ImmatriculationLa société QUESTEMPAL est situé au 17 RUE DANO 56230 MOLAC
Elle a été crée le 29/06/2006 et elle est immatriculée sous le numéro 490818655 au greffe de VANNES
QUESTEMPAL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
QUESTEMPAL à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 368 721,00 pour un résultat net de 548 110,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeQUESTEMPAL est du ressort du greffe de VANNES dont les coordonnées postales sont 19 RUE DES TRIBUNAUX 56019 VANNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00.
TVASi QUESTEMPAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51490818655.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à QUESTEMPAL de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsQUESTEMPAL à son siége social situé au 17 RUE DANO 56230 MOLAC.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 06 novembre 2008 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 03 décembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 28 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 20 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 14 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 19 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 05 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 21 novembre 2013 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 04 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 16 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 29 septembre 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 17 février 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 17 août 2017 : Modification (Modification survenue sur le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 23 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 22 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 14/04/1950 : Marc PALLON (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société QUESTEMPAL est de 72 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 72 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Marc PALLON
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | QUESTEMPAL |
Identifiant de l'entreprise | 490818655 |
Numéro interne du siège | 00022 |
Adresse | 17 RUE DANO 56230 MOLAC |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 23 juin 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 juillet 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 368 721,00 |
Résultat net | 548 110,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Président : PALLON Marc Jean. Personne ayant le pouvoir de diriger et gérer : PALLON ELIANE né(e) MOUNIN. Commissaire aux comptes titulaire : BUSSIERE André Louis Roger. Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE RSM SECOVEC (SADI).
Président : PALLON Marc, Jean Commissaire aux comptes titulaire : BUSSIERE Bénédicte, Bernadette, Liliane Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT (SAS) Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : PALLON ELIANE né(e) MOUNIN
MOLAC
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 794 050 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 6 794 049 |
Actif circulant net | 1 687 286 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 559 591 |
Placement | 127 695 |
Total Actif | 8 481 335 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 677 442 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 803 895 |
Total Passif | 8 481 335 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 368 721 |
Produit d'exploitation | 381 369 |
Charge d'exploitation | 409 399 |
Résultat d'exploitation | -28 030 |
Produit financier net | 624 598 |
Charge financière | 64 651 |
Résultat financier | 559 946 |
Résultat courrant | 531 916 |
Produit exceptionnel | 1 364 |
Charges exceptionnelles | 12 733 |
Résultat exceptionnel | -11 369 |
Résultat net | 548 110 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société QUESTEMPAL - Version en cache du 28/11/2022 01:32:32.