ImmatriculationLa société SCEA NIVARD est situé au 79250 NUEIL LES AUBIERS
Elle a été crée le 05/03/2004 et elle est immatriculée sous le numéro 452348089 au greffe de NIORT
SCEA NIVARD est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile d'exploitation agricole
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 0147Z (Élevage de volailles) et le code de l'activité de son établissement principal est 0147Z (Élevage de volailles).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0147Z (Élevage de volailles), les activités sont :
- l'élevage de volailles : poulets, coqs, poules, dindes, dindons, canards, oies et pintades
- la production d'œufs de volailles
- l'exploitation de couvoirs pour volailles
Mais sont exclues les activités :
- la production de plumes et de duvets (cf10.12Z)
SCEA NIVARD à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeSCEA NIVARD est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 à12h00 et de 13h30 à16h00.
TVASi SCEA NIVARD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20452348089.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SCEA NIVARD de part son activité de 0147Z (Élevage de volailles) sont :
Siége social et établissementsSCEA NIVARD à son siége social situé au 79250 NUEIL LES AUBIERS.
Le numéro de téléphone est 05 49 65 60 28
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 19 novembre 2010 : Modification (Changement de gérant)
- 16 mars 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 08 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.)
- 03 février 2022 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 11/08/1967 : Guy-gerard MERLANDE (Gérant)
- 28/05/1947 : Jacques NIVARD (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCEA NIVARD est de 65 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 75 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Guy-gerard MERLANDE
- Administrateur de COOP AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE
- Administrateur de CUMA LA GIVRAISE
- Président de GEODE
- Administrateur de UNION COOPERATIVES AGRICOLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA NIVARD |
Identifiant de l'entreprise | 452348089 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 79250 NUEIL LES AUBIERS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 février 2004 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 16 février 2004 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 0147Z : Élevage de volailles |
Activité principale de l'entreprise | 0147Z : Élevage de volailles |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agriculture |
Activite | Élevage de volailles |
Synonyme | agriculteur, éleveur, aviculteur, éleveur de volailles |
Principal | éleveur de volailles |
Gérant : NIVARD Jacques en fonction le 09 Mars 2016
Liquidateur, Associé indéfiniment responsable : NIVARD Jacques, Paul-Marie
- Guy-gerard MERLANDE
- COOP AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE
- Dominique BODET
Administrateur - Francois MIMAULT
Administrateur - Marc BOUET
Administrateur - Anthony VAILLANT
Administrateur - Eric BODIN
Administrateur - Nicolas BARBOTIN
Administrateur - Gerard JOLLY
Administrateur - Gerard CHABAUTY
Administrateur - Thomas YOUX
Administrateur - James CLOCHARD
Administrateur - Jacques INGREMEAU
Administrateur - Abel LUMINEAU
Président - Olivier DEBORDE
Administrateur - Jeremy PAULET
Administrateur - Jean-françois MARTEAU
Vice-président - Frederic BOUTEILLER
Administrateur - Cyril AUBIN
Administrateur - Laurent ROY
Administrateur - Christophe DUBOIS
Administrateur - Jean-michel JANNIERE
Administrateur - Mickael TURPEAU
Administrateur - Olivier VERGNAULT
Administrateur - Erwan MARHADOUR
Administrateur - Antoine GUITTON
Administrateur - Pascal SOUCHARD
Administrateur - Sylvie MACHETEAU
Administrateur - Stephane BEJAUD
Administrateur - Herve DEMARBRE
Administrateur - Christian SOULARD
Administrateur - Antoine PROUST
Administrateur
- Dominique BODET
- CUMA LA GIVRAISE
- Frederic BODIN
Vice-Président - Emmanuel TURPEAU
Administrateur - Jean MAULEVRIER
Administrateur - Jean RAMBAULT
Président - Max CORNUAULT
Administrateur - Philippe NOIRAUD
Administrateur - Patrice BOISSONNOT
Administrateur - Marc GIRAUD
Administrateur - Herve CHARRIER
Administrateur - Philippe GRELLIER
Administrateur - Olivier TAUDIERE
Vice-président
- Frederic BODIN
- GEODE
- Michel BATAILLE
Administrateur - Gilles ROUX
Administrateur - Vincent BLANCHARD
Administrateur - Nicolas AUBAILLY
Vice-président - Olivier DEBORDE
Administrateur - Jean-louis CRASSAT
Administrateur - Francis CHARBONNIER
Administrateur - Sébastien BOISSONNADE
Administrateur - Laurence GIRAUD
Administrateur - Christophe RAINON
Administrateur - Emmanuel MARY
Administrateur - Antoine PROUST
Administrateur - Louis LAINE
Administrateur - Philippe FEUGERE
Administrateur - Alexandre ROLLIN
Administrateur - Bernard SALVAT
Administrateur - Bernard SALVAT
Administrateur
- Michel BATAILLE
- UNION COOPERATIVES AGRICOLES
- Pascal CHAPONNEAU
Administrateur - Yves RADET
Président du Conseil d'Administration - Vincent PUIGRENIER
Administrateur - Laurent BOYE
Administrateur - Guillaume METZ
Administrateur - Olivier DEBORDE
Administrateur - Jean DE BOULESTEIX
Administrateur - Thierry BIARDEAU
Administrateur - Jean-marie DELETRE
Administrateur - Alain RAYMONDEAU
Administrateur - Guy MERLANDE
Président du conseil d'administration - Philippe, BOUDOU
Administrateur - Nancy ROBERT
Administrateur
- Pascal CHAPONNEAU
- COOP AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE
NUEIL LES AUBIERS
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SCEA NIVARD - Version en cache du 12/11/2022 04:19:44.