, ANGLARS
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Jean LALLE
Administrateur - Bernard, SAULES
Administrateur - Claude TRULLEN
Administrateur - Dominique GOMBERT
Vice-président - Daniele RAYMOND
Administrateur - Christian TIEULIE
Administrateur - Jean-philippe ABINAL
Administrateur - Magali BESSAOU
Administrateur - Jean-pierre MASBOU
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- S.E.M. CITE DES INSECTES
- Jean-francois POMAREDE
Administrateur - Guy, ACQUIER
Administrateur - Jean-claude GINESTE
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Patrick GERAUD
Administrateur - Alain, FABRE
Administrateur - Patrick CONTASTIN
Administrateur - Valerie, BATAN
Administrateur - Hubert SEITER
Vice-président - Bernard ANDRIEU
Administrateur - Laurent DE VEDELLY
Administrateur - Sylvie AYOT
Président du conseil d'administration - Corinne CHAUCHARD
Administrateur - Daniele, RAYMOND
Administrateur
- Jean-francois POMAREDE
- S.E.M 12
- Jean-philippe ABINAL
- S.E.M 12
- Karim GUENDOUZI
Administrateur - Jean-philippe SADOUL
Vice-Président - Ludovic MOULY
Administrateur - Danièle, VERGONNIER
Administrateur - Rene LAVASTROU
Administrateur - Michele, BUESSINGER
Administrateur - Evelyne, FRAYSSINET
Administrateur - Christophe LABORIE
Président du conseil d'administration - Jean-francois ALBESPY
Administrateur - Andre, AT
Administrateur - Jean, FONTANIER
Administrateur - Christian DELMAS
Administrateur - Bernard, BURGUIERE
Administrateur - Jean, MILESI
Administrateur - Yves, CALMEJANE
Administrateur - Alain MARC
Vice-président - Jean-claude, ANGLARS
Administrateur - Jean, GRIMAL
Administrateur - Jean LALLE
Administrateur - Bernard, SAULES
Administrateur - Arnaud VIALA
Administrateur - Claude TRULLEN
Administrateur - Dominique GOMBERT
Vice-président - Daniele RAYMOND
Administrateur - Christian TIEULIE
Administrateur - Magali BESSAOU
Administrateur - Jean-pierre MASBOU
Administrateur
- Karim GUENDOUZI
- S.E.M 12
SALLES LA SOURCE
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 280 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 279 000 |
Immobilisation financière | 150 |
Actif circulant net | 3 130 000 |
Stock | 0 |
Avance | 300 |
Créance | 1 402 000 |
Placement | 1 728 000 |
Total Actif | 3 411 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 306 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 238 000 |
Dette | 1 866 000 |
Total Passif | 3 411 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 673 000 |
Produit d'exploitation | 5 291 000 |
Charge d'exploitation | 5 089 000 |
Résultat d'exploitation | 202 000 |
Produit financier net | 32 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 29 000 |
Résultat courrant | 231 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 227 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société AIR 12 - Version en cache du 03/10/2022 00:57:09.