ImmatriculationLa société FI 2006 est situé au 3 RUE DROUOT 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 20/02/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 479807133 au greffe de PARIS
FI 2006 est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 10,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Activité des sociétés holding.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
FI 2006 à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -322,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeFI 2006 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi FI 2006 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96479807133.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FI 2006 de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsFI 2006 à son siége social situé au 3 RUE DROUOT 75009 PARIS 9.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 06 juin 2008 : Immatriculation (Gérant : Sanchez, Frederic Daniel. .)
- 02 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 03 mai 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 26 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 04 juin 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 08 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 19 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 13 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 02 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 18 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 03 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 16 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 25 juillet 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 13/03/1960 : Frederic SANCHEZ (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société FI 2006 est de 64 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 64 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Frederic SANCHEZ
- Président du conseil d'administration de CAMERON FRANCE HOLDING SAS
- Administrateur de COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
- Administrateur de F.L.METAL
- Gérant de FI 2011
- Président de FI 2012
- Président de FINANCIERE F.L.
- Président du directoire de FIVES
- Président de FIVES ALUMINIUM
- Commissaire aux Comptes de FIVES CINETIC
- Administrateur de FIVES CONVEYING
- Commissaire aux Comptes de FIVES CRYO
- Commissaire aux Comptes de FIVES DMS
- Gérant de FIVES ENERGIE
- Président du conseil d'administration de FIVES FCB
- Commissaire aux Comptes de FIVES FILLING & SEALING
- Administrateur de FIVES INFORMATION TECHNOLOGY & SYSTEMS
- Commissaire aux Comptes de FIVES INTRALOGISTICS SAS
- Administrateur de FIVES MACHINING
- Directeur général de FIVES MANUFACTURING INDUSTRIES
- Administrateur de FIVES NORDON
- Commissaire aux Comptes de FIVES PILLARD
- Commissaire aux Comptes de FIVES SOLIOS
- Administrateur de FIVES STEIN
- Liquidateur de FL INVESTCO
- Président de HAIFEL
- Président de NOVA 3 PP
- Président de NOVA 3 RA
- Président de PURPLE DEVELOPMENT
- Gérant de PURPLE FOR C
- Gérant de PURPLE FOR P
- Gérant de SCI KEKUBE
- Gérant non associé de SOC CIVILE INVEST GPE FIVES-LILLE
- Commissaire aux Comptes de SOLIOS CARBONE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FI 2006 |
Identifiant de l'entreprise | 479807133 |
Numéro interne du siège | 00034 |
Adresse | 3 RUE DROUOT 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 mai 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 10,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 décembre 2004 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 |
Résultat net | -322,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
- Frederic SANCHEZ
- CAMERON FRANCE HOLDING SAS
- COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
- F.L.METAL
- FI 2011
- FI 2012
- FINANCIERE F.L.
- FIVES
- FIVES ALUMINIUM
- FIVES CINETIC
- FIVES CONVEYING
- FIVES CRYO
- FIVES DMS
- FIVES ENERGIE
- FIVES FCB
- FIVES FILLING & SEALING
- FIVES INFORMATION TECHNOLOGY & SYSTEMS
- FIVES INTRALOGISTICS SAS
- FIVES MACHINING
- FIVES MANUFACTURING INDUSTRIES
- FIVES NORDON
- FIVES PILLARD
- FIVES SOLIOS
- FIVES STEIN
- FL INVESTCO
- HAIFEL
- NOVA 3 PP
- NOVA 3 RA
- PURPLE DEVELOPMENT
- PURPLE FOR C
- PURPLE FOR P
- SCI KEKUBE
- SOC CIVILE INVEST GPE FIVES-LILLE
- SOLIOS CARBONE
PARIS 9
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 795 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 4 795 |
Actif circulant net | 4 664 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 4 664 |
Total Actif | 9 459 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 247 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 707 |
Total Passif | 9 460 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 190 |
Résultat d'exploitation | -190 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 133 |
Résultat financier | -133 |
Résultat courrant | -323 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -322 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FI 2006 - Version en cache du 19/02/2024 00:37:02.