ImmatriculationLa société HOLDING E&M est situé au 38 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 20/11/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 509088407 au greffe de PARIS
HOLDING E&M est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participation dans toutes sociétés créées ou àcréer et la gestion des titres de participation.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
HOLDING E&M à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -2 626,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeHOLDING E&M est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi HOLDING E&M est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39509088407.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à HOLDING E&M de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsHOLDING E&M à son siége social situé au 38 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 08 novembre 2008 : Immatriculation (Gérant : Faivre D'arcier, Eric. .)
- 21 janvier 2010 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 28 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 14 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 27 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 02 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 17 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 19 février 2017 : Modification (modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 26 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 18 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 10 mai 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 29 mai 2019 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 03 janvier 2020 : Modification (Cessation d\'activité et dissolution de la société)
- 09 janvier 2020 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 09/01/1968 : Eric FAIVRE D'ARCIER (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société HOLDING E&M est de 56 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 56 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Eric FAIVRE D'ARCIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING E&M |
Identifiant de l'entreprise | 509088407 |
Numéro interne du siège | 00028 |
Adresse | 38 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 décembre 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 200,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 08 novembre 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 |
Résultat net | -2 626,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Prise de participation dans toutes sociétés créées ou àcréer et la gestion des titres de participation.
modification du Président Faivre D'arcier, Eric, nomination du Directeur général : Buxtorf, nom d'usage : Faivre d'Arcier, Marion
Directeur général partant : Buxtorf, nom d\'usage : Faivre d\'Arcier, Marion ; modification du Liquidateur Faivre D\'arcier, Eric
PARIS 8
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 593 750 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 593 750 |
Actif circulant net | 10 623 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 495 |
Placement | 10 128 |
Total Actif | 604 373 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 184 374 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 419 999 |
Total Passif | 604 374 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 626 |
Résultat d'exploitation | -2 626 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -2 626 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -2 626 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société - Version réactualisée ce jour.