ImmatriculationLa société ASAPE est situé au 73 AV THIERS 33100 BORDEAUX
Elle a été crée le 07/10/2003 et elle est immatriculée sous le numéro 450292750 au greffe de BORDEAUX
ASAPE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes) et le code de l'activité de son établissement principal est 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
ASAPE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 2 137 000,00 pour un résultat net de 145 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeASAPE est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont CS 51474 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00.
TVASi ASAPE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02450292750.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ASAPE de part son activité de 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Siége social et établissementsASAPE à son siége social situé au 73 AV THIERS 33100 BORDEAUX.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 janvier 2008 : Modification (Modification de représentant.)
- 07 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 01 juillet 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 28 octobre 2009 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 13 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 05 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 22 juillet 2012 : Modification (Modification de représentant.)
- 14 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 21 août 2013 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 20 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 22 mars 2015 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 11 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 mai 2016 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant..)
- 18 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 15 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 12 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 16 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 21 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 17/08/1964 : Isabelle DUFFAUD (Directeur général)
- 03/10/1971 : Laurent PAITREAULT (Gérant)
- 19/03/1968 : Stéphane LEYMARIE (Président)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ASAPE est de 54 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Isabelle DUFFAUD
Laurent PAITREAULT
Stéphane LEYMARIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASAPE |
Identifiant de l'entreprise | 450292750 |
Numéro interne du siège | 00038 |
Adresse | 73 AV THIERS 33100 BORDEAUX |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 05 janvier 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 06 octobre 2003 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 2 137 000,00 |
Résultat net | 145 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Activité principale de l'entreprise | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Activité au siege | |
Secteur | telecom |
Catégorie | Informatique |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Gérant : LEYMARIE Stephane Daniel. Gérant : PAITREAULT Laurent Jean Louis. Gérant : BOUCHARD Isabelle Georgette Jacqueline. Commissaire aux comptes suppléant : D'OLIVEIRA Pascal en fonction le 03 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : D'OLIVEIRA Stéphane en fonction le 03 Janvier 2008.
Gérant : LEYMARIE Stephane Daniel Gérant : PAITREAULT Laurent Jean Louis Gérant : BOUCHARD Isabelle Georgette Jacqueline Commissaire aux comptes titulaire : LOUSTAUNAU Yannick en fonction le 12 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BERTRAND Guillaume en fonction le 12 Juillet 2012
Au fonds vendu 347 av thiers 33100 BORDEAUX pour la validité et pour la correspondance
Président : LEYMARIE Stephane Daniel modification le 17 Mai 2016 Directeur général : PAITREAULT Laurent Jean Louis modification le 17 Mai 2016 Directeur général : BOUCHARD Isabelle Georgette Jacqueline modification le 17 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOUSTAUNAU Yannick en fonction le 12 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BERTRAND Guillaume en fonction le 12 Juillet 2012
BORDEAUX
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 55 000 |
Immobilisation incorporelle | 17 000 |
Immobilisation corporelle | 32 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 1 165 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 658 000 |
Placement | 507 000 |
Total Actif | 1 220 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 702 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 518 000 |
Total Passif | 1 220 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 137 000 |
Produit d'exploitation | 2 137 000 |
Charge d'exploitation | 2 111 000 |
Résultat d'exploitation | 26 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 6 000 |
Résultat courrant | 33 000 |
Produit exceptionnel | 79 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 76 000 |
Résultat net | 145 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ASAPE - Version en cache du 04/11/2022 14:18:00.