ImmatriculationLa société CABETANCH est situé au 20 AV PAUL LANGEVIN 91130 RIS ORANGIS
Elle a été crée le 16/01/2007 et elle est immatriculée sous le numéro 493651350 au greffe de EVRY
CABETANCH est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4399A (Travaux d'étanchéification) et le code de l'activité de son établissement principal est 4399A (Travaux d'étanchéification).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399A (Travaux d'étanchéification), les activités sont :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades, piscines
- travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l'humidité
CABETANCH à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeCABETANCH est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45..
TVASi CABETANCH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63493651350.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CABETANCH de part son activité de 4399A (Travaux d'étanchéification) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsCABETANCH à son siége social situé au 20 AV PAUL LANGEVIN 91130 RIS ORANGIS.
Le numéro de téléphone est 0160464803
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 23 juillet 2008 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 17 janvier 2019 : Jugement (Jugement d'ouverture)
- 22 janvier 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2015-03-31)
- 22 janvier 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2016-03-31)
- 22 janvier 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-03-31)
- 22 janvier 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-03-31)
- 17 janvier 2020 : Jugement (Avis de dépôt)
- 17 mars 2020 : Radiation ()
- 24 mars 2020 : Jugement (Jugement de clôture)
DirigeantsLes dirigeants :
- 19/05/1960 : Beatrice CROZON (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société CABETANCH est de 62 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 62 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Beatrice CROZON
- Administrateur de DOMENDI
- Administrateur de ESSONNE HABITAT
- Administrateur de GEXIO
- Gérant de SCI 22 DARBLAY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABETANCH |
Identifiant de l'entreprise | 493651350 |
Numéro interne du siège | 00024 |
Adresse | 20 AV PAUL LANGEVIN 91130 RIS ORANGIS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 janvier 2007 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4399A : Travaux d'étanchéification |
Activité principale de l'entreprise | 4399A : Travaux d'étanchéification |
Activité principale au registre des métiers | 4399AZ |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Travaux d'étanchéification |
Synonyme | travaux d'étanchéification, étanchéification, étanchéité |
Principal | travaux d'étanchéification |
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 septembre 2018, désignant liquidateur La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Evry Cedex.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée.
L'état des créances complété par le projet de répartition prévu par l'article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe.Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
- Beatrice CROZON
- DOMENDI
- Laurent BARNAKIAN
Directeur général délégué - Jean TACHIN
Administrateur - Jean LANSON
Administrateur - Pierre SURDEAU
Président du conseil d'administration - Michel GREGOIRE
Administrateur - Serge BERTOLIN
Administrateur - Jean PARIS
Administrateur - Chantal ELIE-LEFEBVRE
Administrateur - Lazare MASCARIN
Administrateur - Guillaume MAROT
Administrateur - Daniel PHILIPP
Administrateur - Roger GRILLARD
Administrateur - Marc BRABANT
Administrateur - Stéphanie DEHAIS
Administrateur - Jean-luc TOUZEAU
Directeur général délégué - Jenny FEUGEAS
Administrateur - Chantal ELIE LEFEBVRE
Administrateur - Celine LANCTUIT
Directeur général délégué - Pierre PAINDAVOINE
Administrateur - Daniel CORUBLE
Président du conseil d'administration - Daniel CORUBLE
Président du conseil d'administration
- Laurent BARNAKIAN
- ESSONNE HABITAT
- Jacques BEAUDET
Administrateur - Pierre SURDEAU
Administrateur - Michel GREGOIRE
Administrateur - Serge BERTOLIN
Administrateur - Jean PARIS
Administrateur - Lazare MASCARIN
Administrateur - Jenny FEUGEAS
Administrateur - Guillaume MAROT
Administrateur - Daniel PHILIPP
Administrateur - Roger GRILLARD
Administrateur - Chantal ELIE LEFEBVRE
Administrateur - Daniele ATTULY
Administrateur - Monique ABDOUN
Administrateur - Celine LANCTUIT
Directeur général - Chantal CHERON
Administrateur - Solange LOTTE
Administrateur - Bernadette GONCALVES
Administrateur - Muriele VAYSSADE
Administrateur - Sylvie DEFORGES
Administrateur - Jean-michel BRUN
Administrateur - Pierre PAINDAVOINE
Administrateur - Daniel CORUBLE
Administrateur
- Jacques BEAUDET
- GEXIO
- Laurent BARNAKIAN
Directeur général délégué - Jean LANSON
Administrateur - Pierre SURDEAU
Administrateur - Serge BERTOLIN
Administrateur - Michel GREGOIRE
Administrateur - Jean TACHIN
Administrateur - Jean PARIS
Administrateur - Chantal ELIE-LEFEBVRE
Administrateur - Lazare MASCARIN
Directeur général - Jenny FEUGEAS
Administrateur - Guillaume MAROT
Administrateur - Michel PARROT
Administrateur - Daniel PHILIPP
Administrateur - Roger GRILLARD
Administrateur - Marc BRABANT
Administrateur - Chantal ELIE LEFEBVRE
Administrateur - Celine LANCTUIT
Directeur général délégué - Bruno MERCIER
Administrateur - Francis BONDOUX
Administrateur - Pierre PAINDAVOINE
Administrateur - Daniel CORUBLE
Administrateur
- Laurent BARNAKIAN
- SCI 22 DARBLAY
- DOMENDI
RIS ORANGIS
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CABETANCH - Version en cache du 23/09/2022 21:14:36.