ImmatriculationLa société SARL DU DOME est situé au 138 PL DU COGNET 38750 HUEZ
Elle a été crée le 02/10/2006 et elle est immatriculée sous le numéro 492036397 au greffe de GRENOBLE
SARL DU DOME est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4711C (Supérettes) et le code de l'activité de son établissement principal est 4711C (Supérettes).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711C (Supérettes), les activités sont :
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
SARL DU DOME à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 1 395 000,00 pour un résultat net de 9 000,00 euros , grace à 1 établissements et 10 à 19 salariés.
GreffeSARL DU DOME est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont BP 150 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique .
TVASi SARL DU DOME est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63492036397.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SARL DU DOME de part son activité de 4711C (Supérettes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
Siége social et établissementsSARL DU DOME à son siége social situé au 138 PL DU COGNET 38750 HUEZ.
Le numéro de téléphone est 0476803308
Le numéro de fax est 04Â 76Â 11Â 33Â 91
Les établissements sont les suivants :
- sarl du dome utile les 4 soleils quartier l eclose 38750 huez france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 février 2008 : Modification (Modification de la dénomination. Adjonction d'un nom commercial.)
- 08 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-11-30)
- 31 janvier 2009 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-11-30)
- 27 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-11-30)
- 12 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-11-30)
- 09 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-11-30)
- 09 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-11-30)
- 20 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-11-30)
- 25 mars 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 30 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2015-04-30)
- 16 février 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 16 juin 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 27 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-11-30)
- 28 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-11-30)
- 18 avril 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-11-30)
- 05 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-11-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/12/1948 : Daniel IOSSI (Gérant)
- 04/01/1944 : Jackie IOSSI (Gérant)
- 18/09/1956 : Regine IOSSI (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SARL DU DOME est de 73 ans. Le plus jeune à 66 ans, le plus agé 78 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 janvier 2009 : IOSSI Robert Louis Angel nom d'usage : IOSSI Robert n'est plus gérant.. MARECHAL Régine Andrée nom d'usage : IOSSI Régine devient gérant..)
- 25 mars 2015 : MARECHAL Régine Andrée nom d'usage : IOSSI n'est plus gérant. IOSSI Daniel Noël Joseph nom d'usage : IOSSI devient gérant.)
- 16 février 2016 : IOSSI Daniel Noël Joseph nom d'usage : IOSSI n'est plus gérant. MARCHAL Régine nom d'usage : IOSSI devient gérant. IOSSI Jackie Georges nom d'usage : IOSSI devient gérant.)
- 16 juin 2017 : MARCHAL Régine nom d'usage : IOSSI n'est plus gérant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Daniel IOSSI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL DU DOME |
Identifiant de l'entreprise | 492036397 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 138 PL DU COGNET 38750 HUEZ |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 26 septembre 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 26 septembre 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 395 000,00 |
Résultat net | 9 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4711C : Supérettes |
Activité principale de l'entreprise | 4711C : Supérettes |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Principal | supérette |
IOSSI Robert Louis Angel nom d'usage : IOSSI Robert n'est plus gérant.. MARECHAL Régine Andrée nom d'usage : IOSSI Régine devient gérant..
MARECHAL Régine Andrée nom d'usage : IOSSI n'est plus gérant. IOSSI Daniel Noël Joseph nom d'usage : IOSSI devient gérant.
IOSSI Daniel Noël Joseph nom d'usage : IOSSI n'est plus gérant. MARCHAL Régine nom d'usage : IOSSI devient gérant. IOSSI Jackie Georges nom d'usage : IOSSI devient gérant.
MARCHAL Régine nom d'usage : IOSSI n'est plus gérant
HUEZ
6
salarié(s)
HUEZ
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 377 000 |
Immobilisation incorporelle | 198 000 |
Immobilisation corporelle | 178 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 430 000 |
Stock | 101 000 |
Avance | 0 |
Créance | 148 000 |
Placement | 180 000 |
Total Actif | 807 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 314 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 493 000 |
Total Passif | 807 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 395 000 |
Produit d'exploitation | 1 404 000 |
Charge d'exploitation | 1 387 000 |
Résultat d'exploitation | 17 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 11 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 9 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SARL DU DOME - Version en cache du 31/10/2022 15:26:34.