ImmatriculationLa société DENTRESSANGLE INTITIATIVES est situé au 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME
Elle a été crée le 09/11/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 492792973 au greffe de LYON
DENTRESSANGLE INTITIATIVES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
DENTRESSANGLE INTITIATIVES à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 2 845 000,00 pour un résultat net de 64 604 000,00 euros , grace à 4 établissements et 10 à 19 salariés.
GreffeDENTRESSANGLE INTITIATIVES est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi DENTRESSANGLE INTITIATIVES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88492792973.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à DENTRESSANGLE INTITIATIVES de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsDENTRESSANGLE INTITIATIVES à son siége social situé au 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME.
Les établissements sont les suivants :
- dentressangle intitiatives 24 26 place de la madeleine 7 rue vignon 75008 paris france
- dentressangle 24 26 place de la madeleine 7 rue vignon 75008 paris france
- dentressangle intitiatives cap st pierre avenue du cap 83990 st tropez france
- dentressangle cap st pierre avenue du cap 83990 st tropez france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 mars 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 11 décembre 2009 : Immatriculation ()
- 19 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 novembre 2011 : Modification (Adjonction du nom commercial. Modification de la dénomination.)
- 29 février 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 29 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 16 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 10 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 mars 2015 : Modification (Modification de l'administration. Modification de l'activité.)
- 08 juillet 2015 : Modification (Modification du capital.)
- 20 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 29 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 23 décembre 2016 : Modification (Modification du capital.)
- 25 avril 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 novembre 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 01 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 22 mars 2018 : Modification (Modification de la dénomination.)
- 25 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 08 août 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 28 novembre 2019 : Modification (Modification du capital.)
- 23 février 2020 : Modification (Modification du capital.)
- 30 août 2020 : Modification (Modification du capital.)
- 15 novembre 2020 : Modification (Modification du capital.)
- 31 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 01 septembre 2022 : Modification (Modification du capital.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/09/1973 : Jean-louis SAVOYE (Directeur général délégué)
- 09/07/1954 : Norbert DENTRESSANGLE (Président)
- 28/04/1981 : Pierre-henri DENTRESSANGLE (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DENTRESSANGLE INTITIATIVES est de 53 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 68 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 mars 2008 : PricewaterhouseCoopers Entreprises Sarl devient commissaire aux comptes titulaire.. FALCONNET Didier nom d'usage : FALCONNET Didier devient commissaire aux comptes suppléant..)
- 29 février 2012 : DENTRESSANGLE Pierre-Henri nom d'usage : DENTRESSANGLE devient directeur général.)
- 11 mars 2015 : SAVOYE Jean-Louis nom d'usage : SAVOYE devient directeur général délégué.)
- 25 avril 2017 : DENTRESSANGLE Marine Louise Melina nom d'usage : DRUMAIN DENTRESSANGLE devient directeur général)
- 10 novembre 2017 : DE PARISOT Laurent nom d'usage : DE PARISOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RSM PARIS devient commissaire aux comptes titulaire. AUBRY Jean-François nom d'usage : AUBRY n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 08 août 2019 : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FALCONNET Dider nom d'usage : FALCONNET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-louis SAVOYE
- Liquidateur de AIR ND
- Liquidateur de AS1
- Gérant de CUZIEU GESTION
- Gérant de D3 ALTAIR
- Gérant de D3 DENEB
- Directeur général de DI - HLT
- Gérant de IMMOBILIERE 23 COURCELLES
- Gérant de IMMOBILIERE 38 LISPAR
- Gérant de IMMOBILIERE CARRE RICHAUD
- Gérant de IMMOBILIERE FOCH COMMERCES
- Gérant de IMMOBILIERE VGO
- Président de LE NOUVEAU BOULANGER DE MONGE
- Gérant de N3D
- Gérant de SCI LA PAISIBLE
- Gérant de VGO BUREAUX
Norbert DENTRESSANGLE
- Administrateur de AXA
- Gérant de CAP SP
- Président de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE
- Président de FTD
- Gérant de GALAURE INVESTISSEMENTS
- Gérant de GALAURE INVESTISSEMENTS II
- Gérant de GALAURE INVESTISSEMENTS III
- Associé-Gérant de LOU RODE
- Associé-Gérant de ND COULOGNE ENTREPOTS - SNC
- Président de NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS
- Liquidateur de NORDEV GASSIN
- Gérant de NORDEV GESTION
- Gérant de NORDEV LA CRY
- Gérant de NORDEV SAINT SIMON
- Gérant de PIETRA IMMOBILIER SARL
- Gérant de PLA 2A IMMOBILIER
- Gérant de PVHC
- Gérant de SCI BUREAUX SAINTH
- Gérant de SCI MARINA DU CAP
- Gérant de SCI SAINTHM
- Gérant de SCI SAINTHP
- Gérant de SOCIETE CIVILE NORDEV
- Gérant de VERSAILLES RICHAUD ND
- Président du conseil de surveillance de XPO LOGISTICS EUROPE
Pierre-henri DENTRESSANGLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DENTRESSANGLE INTITIATIVES |
Identifiant de l'entreprise | 492792973 |
Numéro interne du siège | 00025 |
Adresse | 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 12 octobre 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 07 novembre 2006 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 2 845 000,00 |
Résultat net | 64 604 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
PricewaterhouseCoopers Entreprises Sarl devient commissaire aux comptes titulaire.. FALCONNET Didier nom d'usage : FALCONNET Didier devient commissaire aux comptes suppléant..
DENTRESSANGLE Pierre-Henri nom d'usage : DENTRESSANGLE devient directeur général.
SAVOYE Jean-Louis nom d'usage : SAVOYE devient directeur général délégué.
DENTRESSANGLE Marine Louise Melina nom d'usage : DRUMAIN DENTRESSANGLE devient directeur général
DE PARISOT Laurent nom d'usage : DE PARISOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée RSM PARIS devient commissaire aux comptes titulaire. AUBRY Jean-François nom d'usage : AUBRY n'est plus commissaire aux comptes suppléant
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FALCONNET Dider nom d'usage : FALCONNET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Norbert DENTRESSANGLE
- AXA
- Henri DE LA CROIX DE CASTRIES
Directeur général - Paul HERMELIN
Administrateur - Denis DUVERNE
Président du conseil d'administration - Jean FOLZ
Administrateur - Suet-fern LIM
Administrateur - Stefan LIPPE
Administrateur - Francois MARTINEAU
Administrateur - Doina PALICI-CHEHAB
Administrateur - Jean-pierre CLAMADIEU
Administrateur - Deanna OPPENHEIMER
Administrateur - Dominique REINICHE
Administrateur - Raymond DE OLIVIERA-CEZAR
Administrateur - Raymond DE OLIVIERA CEZAR
Administrateur - Irène DORNER
Administrateur - Angelien KEMNA
Administrateur - Thomas DR BUBERL
Directeur général
- Henri DE LA CROIX DE CASTRIES
- CAP SP
- FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE
- FTD
- GALAURE INVESTISSEMENTS
- GALAURE INVESTISSEMENTS II
- GALAURE INVESTISSEMENTS III
- LOU RODE
- ND COULOGNE ENTREPOTS - SNC
- NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS
- NORDEV GASSIN
- NORDEV GESTION
- NORDEV LA CRY
- NORDEV SAINT SIMON
- PIETRA IMMOBILIER SARL
- PLA 2A IMMOBILIER
- PVHC
- SCI BUREAUX SAINTH
- SCI MARINA DU CAP
- SCI SAINTHM
- SCI SAINTHP
- SOCIETE CIVILE NORDEV
- VERSAILLES RICHAUD ND
- XPO LOGISTICS EUROPE
- AXA
LYON 2EME
10
salarié(s)
PARIS 8
1
salarié(s)
PARIS 8
1
salarié(s)
SAINT TROPEZ
NN
salarié(s)
SAINT TROPEZ
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 557 364 000 |
Immobilisation incorporelle | 408 882 000 |
Immobilisation corporelle | 1 901 000 |
Immobilisation financière | 146 580 000 |
Actif circulant net | 271 999 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 122 765 000 |
Placement | 149 234 000 |
Total Actif | 829 363 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 790 087 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 39 276 000 |
Total Passif | 829 363 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 845 000 |
Produit d'exploitation | 2 863 000 |
Charge d'exploitation | 5 062 000 |
Résultat d'exploitation | -2 199 000 |
Produit financier net | 88 983 000 |
Charge financière | 19 033 000 |
Résultat financier | 69 950 000 |
Résultat courrant | 67 751 000 |
Produit exceptionnel | 15 058 000 |
Charges exceptionnelles | 15 970 000 |
Résultat exceptionnel | -911 000 |
Résultat net | 64 604 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société DENTRESSANGLE INTITIATIVES - Version en cache du 18/09/2022 20:24:29.