ImmatriculationLa société IREPS est situé au 20 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME
Elle a été crée le 18/04/2007 et elle est immatriculée sous le numéro 497583096 au greffe de LYON
IREPS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 9602B (Soins de beauté) et le code de l'activité de son établissement principal est 9602B (Soins de beauté).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9602B (Soins de beauté), les activités sont :
- les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc.
- les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique
- l'épilation
IREPS à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -15 782,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeIREPS est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi IREPS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04497583096.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à IREPS de part son activité de 9602B (Soins de beauté) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02596 Coiffure
- 00972 Parfumerie de détail et esthétique
Siége social et établissementsIREPS à son siége social situé au 20 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME.
Le numéro de téléphone est 04Â 78Â 37Â 48Â 33
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 mars 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 juillet 2013 : Modification (Nouveau siège.)
- 28 août 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 15 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 15 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 15 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 24 août 2014 : Modification (Modification de la dénomination. Modification de l'administration.)
- 28 novembre 2014 : Modification (Nouveau siège.)
- 08 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 10 décembre 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 28 janvier 2016 : Modification (Modification de l'activité.)
- 03 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 mars 2017 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.)
- 23 mai 2017 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 11/11/1971 : Guilhem PUTSCHER (Gérant)
- 28/05/1941 : Lucien ROMAN (Gérant)
- 14/03/1961 : Philippe CORDIER (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société IREPS est de 64 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 81 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 mars 2008 : LECONTE Patrick Théodore nom d'usage : LECONTE-MITEV Patrick n'est plus gérant.. PUTSCHER Guillhem nom d'usage : PUTSCHER Guillhem devient gérant..)
- 28 août 2013 : PUTSCHER Guillhem nom d'usage : PUTSCHER n'est plus gérant. ROMAN Lucien nom d'usage : ROMAN devient gérant.)
- 24 août 2014 : ROMAN Lucien nom d'usage : ROMAN n'est plus gérant. CORDIER Philippe Frédéric nom d'usage : CORDIER devient gérant.)
- 10 décembre 2015 : CORDIER Philippe Frédéric nom d'usage : CORDIER n'est plus gérant. PUTSCHER Guilhem Jean Marie Martin Eric nom d'usage : PUTSCHER devient gérant.)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Guilhem PUTSCHER
- Gérant de CLUB AVANTAGE
- Gérant de DATA PROCESSING SYSTEM
- Gérant de EASYLOC
- Président de GROUPE LEXEL
- Gérant de I.R.L TECHNOLOGIES
- Gérant de INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
- Gérant de LOGIPLUS
- Gérant de NEXT
- Gérant de PARAPHARMACIE PAS CHERE
- Gérant de PARFUMS 78 AVENUE
- Gérant de TERRA DOMUS
Lucien ROMAN
- Gérant de AYTECH RESEARCH CONSULTING
- Gérant de BOREE ENTREPRISE
- Gérant de BREVA NETWORK
- Gérant de EXPERTISES
- Gérant de INTERPUBLICITE
- Gérant de ISMALABELLE
- Gérant de NEW LIVE COMPANY NORTH
- Gérant de NEW LIVE COMPANY SOUTH
- Gérant de NOTUS SERVICES
- Gérant de OFFICE SUPPORT
- Gérant de PCRI
- Gérant de PNR
- Gérant de SAG ENTREPRISE
- Gérant de ZEPHYRE ORGANISATION
Philippe CORDIER
- Gérant de AYTECH RESEARCH CONSULTING
- Gérant de BOOK FOR ME
- Gérant de CLUB AVANTAGE
- Gérant de COSMETEL
- Président de NEW LEXEL COSMETICS
- Gérant de NUTRICARE
- Gérant de SALES PHONE
- Président de SAS PHILIPPE CORDIER-BESSAC FINANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IREPS |
Identifiant de l'entreprise | 497583096 |
Numéro interne du siège | 00035 |
Adresse | 20 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 16 septembre 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 mai 2007 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 |
Résultat net | -15 782,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 9602B : Soins de beauté |
Activité principale de l'entreprise | 9602B : Soins de beauté |
Activité au siege | |
Secteur | services |
Catégorie | Beauté |
Activite | Soins de beauté |
Synonyme | esthéticien, esthéticienne, soins esthétiques, manucure, maquilleur, maquilleuse |
Principal | esthéticienne |
LECONTE Patrick Théodore nom d'usage : LECONTE-MITEV Patrick n'est plus gérant.. PUTSCHER Guillhem nom d'usage : PUTSCHER Guillhem devient gérant..
PUTSCHER Guillhem nom d'usage : PUTSCHER n'est plus gérant. ROMAN Lucien nom d'usage : ROMAN devient gérant.
ROMAN Lucien nom d'usage : ROMAN n'est plus gérant. CORDIER Philippe Frédéric nom d'usage : CORDIER devient gérant.
CORDIER Philippe Frédéric nom d'usage : CORDIER n'est plus gérant. PUTSCHER Guilhem Jean Marie Martin Eric nom d'usage : PUTSCHER devient gérant.
LYON 3EME
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 31 578 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 31 578 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 33 964 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 33 964 |
Placement | 0 |
Total Actif | 65 542 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -279 765 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 345 306 |
Total Passif | 65 542 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 15 782 |
Résultat d'exploitation | -15 782 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -15 782 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -15 782 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société IREPS - Version en cache du 20/10/2022 15:58:05.