ImmatriculationLa société MAS PROVENCAL est situé au 13 RES DE KERIEL 56270 PLOEMEUR
Elle a été crée le 16/09/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 508064953 au greffe de LORIENT
MAS PROVENCAL est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participations dans le capital de sociétés et gestion de ces participations
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
MAS PROVENCAL à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 5 389,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMAS PROVENCAL est du ressort du greffe de LORIENT dont les coordonnées postales sont 3 RUE BENJAMIN DELESSERT 56104 LORIENT CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi.
TVASi MAS PROVENCAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18508064953.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MAS PROVENCAL de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsMAS PROVENCAL à son siége social situé au 13 RES DE KERIEL 56270 PLOEMEUR.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 09 septembre 2008 : Immatriculation (Gérant associé : BERNARD Patrice André Yves.)
- 16 septembre 2008 : Creation (Gérant associé : BERNARD Patrice André Yves.)
- 02 novembre 2008 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 04 novembre 2009 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 09 août 2011 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 06 novembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 20 novembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 17 septembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 15 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 02 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 04 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 07 février 2018 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 07 février 2018 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 28 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 19 juillet 2019 : Modification (Modification survenue sur le capital, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 23 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 02 décembre 2021 : Modification (Nouveau siège.)
- 03 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 03 février 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 27/07/1961 : Patrice BERNARD (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société MAS PROVENCAL est de 63 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 63 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Patrice BERNARD
- Gérant de CASA DI ROMA
- Gérant de LES LAVANDINS
- Associé-Gérant de SCI DES OLIVIERS
- Gérant de SCI DES TILLEULS
- Gérant de SCI LES ACCACIAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAS PROVENCAL |
Identifiant de l'entreprise | 508064953 |
Numéro interne du siège | 00013 |
Adresse | 13 RES DE KERIEL 56270 PLOEMEUR |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 09 septembre 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 09 septembre 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 |
Résultat net | 5 389,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Prise de participations dans le capital de sociétés et gestion de ces participations
Prise de participations dans le capital de sociétés et gestion de ces participations
Gérant(e) : BERNARD Patrice, André, Yves
Gérant : BERNARD Patrice
PLOEMEUR
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 380 989 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 380 989 |
Actif circulant net | 411 464 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 269 993 |
Placement | 141 471 |
Total Actif | 792 453 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 640 272 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 152 181 |
Total Passif | 792 453 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 750 |
Résultat d'exploitation | -750 |
Produit financier net | 11 327 |
Charge financière | 5 189 |
Résultat financier | 6 139 |
Résultat courrant | 5 389 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 5 389 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MAS PROVENCAL - Version en cache du 08/05/2024 11:58:14.