ImmatriculationLa société ALPES CONFORT DROME est situé au 73 AV JEAN JAURES 26200 MONTELIMAR
Elle a été crée le 03/07/2003 et elle est immatriculée sous le numéro 449217926 au greffe de ROMANS
ALPES CONFORT DROME est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC) et le code de l'activité de son établissement principal est 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- le montage de serres, de vérandas pour particuliers
- l'aménagement de combles
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
ALPES CONFORT DROME à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 953 620,00 pour un résultat net de 31 162,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeALPES CONFORT DROME est du ressort du greffe de ROMANS dont les coordonnées postales sont 2-4 RUE SABATON 26105 ROMANS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc .
TVASi ALPES CONFORT DROME est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04449217926.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ALPES CONFORT DROME de part son activité de 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
- 00804 VRP
Siége social et établissementsALPES CONFORT DROME à son siége social situé au 73 AV JEAN JAURES 26200 MONTELIMAR.
Le numéro de téléphone est 0475534885
Le numéro de fax est 04Â 75Â 53Â 48Â 22
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 02 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 20 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 02 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 20 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 29 mars 2018 : Modification (Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.)
- 13 juin 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 16 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 16 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 05 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 27 janvier 2022 : Modification (Nouveau siège.)
- 20 octobre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/05/1973 : Cedric SAUNIER (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société ALPES CONFORT DROME est de 50 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 50 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 mars 2018 : Société à responsabilité limitée 5 S devient président. SAUNIER Cédric Christian Yvon nom d'usage : SAUNIER n'est plus gérant. BOMBACIGNO Jean nom d'usage : BOMBACIGNO devient directeur général. Sté par actions simplifiée CABINET P.F.H ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. FERERE Alexandre nom d'usage : FERERE devient commissaire aux comptes suppléant)
- 13 juin 2019 : BOMBACIGNO Jean nom d'usage : BOMBACIGNO n'est plus directeur général)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Cedric SAUNIER
- Gérant de 5 S
- Gérant de ALPES COMMERCIALISATION DROME
- Gérant de LOCATION 5 S
- Gérant de PRO-POSE
- Gérant de SCI LABEGUDE
- Associé-Gérant de SCI MP
- Gérant de SCI TIPS
- Liquidateur de SELVA IMMO
- Gérant de SPI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALPES CONFORT DROME |
Identifiant de l'entreprise | 449217926 |
Numéro interne du siège | 00020 |
Adresse | 73 AV JEAN JAURES 26200 MONTELIMAR |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 mai 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 mai 2003 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 953 620,00 |
Résultat net | 31 162,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC |
Activité principale de l'entreprise | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux de menuiserie bois et pvc |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc |
Principal | menuisier |
Société à responsabilité limitée 5 S devient président. SAUNIER Cédric Christian Yvon nom d'usage : SAUNIER n'est plus gérant. BOMBACIGNO Jean nom d'usage : BOMBACIGNO devient directeur général. Sté par actions simplifiée CABINET P.F.H ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. FERERE Alexandre nom d'usage : FERERE devient commissaire aux comptes suppléant
BOMBACIGNO Jean nom d'usage : BOMBACIGNO n'est plus directeur général
MONTELIMAR
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 17 943 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 17 199 |
Immobilisation financière | 744 |
Actif circulant net | 498 909 |
Stock | 36 808 |
Avance | 0 |
Créance | 202 353 |
Placement | 259 748 |
Total Actif | 516 850 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 149 588 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 367 265 |
Total Passif | 516 853 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 953 620 |
Produit d'exploitation | 960 117 |
Charge d'exploitation | 939 549 |
Résultat d'exploitation | 20 568 |
Produit financier net | 18 176 |
Charge financière | 3 357 |
Résultat financier | 14 819 |
Résultat courrant | 35 387 |
Produit exceptionnel | 677 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 677 |
Résultat net | 31 162 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ALPES CONFORT DROME - Version en cache du 29/10/2023 14:23:24.