ImmatriculationLa société FDR2 est situé au 30 AV KLEBER 75116 PARIS 16
Elle a été crée le 29/11/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 497992594 au greffe de PARIS
FDR2 est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 927 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer par tout moyen
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
FDR2 à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -756 085,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeFDR2 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi FDR2 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90497992594.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FDR2 de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsFDR2 à son siége social situé au 30 AV KLEBER 75116 PARIS 16.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 10 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 13 juin 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 08 octobre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 11 mai 2011 : Modification (modification survenue sur le capital)
- 25 janvier 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 17 avril 2012 : Modification (modification survenue sur le capital, l'administration)
- 18 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 novembre 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 14 décembre 2012 : Immatriculation (Président : Esteve, Olivier, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA, Commissaire aux comptes suppléant : Brouard, Cyrille.)
- 14 mars 2013 : Radiation ()
- 19 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 19 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 02 août 2019 : Modification (modification survenue sur la dénomination et l'administration)
- 09 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 12 novembre 2020 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 23 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 24 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/10/1965 : Christophe KULLMANN (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société FDR2 est de 57 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 57 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe KULLMANN
- Associé-Gérant de ACPEA 5
- Administrateur de ALTAPAR
- Administrateur de BATIPART
- Administrateur de ELECTRON
- Président de FDR 1
- Président de FDR 3
- Président du conseil de surveillance de FONCIERE DES MURS
- Directeur général de FONCIERE DES REGIONS
- Administrateur de FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENT - FDL
- Gérant non associé de K 6 DROME
- Associé-gérant de NIELLES BONHEUR
- Gérant de PARIS KLEBER
- Liquidateur de SCI 101 M
- Associé-gérant de SCI LE PONANT 1986
- Associé-gérant de SCI OMEGA A
- Associé-gérant de SCI RUHL COTE D AZUR
- Associé-gérant de SCI TOSTEL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FDR2 |
Identifiant de l'entreprise | 497992594 |
Numéro interne du siège | 00026 |
Adresse | 30 AV KLEBER 75116 PARIS 16 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 novembre 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 927 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 04 mai 2007 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 |
Résultat net | -756 085,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
président : KULLMANN (Christophe), commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA), commissaire aux comptes suppléant : BROUARD (Cyrille)
président : ESTEVE (Olivier) ; commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : BROUARD (Cyrille)
Prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer par tout moyen
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Brouard, Cyrille
- Christophe KULLMANN
- ACPEA 5
- ALTAPAR
- BATIPART
- ELECTRON
- FDR 1
- FDR 3
- FONCIERE DES MURS
- FONCIERE DES REGIONS
- Charles RUGGIERI
Président du conseil de surveillance - Sergio EREDE
Administrateur - Leonardo DEL VECHIO
Vice-président - Delphine BENCHETRIT
Administrateur - Aldo MAZZOCCO
Directeur général délégué - Jean LAURENT
Administrateur - Jean BLAMONTI
Administrateur - Micaela LE DIVELEC
Administrateur - Patricia SAVIN
Administrateur - Bertrand DE FEYDEAU DE SAINT CHRISTOPHE
Administrateur - Sylvie OUZIEL
Administrateur - Pierre VAQUIER
Administrateur - Catherine SOUBIE
Administrateur - Leonardo DEL VECCHIO
Administrateur - Bertrand DE FEYDEAU DE ST CHRISTOPHE
Administrateur - Sigrid DUHAMEL
Administrateur - Romolo BARDIN
Administrateur
- Charles RUGGIERI
- FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENT - FDL
- Philippe NARZUL
Administrateur - Michel PARIAT
Administrateur - Thierry BEAUDEMOULIN
Directeur général - Emeric CONTE SERVIN
Commissaire aux Comptes - Sebastien PEZET
Administrateur - Marion PIGNOL
Administrateur - Bertrand DE FEYDEAU DE SAINT CHRISTOPHE
Président du conseil d'administration - Nathalie ROBIN
Administrateur - Jean DAP
Administrateur - Francoise DEBRUS
Administrateur - Hans-joachim KAY
Administrateur - Olivier ESTEVE
Commissaire aux Comptes - Emmanuel CHABAS
Administrateur - Olivier CHARDONNET
Administrateur - Sophie COLIN
Administrateur
- Philippe NARZUL
- K 6 DROME
- NIELLES BONHEUR
- PARIS KLEBER
- SCI 101 M
- SCI LE PONANT 1986
- SCI OMEGA A
- SCI RUHL COTE D AZUR
- SCI TOSTEL
PARIS 16
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 16 269 487 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 16 269 487 |
Actif circulant net | 3 800 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 900 |
Placement | 1 900 |
Total Actif | 16 273 287 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 152 486 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 17 425 774 |
Total Passif | 16 273 288 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 57 650 |
Charge d'exploitation | 344 844 |
Résultat d'exploitation | -287 194 |
Produit financier net | 341 557 |
Charge financière | 152 361 |
Résultat financier | 189 196 |
Résultat courrant | -756 085 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -756 085 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FDR2 - Version en cache du 27/11/2022 18:11:19.