ImmatriculationLa société L'ASSIETTE PAYSANNE est situé au 30 CHE CHEMIN DU BEDAT 65500 SAINT LEZER
Elle a été crée le 22/02/2006 et elle est immatriculée sous le numéro 488675968 au greffe de TARBES
L'ASSIETTE PAYSANNE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5621Z (Services des traiteurs) et le code de l'activité de son établissement principal est 5621Z (Services des traiteurs).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5621Z (Services des traiteurs), les activités sont :
- la fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière
Mais sont exclues les activités :
- la préparation d'aliments périssables destinés à la revente (cf10.89Z)
- le commerce de détail d'aliments périssable (cf47)
L'ASSIETTE PAYSANNE à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -150,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeL'ASSIETTE PAYSANNE est du ressort du greffe de TARBES dont les coordonnées postales sont SQUARE MAURICE TRELUT 65013 TARBES CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30.
TVASi L'ASSIETTE PAYSANNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83488675968.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à L'ASSIETTE PAYSANNE de part son activité de 5621Z (Services des traiteurs) sont :
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01267 Pâtisserie
- 01266 Restauration de collectivités
- 01501 Restauration rapide
Siége social et établissementsL'ASSIETTE PAYSANNE à son siége social situé au 30 CHE CHEMIN DU BEDAT 65500 SAINT LEZER.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 février 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2006-12-31)
- 16 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 16 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 03 janvier 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 14 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 14 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 14 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 14 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 14 avril 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 23 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 06 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 14/09/1963 : Christian MANAUTHON (Gérant)
- 01/08/1969 : Jean-luc BONGIOVANNI (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société L'ASSIETTE PAYSANNE est de 58 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 61 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christian MANAUTHON
Jean-luc BONGIOVANNI
- Président de BONGIOVANNI
- Administrateur de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES
- Administrateur de COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DES GAVES
- Gérant de EARL BONGIOVANNI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'ASSIETTE PAYSANNE |
Identifiant de l'entreprise | 488675968 |
Numéro interne du siège | 00017 |
Adresse | 30 CHE CHEMIN DU BEDAT 65500 SAINT LEZER |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 14 janvier 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 14 janvier 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012) | 0,00 |
Résultat net | -150,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5621Z : Services des traiteurs |
Activité principale de l'entreprise | 5621Z : Services des traiteurs |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Restauration |
Activite | Services des traiteurs |
Synonyme | traiteur |
Principal | traiteur |
- Jean-luc BONGIOVANNI
- BONGIOVANNI
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES
- France HOUPIN
Administrateur - Patrick ROMANOVITCH
Président du conseil d'administration - Christian REVEL
Administrateur - Claude MORET
Administrateur - Anick VOGLER
Administrateur - Patrick CLAVE
Administrateur - Mireille, CAUSSIEU
Administrateur - Marie-france CABANNES
Administrateur - Daniel JOLY
Administrateur - Jean-marie POIRET
Administrateur - Jean-marie LIBRE
Administrateur - Nathalie PERIN
Administrateur
- France HOUPIN
- COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DES GAVES
- Daniel TARBES
Vice-Président - Regine ABADIE
Vice-Président - Bernadette RICAUD
Administrateur - Jerome TARBES
Administrateur - Jean-luc LABORDE
Administrateur - Yves CASSAGNET
Président - Guy SAYOUS
Administrateur - Philippe LANNE
Administrateur - Christian DUBARRY
Président - Mathieu ABADIE
Administrateur - Jean-marie BOUE LAPLACE
Administrateur
- Daniel TARBES
- EARL BONGIOVANNI
SAINT LEZER
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 4 582 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 4 582 |
Total Actif | 4 582 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 916 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 666 |
Total Passif | 4 582 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 150 |
Résultat d'exploitation | -150 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -150 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -150 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société L'ASSIETTE PAYSANNE - Version en cache du 11/01/2024 17:24:02.