ImmatriculationLa société SCI NARG est situé au 2 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 38460 CREMIEU
Elle a été crée le 12/06/2003 et elle est immatriculée sous le numéro 448628446 au greffe de VIENNE
SCI NARG est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre société civile
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
SCI NARG à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSCI NARG est du ressort du greffe de VIENNE dont les coordonnées postales sont 27/31 RUE DE BOURGOGNE BP 247 38217 VIENNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis .
TVASi SCI NARG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68448628446.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SCI NARG de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSCI NARG à son siége social situé au 2 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 38460 CREMIEU.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 décembre 2008 : Modification (transfert du siège et de l'établissement principal (ancienne) : Paradis, 37460 Villemoirieu ; date d'effet : 03/11/2008)
DirigeantsLes dirigeants :
- 14/01/1964 : Laurence GUERIN (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SCI NARG est de 58 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Laurence GUERIN
- Associé-Gérant de LABORATOIRE DES HALLES DE CREMIEU
- Gérant de SCI CRELAM
- Directeur général de UNILIANS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI NARG |
Identifiant de l'entreprise | 448628446 |
Numéro interne du siège | 00024 |
Adresse | 2 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 38460 CREMIEU |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 novembre 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 19 mai 2003 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
- Laurence GUERIN
- LABORATOIRE DES HALLES DE CREMIEU
- SCI CRELAM
- UNILIANS
- Regis GOUTALAND
Directeur général - Bernard MASSOUBRE
Directeur général - Gilles MELKI
Directeur général - Herve JOUVE
Président - Didier LAFAY
Directeur général - Herve ITRI
Directeur général - Sylvie BENEDETTO
Directeur général - Veronique SIMARD
Directeur général - Laurent MARTIN
Directeur général - Pierre COUSSA
Directeur général - Philippe ASTIER
Directeur général - Christophe PIERROZ
Directeur général - Christelle MARTIN
Directeur général - Michel FERNANDEZ
Directeur général - Marie VERDIER
Directeur général - Eric BOUSCHON
Directeur général - Christiane TIXIER
Directeur général - Lionel TABARD
Directeur général - Fabienne CONVERT
Directeur général - Genevieve FERRET
Directeur général - Violaine GOUY
Directeur général - Antoine RICHEZ
Directeur général - Bénédicte DENTE
Directeur général - Dominique BEALE
Directeur général - Carine GOURGAUD-MASSIAS
Directeur général - Muriel FABRE
Directeur général - Francoise CHOMETTE
Directeur général - Sylvie DEROSE
Directeur général - Patrick DELISLE
Directeur général - Anne-laure CELLA
Directeur général - Gilles ORFEUVRE
Directeur général - Veronique JOUVE
Directeur général - Philippe DUFOUR
Directeur général
- Regis GOUTALAND
CREMIEU
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SCI NARG - Version en cache du 03/10/2022 21:37:18.