ImmatriculationLa société HBS est situé au 29 AV DES SABLES 85500 85501 LES HERBIERS
Elle a été crée le 17/07/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 505253443 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
HBS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participation financière dans toutes sociétés dans le domaine des énergies nouvelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
HBS à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -5 500,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeHBS est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h.
TVASi HBS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26505253443.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à HBS de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsHBS à son siége social situé au 29 AV DES SABLES 85500 85501 LES HERBIERS.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 20 juillet 2008 : Immatriculation (Président de la société : BRIAND Gil. Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA. Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie.)
- 14 avril 2009 : Modification (Changement de dénomination sociale)
- 05 mai 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-09-30)
- 28 janvier 2010 : Modification (Changement de dénomination sociale)
- 14 juin 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-09-30)
- 16 juin 2010 : Modification (Transfert du siège et de l'établissement principal avec création)
- 03 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-09-30)
- 26 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-09-30)
- 03 mai 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 10 juin 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-09-30)
- 22 mai 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-09-30)
- 23 mai 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 16 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 13 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 24 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 03 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
- 05 mai 2020 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration)
- 25 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 05 mai 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
- 09 juin 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
La société HBS n'a pas de mandataire social.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aucun autre mandat.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HBS |
Identifiant de l'entreprise | 505253443 |
Numéro interne du siège | 00020 |
Adresse | 29 AV DES SABLES 85500 85501 LES HERBIERS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mai 2010 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 20 juillet 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 |
Résultat net | -5 500,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Prise de participation financière dans toutes sociétés dans le domaine des énergies nouvelles
Président de la société : BRIAND Gil. Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA. Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie.
Président de la société : BRIAND Gil Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie
Président de la société : BRIAND Gil Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie
Commissaire aux comptes titulaire : BDO LES HERBIERS modification le 24 Avril 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie Président : GROUPE BRIAND en fonction le 24 Avril 2013
Commissaire aux comptes titulaire partant : BDO LES HERBIERS ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Chiron, Louis-Marie
Aucun Réseau.
LES HERBIERS
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 11 400 |
Immobilisation incorporelle | 400 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 300 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 300 |
Total Actif | 11 700 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 9 700 |
Total Passif | 11 700 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 5 500 |
Résultat d'exploitation | -5 500 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -5 500 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -5 500 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société HBS - Version en cache du 03/12/2023 19:38:59.