ImmatriculationLa société LE CURTYS est situé au 60 AV DE L OCEAN 40530 LABENNE
Elle a été crée le 13/11/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 489038398 au greffe de BAYONNE
LE CURTYS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 43 512,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participations dans toutes sociétés, gestion administrative et financière de sociétés.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
LE CURTYS à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 362 800,00 pour un résultat net de -259 339,00 euros , grace à 2 établissements .
GreffeLE CURTYS est du ressort du greffe de BAYONNE dont les coordonnées postales sont 1 AV ANNE DE NEUBOURG 64100 BAYONNE
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00.
TVASi LE CURTYS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03489038398.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LE CURTYS de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsLE CURTYS à son siége social situé au 60 AV DE L OCEAN 40530 LABENNE.
Les établissements sont les suivants :
- le curtys gso participations rue de la perpoise 85520 jard sur mer france
- le curtys gso participations rue de la perpoise 85520 jard sur mer france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 mars 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 06 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 18 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 05 décembre 2010 : Modification (Modification du capital.)
- 11 juin 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 18 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 26 novembre 2013 : Creation (Président : DO SOUTO Luis Commissaire aux comptes titulaire : BREUILLAUD Michel Commissaire aux comptes suppléant : DUFAU Blanche né(e) QUEANT)
- 26 novembre 2013 : Immatriculation (Président : DO SOUTO Luis Commissaire aux comptes titulaire : BREUILLAUD Michel Commissaire aux comptes suppléant : DUFAU Blanche né(e) QUEANT)
- 02 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 10 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 24 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 06 mars 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 12 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 09 juin 2017 : Modification (Modification survenue sur la dénomination)
- 28 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-11-30)
- 03 mai 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-11-30)
- 12 septembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 29 novembre 2018 : Modification (Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 11 janvier 2019 : Modification (modification survenue sur le nom commercial)
- 20 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-11-30)
- 04 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-11-30)
- 17 février 2022 : Modification (modification survenue sur l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 05/02/1973 : Luis DO SOUTO (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société LE CURTYS est de 49 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 49 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Luis DO SOUTO
- Gérant de AQUITAINE BUREAU
- Gérant de BAIONAKO LOUSTAU
- Co-Gérant de BLT
- Liquidateur de BUREAUMANIA
- Gérant de C.D.F. BUREAUTIQUE
- Président de CAMPING DE LA COTE D ARGENT
- Président de CAMPING LA POMME DE PIN
- Liquidateur de GIE TEXTOU
- Gérant de HP2P
- Président de IN'SITOM
- Président de KANPAIAK
- Président de LA MER PARTICIPATIONS
- Gérant de LA PINEDE
- Gérant de LES DEMEURES DE SAUBAGNACQ
- Gérant de LES JARDINS DE L'OCEAN
- Gérant de LISANDRU
- Gérant de LOCO
- Co-Gérant de MATHIS
- Gérant de MBL. PARTICIPATIONS
- Gérant de MODERN BUREAU
- Gérant de ORDI COM
- Gérant de PONT DE BERNAY
- Gérant de RUBEL
- Gérant de SCI LA GRANGE
- Co-Gérant de SCI LES ALBIZZIAS
- Gérant de SCI LOU PUNTAOU
- Gérant de ZEREST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE CURTYS |
Identifiant de l'entreprise | 489038398 |
Numéro interne du siège | 00033 |
Adresse | 60 AV DE L OCEAN 40530 LABENNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 juin 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 43 512,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 mars 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 362 800,00 |
Résultat net | -259 339,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Prise de participations dans toutes sociétés, gestion administrative et financière de sociétés.
Prise de participations dans toutes sociétés, gestion administrative et financière de sociétés.
Président : HOUE Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BREUILLAUD Michel Commissaire aux comptes suppléant : DUFAU Blanche né(e) QUEANT
Président : HOUE Pierre ; Directeur général : HOUE Rémy, Jean-Pierre, René ; Commissaire aux comptes titulaire : BREUILLAUD Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : DUFAU Blanche né(e) QUEANT
Président : HOUE Pierre ; Directeur général : HOUE Rémy, Jean-Pierre, René ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS (SACA)
nomination du Président : Houe, Pierre ; nomination du Directeur général : Houe, Rémy Jean-Pierre René ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS
Commissaire aux comptes titulaire partant : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS
- Luis DO SOUTO
- AQUITAINE BUREAU
- BAIONAKO LOUSTAU
- BLT
- BUREAUMANIA
- C.D.F. BUREAUTIQUE
- CAMPING DE LA COTE D ARGENT
- CAMPING LA POMME DE PIN
- GIE TEXTOU
- HP2P
- IN'SITOM
- KANPAIAK
- LA MER PARTICIPATIONS
- LA PINEDE
- LES DEMEURES DE SAUBAGNACQ
- LES JARDINS DE L'OCEAN
- LISANDRU
- LOCO
- MATHIS
- MBL. PARTICIPATIONS
- MODERN BUREAU
- ORDI COM
- PONT DE BERNAY
- RUBEL
- SCI LA GRANGE
- SCI LES ALBIZZIAS
- SCI LOU PUNTAOU
- ZEREST
LABENNE
NN
salarié(s)
JARD SUR MER
NN
salarié(s)
JARD SUR MER
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 12 387 693 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 125 |
Immobilisation financière | 12 387 568 |
Actif circulant net | 281 170 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 281 170 |
Placement | 0 |
Total Actif | 12 668 863 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -692 323 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 13 361 186 |
Total Passif | 12 668 863 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 362 800 |
Produit d'exploitation | 362 805 |
Charge d'exploitation | 304 274 |
Résultat d'exploitation | 58 531 |
Produit financier net | 174 541 |
Charge financière | 578 566 |
Résultat financier | -404 025 |
Résultat courrant | -345 494 |
Produit exceptionnel | 1 020 |
Charges exceptionnelles | 5 888 |
Résultat exceptionnel | -4 868 |
Résultat net | -259 339 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LE CURTYS - Version en cache du 10/10/2022 23:57:02.