ImmatriculationLa société L'AUC AS est situé au 206 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
Elle a été crée le 25/07/2005 et elle est immatriculée sous le numéro 483894978 au greffe de PARIS
L'AUC AS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 500,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7111Z (Activités d'architecture) et le code de l'activité de son établissement principal est 7111Z (Activités d'architecture).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
L'AUC AS à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 919 956,00 pour un résultat net de 81 737,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
GreffeL'AUC AS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi L'AUC AS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18483894978.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à L'AUC AS de part son activité de 7111Z (Activités d'architecture) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture
Siége social et établissementsL'AUC AS à son siége social situé au 206 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10.
Le numéro de téléphone est 01Â 45Â 32Â 51Â 14
Le numéro de fax est 01Â 45Â 32Â 31Â 52
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 13 janvier 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 24 janvier 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 20 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 23 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 20 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 24 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 20 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 14 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 30 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 juin 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 05 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 05 août 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 25 novembre 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 25 novembre 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement))
- 01 mars 2019 : Modification (modification survenue sur la dénomination, le sigle, le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration)
- 31 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 28 mai 2021 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 10 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 10 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 02 avril 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 22/07/1966 : Caroline POULIN (Gérant)
- 29/07/1966 : Francois DECOSTER (Gérant)
- 19/11/1966 : Mohamed KLOUCHE (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société L'AUC AS est de 58 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 58 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Mohamed KLOUCHE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'AUC AS |
Identifiant de l'entreprise | 483894978 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | 206 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 juillet 2005 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 500,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 juillet 2005 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 919 956,00 |
Résultat net | 81 737,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Architecture |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Gérant partant : Klouche, Mohamed Djamel Eddine, Gérant partant : Poulin, Caroline Jacqueline Annabel
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
nomination du Président : Poulin, Caroline ; modification du Directeur général Decoster, François ; nomination du Directeur général : Klouche, Mohammed Djamal ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
PARIS 10
10
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 9 560 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 9 560 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 349 616 |
Stock | 108 890 |
Avance | 0 |
Créance | 192 326 |
Placement | 48 400 |
Total Actif | 359 178 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 145 261 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 213 915 |
Total Passif | 359 177 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 919 956 |
Produit d'exploitation | 988 438 |
Charge d'exploitation | 888 098 |
Résultat d'exploitation | 100 340 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 569 |
Résultat financier | -569 |
Résultat courrant | 99 772 |
Produit exceptionnel | 196 |
Charges exceptionnelles | 1 523 |
Résultat exceptionnel | -1 326 |
Résultat net | 81 737 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société L'AUC AS - Version en cache du 03/04/2024 15:27:46.