ImmatriculationLa société A S V est situé au 19 RUE VICTORIEN SARDOU 69007 LYON 7EME
Elle a été crée le 27/10/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 508759768 au greffe de LYON
A S V est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques) et le code de l'activité de son établissement principal est 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques).
L'activité déclarée au greffe est : Commercialisation produits et services informatiques, télécommunication, activité de conseil
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
A S V à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 112 452,00 pour un résultat net de -2 899,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeA S V est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 à12h00 et de 13h30 à17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi A S V est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR30508759768.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à A S V de part son activité de 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Siége social et établissementsA S V à son siége social situé au 19 RUE VICTORIEN SARDOU 69007 LYON 7EME.
Le numéro de téléphone est 0472159102
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 octobre 2008 : Immatriculation (Gérant : SORTINO Jean-François nom d'usage : SORTINO Jean-François.. Gérant : VIALLEFOND Gilles nom d'usage : VIALLEFOND Gilles..)
- 08 novembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 11 janvier 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 28 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 28 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 05 avril 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 21 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 21 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 16 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 20 août 2017 : Jugement (Jugement d'ouverture)
- 19 janvier 2018 : Jugement (Avis de dépôt)
- 14 septembre 2018 : Jugement (Jugement de clôture)
DirigeantsLes dirigeants :
- 04/12/1961 : Gilles VIALLEFOND (Co-Gérant)
- 04/02/1961 : Gilles VIALLEFOND (Gérant)
- 31/07/1970 : Jean-francois SORTINO (Co-Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société A S V est de 58 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 61 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 janvier 2012 : SORTINO Jean-François nom d'usage : SORTINO n'est plus gérant.)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-francois SORTINO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A S V |
Identifiant de l'entreprise | 508759768 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | 19 RUE VICTORIEN SARDOU 69007 LYON 7EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 août 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 17 octobre 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 112 452,00 |
Résultat net | -2 899,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Activité au siege | |
Secteur | telecom |
Catégorie | Informatique |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Commercialisation produits et services informatiques, télécommunication, activité de conseil
SORTINO Jean-François nom d'usage : SORTINO n'est plus gérant.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2016, désignant liquidateur la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03. Les créances sont àdéclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique àl?adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
LYON 7EME
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 25 792 |
Immobilisation incorporelle | 25 567 |
Immobilisation corporelle | 120 |
Immobilisation financière | 105 |
Actif circulant net | 26 046 |
Stock | 364 |
Avance | 0 |
Créance | 19 297 |
Placement | 6 385 |
Total Actif | 51 838 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 12 314 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 39 522 |
Total Passif | 51 837 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 112 452 |
Produit d'exploitation | 112 455 |
Charge d'exploitation | 115 524 |
Résultat d'exploitation | -3 069 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 872 |
Résultat financier | -872 |
Résultat courrant | -3 941 |
Produit exceptionnel | 3 800 |
Charges exceptionnelles | 2 757 |
Résultat exceptionnel | 1 043 |
Résultat net | -2 899 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société A S V - Version en cache du 20/10/2022 16:55:32.