ImmatriculationLa société MG OISANS est situé au 95 AV DE LA GARE 38520 LE BOURG D'OISANS
Elle a été crée le 08/03/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 480931476 au greffe de GRENOBLE
MG OISANS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6920Z (Activités comptables) et le code de l'activité de son établissement principal est 6920Z (Activités comptables).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
MG OISANS à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 795 344,00 pour un résultat net de 47 436,00 euros , grace à 1 établissements et 6 à 9 salariés.
GreffeMG OISANS est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont BP 150 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique .
TVASi MG OISANS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47480931476.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MG OISANS de part son activité de 6920Z (Activités comptables) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Siége social et établissementsMG OISANS à son siége social situé au 95 AV DE LA GARE 38520 LE BOURG D'OISANS.
Le numéro de téléphone est 0476800980
Le numéro de fax est 04Â 76Â 80Â 05Â 85
Les établissements sont les suivants :
- mg oisans 4 allee de bethleem 38610 gieres france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 09 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 12 octobre 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 03 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2005-12-31)
- 03 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 23 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 02 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 13 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 21 septembre 2011 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.)
- 17 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 04 novembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 10 octobre 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 16 octobre 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 02 septembre 2016 : Modification (Modification de la dénomination.)
- 19 avril 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 octobre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 20 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 29 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 10 novembre 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 26 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 15 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/09/1975 : Carole BELLET (Gérant)
- 12/09/1956 : Marc BEGGIORA (Président)
- 13/02/1959 : Patrick CHARIGNON (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MG OISANS est de 59 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 66 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 octobre 2008 : FRANCONY Jean-Pierre François nom d'usage : FRANCONY Jean-Pierre n'est plus gérant.. BELLET Carole nom d'usage : BELLET Carole devient gérant..)
- 21 septembre 2011 : Sté par actions simplifiée SAS GROUPE MAGNIN-GECORS devient président. BELLET Carole nom d'usage : BELLET n'est plus gérant. BELLET Carole nom d'usage : BELLET devient directeur général. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER devient commissaire aux comptes titulaire. GONTHIER Nathalie nom d'usage : GONTHIER BESACIER devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 10 octobre 2014 : GONTHIER Nathalie nom d'usage : GONTHIER BESACIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 16 octobre 2015 : Sté par actions simplifiée SAS GROUPE MAGNIN-GECORS n'est plus président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA devient président. CHARIGNON Patrick Maurice nom d'usage : CHARIGNON devient directeur général. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BF AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 19 avril 2017 : Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SODECC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire)
- 10 novembre 2019 : Sté par actions simplifiée Groupe MG devient président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA n'est plus président. CHARIGNON Patrick Maurice nom d'usage : CHARIGNON n'est plus directeur général)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Carole BELLET
Marc BEGGIORA
- Gérant de CORSANOU
- Président de GROUPE MG
- Associé-Gérant de LA TETE AU SOLEIL
- Liquidateur de LE CHALET D'ARBON
- Gérant de LES BRANLES
- Président de M G MONT-BLANC
- Gérant de M.G. HEADQUARTERS
- Président de M.G. JACQUART & ASSOCIES
- Président de MG 2 A
- Président de MG 3 VALLEES
- Président de MG ALTAIS
- Président de MG COMBE DE SAVOIE
- Président de MG FP
- Président de MG GENEVOIS
- Président de MG GRAND LAC
- Président de MG GRAND MASSIF
- Président de MG MAURIENNE
- Président de MG METROPOLE
- Président de MG PARMELAN
- Président de MG PAYS DE SAVOIE
- Directeur général de MG SI
- Président de MG TARENTAISE
- Associé-Gérant de ROCANOU
- Gérant de SCI B.G.
- Gérant de SCI B.P.G.M.G.
- Gérant de SCI D 12
- Gérant de SCI D 9
- Gérant de SCI LA BASILIQUE
- Gérant de SCI LES 3 POIRIERS
Patrick CHARIGNON
- Gérant de APHELIE
- Co-Gérant de EXPERTISE CONSEILS MAURIENNE EUROPEENN
- Gérant de GMG AUDIT
- Directeur général de GROUPE MG
- Gérant de JFL
- Gérant de JFL 3
- Directeur général de M G MONT-BLANC
- Directeur général de M.G. JACQUART & ASSOCIES
- Directeur général de MG 2 A
- Directeur général de MG 3 VALLEES
- Directeur général de MG ALTAIS
- Directeur général de MG COMBE DE SAVOIE
- Directeur général de MG FP
- Directeur général de MG GENEVOIS
- Directeur général de MG GRAND LAC
- Directeur général de MG GRAND MASSIF
- Directeur général de MG MAURIENNE
- Directeur général de MG METROPOLE
- Directeur général de MG PARMELAN
- Directeur général de MG PAYS DE SAVOIE
- Directeur général de MG TARENTAISE
- Gérant de SCI LYON TURIN
- Gérant de SOCIETE CIVILE JFL2
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MG OISANS |
Identifiant de l'entreprise | 480931476 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 95 AV DE LA GARE 38520 LE BOURG D'OISANS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 795 344,00 |
Résultat net | 47 436,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Comptabilité |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Principal | comptable |
FRANCONY Jean-Pierre François nom d'usage : FRANCONY Jean-Pierre n'est plus gérant.. BELLET Carole nom d'usage : BELLET Carole devient gérant..
Sté par actions simplifiée SAS GROUPE MAGNIN-GECORS devient président. BELLET Carole nom d'usage : BELLET n'est plus gérant. BELLET Carole nom d'usage : BELLET devient directeur général. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER devient commissaire aux comptes titulaire. GONTHIER Nathalie nom d'usage : GONTHIER BESACIER devient commissaire aux comptes suppléant.
GONTHIER Nathalie nom d'usage : GONTHIER BESACIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée SAS GROUPE MAGNIN-GECORS n'est plus président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA devient président. CHARIGNON Patrick Maurice nom d'usage : CHARIGNON devient directeur général. LOEPER Denis nom d'usage : LOEPER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BF AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.
Sté par actions simplifiée SAS AHA AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SODECC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BF AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Sté par actions simplifiée Groupe MG devient président. BEGGIORA Marc Henri nom d'usage : BEGGIORA n'est plus président. CHARIGNON Patrick Maurice nom d'usage : CHARIGNON n'est plus directeur général
- Marc BEGGIORA
- CORSANOU
- GROUPE MG
- LA TETE AU SOLEIL
- LE CHALET D'ARBON
- LES BRANLES
- M G MONT-BLANC
- M.G. HEADQUARTERS
- M.G. JACQUART & ASSOCIES
- MG 2 A
- MG 3 VALLEES
- MG ALTAIS
- MG COMBE DE SAVOIE
- MG FP
- MG GENEVOIS
- MG GRAND LAC
- MG GRAND MASSIF
- MG MAURIENNE
- MG METROPOLE
- MG PARMELAN
- MG PAYS DE SAVOIE
- MG SI
- MG TARENTAISE
- ROCANOU
- SCI B.G.
- SCI B.P.G.M.G.
- SCI D 12
- SCI D 9
- SCI LA BASILIQUE
- SCI LES 3 POIRIERS
- Patrick CHARIGNON
- APHELIE
- EXPERTISE CONSEILS MAURIENNE EUROPEENN
- GMG AUDIT
- GROUPE MG
- JFL
- JFL 3
- M G MONT-BLANC
- M.G. JACQUART & ASSOCIES
- MG 2 A
- MG 3 VALLEES
- MG ALTAIS
- MG COMBE DE SAVOIE
- MG FP
- MG GENEVOIS
- MG GRAND LAC
- MG GRAND MASSIF
- MG MAURIENNE
- MG METROPOLE
- MG PARMELAN
- MG PAYS DE SAVOIE
- MG TARENTAISE
- SCI LYON TURIN
- SOCIETE CIVILE JFL2
LE BOURG D'OISANS
6
salarié(s)
GIERES
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 236 369 |
Immobilisation incorporelle | 181 098 |
Immobilisation corporelle | 41 505 |
Immobilisation financière | 13 766 |
Actif circulant net | 281 646 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 84 987 |
Placement | 196 659 |
Total Actif | 518 015 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 196 656 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 321 357 |
Total Passif | 518 014 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 795 344 |
Produit d'exploitation | 814 642 |
Charge d'exploitation | 738 146 |
Résultat d'exploitation | 76 496 |
Produit financier net | 3 524 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 3 524 |
Résultat courrant | 80 019 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 47 436 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MG OISANS - Version en cache du 25/09/2022 08:51:52.