ImmatriculationLa société SARL PICTAVENTURE est situé au 14 RUE MAGENTA 86000 POITIERS
Elle a été crée le 15/06/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 482668936 au greffe de POITIERS
SARL PICTAVENTURE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7911Z (Activités des agences de voyage) et le code de l'activité de son établissement principal est 7911Z (Activités des agences de voyage).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
SARL PICTAVENTURE à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 223 764,00 pour un résultat net de 10 972,00 euros , grace à 6 établissements et 3 à 5 salariés.
GreffeSARL PICTAVENTURE est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 21 RUE SAINT LOUIS 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30.
TVASi SARL PICTAVENTURE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35482668936.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SARL PICTAVENTURE de part son activité de 7911Z (Activités des agences de voyage) sont :
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
Siége social et établissementsSARL PICTAVENTURE à son siége social situé au 14 RUE MAGENTA 86000 POITIERS.
Le numéro de téléphone est 0549559696
Les établissements sont les suivants :
- sarl pictaventure nouvelles frontieres 20 rue bourbon 86100 chatellerault france
- sarl pictaventure tui nouvelle frontiere 13 rue pierre dignac 33260 la teste de buch france
- sarl pictaventure tui nouvelle frontiere 13 rue pierre dignac 33260 la teste de buch france
- sarl pictaventure tui nouvelle frontiere 64 rue montesquieu 33500 libourne
- sarl pictaventure tui nouvelle frontiere 64 rue montesquieu 33500 libourne france
- sarl pictaventure tui nouvelle frontiere 59 rue gambetta 33500 libourne
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 février 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 19 février 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 07 mars 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 04 décembre 2011 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 06 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 11 février 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 19 décembre 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 10 février 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 19 décembre 2014 : Modification (Modification du capital.)
- 31 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 25 janvier 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 26 janvier 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 03 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 09 janvier 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/09/1962 : Denys LAMBERT (Gérant)
- 19/05/1961 : Dominique BONNET (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL PICTAVENTURE est de 61 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 61 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Denys LAMBERT
- Liquidateur de FABALWEN
- Co-Gérant de MACABOU
- Gérant de SARL PALOMINO
- Co-Gérant de SCI BIGUINE'IN
- Gérant de SCI DES JARDINS DE MATIGNON
Dominique BONNET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL PICTAVENTURE |
Identifiant de l'entreprise | 482668936 |
Numéro interne du siège | 00032 |
Adresse | 14 RUE MAGENTA 86000 POITIERS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 octobre 2011 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 mai 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 223 764,00 |
Résultat net | 10 972,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Voyage |
Activite | Activités des agences de voyage |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste |
Principal | agence de voyage |
Gérant : BONNET Dominique Philippe modification le 11 Décembre 2013 Gérant : LAMBERT Denys Victor Alexandre en fonction le 11 Décembre 2013
POITIERS
1
salarié(s)
CHATELLERAULT
1
salarié(s)
LA TESTE DE BUCH
NN
salarié(s)
LA TESTE DE BUCH
NN
salarié(s)
LIBOURNE
NN
salarié(s)
LIBOURNE
NN
salarié(s)
LIBOURNE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 160 454 |
Immobilisation incorporelle | 142 000 |
Immobilisation corporelle | 15 740 |
Immobilisation financière | 2 714 |
Actif circulant net | 189 490 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 165 688 |
Placement | 23 802 |
Total Actif | 349 945 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 157 641 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 192 303 |
Total Passif | 349 945 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 223 764 |
Produit d'exploitation | 224 768 |
Charge d'exploitation | 212 186 |
Résultat d'exploitation | 12 582 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 700 |
Résultat financier | -700 |
Résultat courrant | 11 882 |
Produit exceptionnel | 662 |
Charges exceptionnelles | 481 |
Résultat exceptionnel | 181 |
Résultat net | 10 972 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SARL PICTAVENTURE - Version en cache du 05/10/2022 15:29:35.