ImmatriculationLa société DISTRIPIGALLE est situé au 8 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 23/10/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 501611818 au greffe de PARIS
DISTRIPIGALLE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 5 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4711B (Commerce d'alimentation générale) et le code de l'activité de son établissement principal est 4711B (Commerce d'alimentation générale).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711B (Commerce d'alimentation générale), les activités sont :
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m²
DISTRIPIGALLE à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 2 123 000,00 pour un résultat net de -146 000,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeDISTRIPIGALLE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi DISTRIPIGALLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR67501611818.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à DISTRIPIGALLE de part son activité de 4711B (Commerce d'alimentation générale) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Siége social et établissementsDISTRIPIGALLE à son siége social situé au 8 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9.
Le numéro de téléphone est 01Â 40Â 16Â 98Â 97
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 25 janvier 2008 : Immatriculation (Gérant : CHERQUI Bernard.)
- 25 juin 2008 : Modification (Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.)
- 12 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 28 juin 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 13 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 14 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 02 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 juin 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 30 avril 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 19 novembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 07 octobre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 15 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 novembre 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 19 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 13 octobre 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 13 mars 2018 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 23 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 25 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 23 janvier 2022 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 30 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/05/1966 : Jean TESSONNEAU (Gérant)
- 18/09/1953 : Michel VINCHES (Gérant)
- 21/12/1964 : Olivier DAHAN (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DISTRIPIGALLE est de 61 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 69 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean TESSONNEAU
- Gérant de A V A
- Gérant de DISTRIBERGER
- Gérant de DISTRICANNET
- Gérant de DISTRICHARCOT
- Gérant de DISTRIPARIS
- Gérant de DISTRIPARME
- Gérant de DISTRIPYRENEES
- Gérant de DISTRIRANELAGH
- Gérant de DISTRISSERAND
- Gérant de ETS CHANOIT ET CIE
- Gérant de GAREDIS
- Président de MINIMARCHE GONESSE
- Gérant de MORANDIS
- Gérant de REVIDIS
- Administrateur de SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- Gérant de SODI 15 SARL
- Gérant de SOGESM
- Gérant de SOGI DORMOY
- Gérant de SOGIBATIGNOLLES
- Gérant de SOGIBERGERE
- Gérant de SOGIEC
- Gérant de SOGIGOUVION
- Gérant de SOGIMONTARDAT
- Gérant de SOGISEIZE
- Gérant de SUPER ALESIA
- Gérant de SUPER DELAMBRE
- Gérant de SUPER MEUSE
- Gérant de SUPER MOZART
- Gérant de SUPER PARADIS
- Gérant de SUPERMONT
- Gérant de VIRODIS
Michel VINCHES
- Gérant de A V A
- Gérant de CFD
- Gérant de DISTRICANNET
- Gérant de DISTRICHARCOT
- Gérant de DISTRIPARIS
- Gérant de DISTRIPARME
- Gérant de DISTRIPYRENEES
- Gérant de DISTRIRANELAGH
- Gérant de DISTRISSERAND
- Gérant de ETS CHANOIT ET CIE
- Gérant de GAREDIS
- Gérant de MAREST
- Président de MINIMARCHE GONESSE
- Gérant de MORANDIS
- Gérant de REUILLY DISTRIB
- Gérant de REVIDIS
- Directeur général de SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- Gérant de SODI 15 SARL
- Gérant de SOGESM
- Gérant de SOGI DORMOY
- Gérant de SOGIBATIGNOLLES
- Gérant de SOGIBERGERE
- Gérant de SOGIEC
- Gérant de SOGIGOUVION
- Gérant de SOGISEIZE
- Gérant de SOGITEMPLE
- Gérant de SUPER ALESIA
- Gérant de SUPER MEUSE
- Gérant de SUPER MOZART
- Gérant de SUPER PARADIS
- Gérant de SUPERMONT
- Gérant de VILLEJUIF DISTRIBUTION
Olivier DAHAN
- Gérant non associé de A V A
- Gérant de ARM2
- Gérant de BELLEVAL
- Gérant de CFD
- Gérant de DISTRIBERGER
- Gérant de DISTRICANNET
- Gérant de DISTRICHARCOT
- Gérant de DISTRILEADER ARLES
- Gérant de DISTRILEADER CHOISEY
- Gérant de DISTRILEADER DROME
- Gérant non associé de DISTRILEADER ISTRES
- Gérant de DISTRILEADER MAZARGUES
- Gérant de DISTRILEADER MONTPELLIER
- Gérant de DISTRIPARIS
- Gérant de DISTRIPARME
- Gérant de DISTRIPYRENEES
- Gérant de DISTRIRANELAGH
- Gérant de DISTRIVISY
- Gérant de ETS CHANOIT ET CIE
- Gérant de FORMADIS
- Gérant de GAREDIS
- Gérant de H.D. AVIGNON
- Gérant de LE WEBMARCHE
- Gérant de LEADER CHAINTRE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION AUTUNOISE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION BLENI
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION BOURGOGNE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION CHENOVE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION CREANCEY
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION FONTAINE
- Sous Gouverneur de LEADER DISTRIBUTION MULHOUSE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION NIEPCE
- Président de LEADER DISTRIBUTION SAONE
- Gérant de LEADER DISTRIBUTION YONNE
- Gérant de LEADER SAINTE FOY
- Gérant de LEADER VENDARGUES
- Gérant de LECOGEST
- Gérant de MAREST
- Gérant non associé de QUETIGNY DISTRIBUTION
- Gérant de REUILLY DISTRIB
- Gérant de SAINT THIBAULT DISTRIBUTION
- Gérant de SEVRANDIS
- Gérant de SITHEM
- Gérant de SOC MAGASIN ECONOMIQUE PETIT PARIS
- Gérant de SODI 15 SARL
- Gérant de SODISSOISY
- Gérant de SOGESM
- Gérant de SOGHIS
- Gérant de SOGI DORMOY
- Gérant de SOGIBATIGNOLLES
- Gérant de SOGIDOURDAN
- Gérant de SOGIFORVILLE
- Gérant de SOGIGOUVION
- Gérant de SOGIREPUBLIQUE
- Gérant de SOGISEIZE
- Gérant de SOGITEMPLE
- Gérant de SUPER ALESIA
- Gérant de SUPER CARNOT
- Gérant de SUPER DELAMBRE
- Gérant de SUPER MEUSE
- Gérant de SUPER MOZART
- Gérant de SUPER PARADIS
- Président de SUPER PICPUS
- Sous Gouverneur de VIRODIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DISTRIPIGALLE |
Identifiant de l'entreprise | 501611818 |
Numéro interne du siège | 00029 |
Adresse | 8 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 septembre 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 5 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 décembre 2007 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 2 123 000,00 |
Résultat net | -146 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4711B : Commerce d'alimentation générale |
Activité principale de l'entreprise | 4711B : Commerce d'alimentation générale |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Commerce d'alimentation générale |
Synonyme | épicier, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Principal | épicier |
Gérant partant : Cherqui, Bernard, nomination du Gérant : Koenigkheit, Gérard.
Gérant partant : Koenigkheit, Gérard, nomination du Gérant : Dahan, Olivier
Gérant partant : Dahan, Olivier, nomination du Gérant : Vinches, Michel
Gérant partant : Vinches, Michel, nomination du Gérant : Tessonneau, Jean-François
Gérant partant : Tessonneau, Jean-François, nomination du Gérant : Verdon, Stéphane
- Michel VINCHES
- A V A
- CFD
- DISTRICANNET
- DISTRICHARCOT
- DISTRIPARIS
- DISTRIPARME
- DISTRIPYRENEES
- DISTRIRANELAGH
- DISTRISSERAND
- ETS CHANOIT ET CIE
- GAREDIS
- MAREST
- MINIMARCHE GONESSE
- MORANDIS
- REUILLY DISTRIB
- REVIDIS
- SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- SODI 15 SARL
- SOGESM
- SOGI DORMOY
- SOGIBATIGNOLLES
- SOGIBERGERE
- SOGIEC
- SOGIGOUVION
- SOGISEIZE
- SOGITEMPLE
- SUPER ALESIA
- SUPER MEUSE
- SUPER MOZART
- SUPER PARADIS
- SUPERMONT
- VILLEJUIF DISTRIBUTION
- Olivier DAHAN
- A V A
- ARM2
- BELLEVAL
- CFD
- DISTRIBERGER
- DISTRICANNET
- DISTRICHARCOT
- DISTRILEADER ARLES
- DISTRILEADER CHOISEY
- DISTRILEADER DROME
- DISTRILEADER ISTRES
- DISTRILEADER MAZARGUES
- DISTRILEADER MONTPELLIER
- DISTRIPARIS
- DISTRIPARME
- DISTRIPYRENEES
- DISTRIRANELAGH
- DISTRIVISY
- ETS CHANOIT ET CIE
- FORMADIS
- GAREDIS
- H.D. AVIGNON
- LE WEBMARCHE
- LEADER CHAINTRE
- LEADER DISTRIBUTION AUTUNOISE
- LEADER DISTRIBUTION BLENI
- LEADER DISTRIBUTION BOURGOGNE
- LEADER DISTRIBUTION CHENOVE
- LEADER DISTRIBUTION CREANCEY
- LEADER DISTRIBUTION FONTAINE
- LEADER DISTRIBUTION MULHOUSE
- LEADER DISTRIBUTION NIEPCE
- LEADER DISTRIBUTION SAONE
- LEADER DISTRIBUTION YONNE
- LEADER SAINTE FOY
- LEADER VENDARGUES
- LECOGEST
- MAREST
- QUETIGNY DISTRIBUTION
- REUILLY DISTRIB
- SAINT THIBAULT DISTRIBUTION
- SEVRANDIS
- SITHEM
- SOC MAGASIN ECONOMIQUE PETIT PARIS
- SODI 15 SARL
- SODISSOISY
- SOGESM
- SOGHIS
- SOGI DORMOY
- SOGIBATIGNOLLES
- SOGIDOURDAN
- SOGIFORVILLE
- SOGIGOUVION
- SOGIREPUBLIQUE
- SOGISEIZE
- SOGITEMPLE
- SUPER ALESIA
- SUPER CARNOT
- SUPER DELAMBRE
- SUPER MEUSE
- SUPER MOZART
- SUPER PARADIS
- SUPER PICPUS
- VIRODIS
- Jean TESSONNEAU
- A V A
- DISTRIBERGER
- DISTRICANNET
- DISTRICHARCOT
- DISTRIPARIS
- DISTRIPARME
- DISTRIPYRENEES
- DISTRIRANELAGH
- DISTRISSERAND
- ETS CHANOIT ET CIE
- GAREDIS
- MINIMARCHE GONESSE
- MORANDIS
- REVIDIS
- SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
- SODI 15 SARL
- SOGESM
- SOGI DORMOY
- SOGIBATIGNOLLES
- SOGIBERGERE
- SOGIEC
- SOGIGOUVION
- SOGIMONTARDAT
- SOGISEIZE
- SUPER ALESIA
- SUPER DELAMBRE
- SUPER MEUSE
- SUPER MOZART
- SUPER PARADIS
- SUPERMONT
- VIRODIS
PARIS 9
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 708 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 671 000 |
Immobilisation financière | 36 000 |
Actif circulant net | 238 000 |
Stock | 111 000 |
Avance | 0 |
Créance | 122 000 |
Placement | 5 000 |
Total Actif | 945 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -125 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 12 000 |
Dette | 1 058 000 |
Total Passif | 945 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 123 000 |
Produit d'exploitation | 2 145 000 |
Charge d'exploitation | 2 279 000 |
Résultat d'exploitation | -135 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | -138 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | -146 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société DISTRIPIGALLE - Version en cache du 01/10/2022 09:52:23.